黃品翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃品翰的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是鉦詠有限公司, 統一編號是90098855.
| 食品業者登錄字號: D-200241304-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90098855 | 台南市永康區崑山里崑山街56巷17號 |
食品業者登錄字號: D-200241304-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90098855 | 台南市永康區崑山里崑山街56巷17號 |
[ 搜尋所有相關: 黃品翰 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 鉦詠 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 鉦詠 ...) | 統一編號: 54545113 | 電話號碼: 0939-261106 | 彰化縣彰化市南興里中山路一段436巷1之1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 47622839 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1080801 | 原因說明文字: 擅自歇業他遷不明 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鉦詠國際企業有限公司 | 統一編號: 54545113 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉦詠工程有限公司 | 統一編號: 58669509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鉦詠企業有限公司 | 統一編號: 86565195 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 鉦詠投資有限公司 | 統一編號: 93527161 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 鉦詠投資有限公司 | 昇沐建設有限公司 | 統一編號: 93626330 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54545113 | 電話號碼: 0939-261106 | 彰化縣彰化市南興里中山路一段436巷1之1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 47622839 | 機關所在縣市: 高雄市 | 最近異動日期: 1080801 | 原因說明文字: 擅自歇業他遷不明 @ 非營利事業機關團體資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鉦詠國際企業有限公司 | 統一編號: 54545113 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鉦詠工程有限公司 | 統一編號: 58669509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鉦詠企業有限公司 | 統一編號: 86565195 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 鉦詠投資有限公司 | 統一編號: 93527161 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 鉦詠投資有限公司 | 昇沐建設有限公司 | 統一編號: 93626330 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鉦詠 ... ]
根據姓名 黃品翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃品翰 ...) | 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 鉅翰實業有限公司 | 統一編號: 93651668 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 愛莉兒食品生技有限公司 | 統一編號: 83738552 @ 董監事資料集 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 鉅翰實業有限公司 | 統一編號: 93651668 @ 董監事資料集 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)狂美交響管樂團 | 活動起始日期: 2024/10/30 | 活動結束日期: 2024/10/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 愛莉兒食品生技有限公司 | 統一編號: 83738552 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃品翰 ... ]
鉦詠企業有限公司 | 地址: 高雄市橋頭區林北路7號 | 電話: 07-612-8649 |
鉦詠企業股份有限公司 | 地址: 高雄市橋頭區西林里林北路7號 | 電話: 07-612-0942 |
名稱 鉦詠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鉦詠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉦詠企業社 彰化縣北斗鎮中寮里裕後路415號 | 陳信安 | 45338295 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090822317) |
鉦詠國際企業有限公司 彰化縣彰化市南興里中山路一段436巷1之1號1樓 | 廖曉慧 | 54545113 | 核准設立 |
鉦詠工程有限公司 雲林縣元長鄉長北村安寧街2之42號1樓 | 葉秋滿 | 58669509 | 核准設立 |
鉦詠企業有限公司 高雄市橋頭區西林里西林路黃內巷18號 | 黃進順 | 86565195 | 核准設立 |
鉦詠有限公司 臺南市永康區崑山里崑山街56巷17號 | 黃品翰 | 90098855 | 核准設立 |
鉦詠投資有限公司 新竹縣竹北市自強七街33號5樓 | 彭賢郡 | 93527161 | 核准設立 |
鉦詠企業社 新北市新莊區武前街14號1樓 | 劉明耀 | 02200617 | 歇業 - 獨資 |
鉦詠貿易實業有限公司 臺中市太平區永成北路128巷35號1樓 | 林品君 | 27378718 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-10) |
鉦詠企業社 登記地址: 彰化縣北斗鎮中寮里裕後路415號 | 負責人: 陳信安 | 統編: 45338295 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090822317) |
鉦詠國際企業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南興里中山路一段436巷1之1號1樓 | 負責人: 廖曉慧 | 統編: 54545113 | 核准設立 |
鉦詠工程有限公司 登記地址: 雲林縣元長鄉長北村安寧街2之42號1樓 | 負責人: 葉秋滿 | 統編: 58669509 | 核准設立 |
鉦詠企業有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區西林里西林路黃內巷18號 | 負責人: 黃進順 | 統編: 86565195 | 核准設立 |
鉦詠有限公司 登記地址: 臺南市永康區崑山里崑山街56巷17號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 90098855 | 核准設立 |
鉦詠投資有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市自強七街33號5樓 | 負責人: 彭賢郡 | 統編: 93527161 | 核准設立 |
鉦詠企業社 登記地址: 新北市新莊區武前街14號1樓 | 負責人: 劉明耀 | 統編: 02200617 | 歇業 - 獨資 |
鉦詠貿易實業有限公司 登記地址: 臺中市太平區永成北路128巷35號1樓 | 負責人: 林品君 | 統編: 27378718 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-10) |
[ 查詢所有 鉦詠 ... ]
姓名 黃品翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃品翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅翰實業有限公司 臺北市北投區義理街81號 | 黃品翰 | 93651668 | 核准設立 |
愛莉兒食品生技有限公司 高雄市新興區南華橫二路65號 | 黃品翰 | 83738552 | 核准設立 |
昱安燈光音響工作室 金門縣金寧鄉湖埔村埔後146號 | 黃品翰 | 95061076 | 核准設立 - 獨資 |
金鴻亮企業社 臺北市中正區信義路2段213號9樓 | 黃品翰 | 88208912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124114086) |
復雷閣動態藝術工作室 嘉義市東區民族里吳鳳北路112號三樓 | 黃品翰 | 89044157 | 核准設立 - 獨資 |
宏展車業行 新北市樹林區樹新路62號(1樓) | 黃品翰 | 41388391 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永晟飲食店 臺中市大甲區大甲里光明路96號1樓 | 黃品翰 | 47497311 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090877456) |
鉅翰實業有限公司 登記地址: 臺北市北投區義理街81號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 93651668 | 核准設立 |
愛莉兒食品生技有限公司 登記地址: 高雄市新興區南華橫二路65號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 83738552 | 核准設立 |
昱安燈光音響工作室 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村埔後146號 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 95061076 | 核准設立 - 獨資 |
金鴻亮企業社 登記地址: 臺北市中正區信義路2段213號9樓 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 88208912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124114086) |
復雷閣動態藝術工作室 登記地址: 嘉義市東區民族里吳鳳北路112號三樓 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 89044157 | 核准設立 - 獨資 |
宏展車業行 登記地址: 新北市樹林區樹新路62號(1樓) | 負責人: 黃品翰 | 統編: 41388391 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永晟飲食店 登記地址: 臺中市大甲區大甲里光明路96號1樓 | 負責人: 黃品翰 | 統編: 47497311 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090877456) |
[ 查詢所有 黃品翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
|