賴志育
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴志育的職稱是董事, 持有股份數是15000, 公司名稱是展華投資管理顧問有限公司, 統一編號是90107593.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 展華投資管理顧問有限公司 | 統一編號: 90107593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 展華投資管理顧問有限公司 | 統一編號: 90107593 |
[ 搜尋所有相關: 賴志育 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 賴志育 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴志育 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-6561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/11/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/11/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-6561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-6561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/11/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/11/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 036561076 | 機構負責人姓名: 賴志育 | 機構代碼: 1V0600004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 賴志育 ... ]
名稱 展華投資管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 展華投資管理顧問)
展華投資管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區樹義里樹義五巷7之23號1樓 | 負責人: 郭祐宏 | 統編: 90107593 | 核准設立 |
姓名 賴志育 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 賴志育)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志勝汽車零件行 臺中市豐原區翁子里豐勢路二段236號﹝限一樓﹞ | 賴志育 | 09325042 | 歇業 - 獨資 |
志木文有限公司 臺中市烏日區三榮路一段485號1樓 | 賴志育 | 60274334 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-26) |
福氣銀髮事業有限公司 新竹縣竹北市四維街214號2樓 | 賴志育 | 85039694 | 核准設立 |
凱盛投資管理顧問有限公司 臺中市南區樹義里福田二街373號10樓之2 | 賴志育 | 83043096 | 解散 (核准解散日期: 2022-10-19) |
豐興號 宜蘭縣五結鄉五結村自強路42巷39號一樓 | 賴志育 | 78230387 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080903662) |
志勝汽車零件行 登記地址: 臺中市豐原區翁子里豐勢路二段236號﹝限一樓﹞ | 負責人: 賴志育 | 統編: 09325042 | 歇業 - 獨資 |
志木文有限公司 登記地址: 臺中市烏日區三榮路一段485號1樓 | 負責人: 賴志育 | 統編: 60274334 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-26) |
福氣銀髮事業有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市四維街214號2樓 | 負責人: 賴志育 | 統編: 85039694 | 核准設立 |
凱盛投資管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區樹義里福田二街373號10樓之2 | 負責人: 賴志育 | 統編: 83043096 | 解散 (核准解散日期: 2022-10-19) |
豐興號 登記地址: 宜蘭縣五結鄉五結村自強路42巷39號一樓 | 負責人: 賴志育 | 統編: 78230387 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080903662) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|