許家瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許家瑋的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是昱騰企業有限公司, 統一編號是90110513.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 昱騰企業股份有限公司 | 統一編號: 86972257 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 昱騰企業股份有限公司 | 統一編號: 86972257 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 昱騰企業 ... ]
根據姓名 許家瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許家瑋 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2022/10/15 上午 12:00:00 | 金門縣金城鎮中興路173巷20號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 電話: (02)2277-4866 | 行動電話: 0988-061-176 | 姓名: 許家瑋 | 事務所地址: 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 姓名: 許家瑋 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 38930498 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣麥寮鄉施厝村仁德東路506巷23號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7650000 | 所代表法人: | 幸瑋企業有限公司 | 統一編號: 12402129 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 837000 | 所代表法人: | 幸瑋科技股份有限公司 | 統一編號: 85116973 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2022/10/15 上午 12:00:00 | 金門縣金城鎮中興路173巷20號 @ 合法特定寵物業名單 |
電話: (02)2277-4866 | 行動電話: 0988-061-176 | 姓名: 許家瑋 | 事務所地址: 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
姓名: 許家瑋 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 38930498 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣麥寮鄉施厝村仁德東路506巷23號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7650000 | 所代表法人: | 幸瑋企業有限公司 | 統一編號: 12402129 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 837000 | 所代表法人: | 幸瑋科技股份有限公司 | 統一編號: 85116973 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許家瑋 ... ]
名稱 昱騰企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 昱騰企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱騰企業社 臺南市安南區溪心里智安四街31號1樓 | 吳政樺 | 94328788 | 核准設立 - 獨資 |
昱騰企業商行 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段3巷8號1樓 | 林瑞仁 | 38861675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717651) |
昱騰企業有限公司 彰化縣芳苑鄉漢寶村芳漢路漢一段513號一樓 | 許家瑋 | 90110513 | 核准設立 |
昱騰企業社 桃園市蘆竹區中興里興中街22巷5號 | 張景為 | 87570301 | 核准設立 - 獨資 |
昱騰企業行 高雄市三民區鼎強里鼎強街461巷12弄2號 | 陳靜宜 | 26018379 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360862900) |
昱騰企業有限公司 臺南市北區成功里西門路四段三五三巷一九號一樓 | | 16695245 | 廢止 (095年02月08日 經授中字 第0953464215號) |
昱騰企業股份有限公司 臺南市新市區港墘里三民街四八號 | | 86972257 | 解散 (文號: 1995-5-30 建三庚字 第084345614號) |
昱騰企業社 新北市新莊區中正路829巷22弄1號 | 陳鈞龍 | 30115161 | 歇業 - 獨資 |
昱騰企業社 登記地址: 臺南市安南區溪心里智安四街31號1樓 | 負責人: 吳政樺 | 統編: 94328788 | 核准設立 - 獨資 |
昱騰企業商行 登記地址: 臺中市龍井區新東里臺灣大道五段3巷8號1樓 | 負責人: 林瑞仁 | 統編: 38861675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030717651) |
昱騰企業有限公司 登記地址: 彰化縣芳苑鄉漢寶村芳漢路漢一段513號一樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 90110513 | 核准設立 |
昱騰企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區中興里興中街22巷5號 | 負責人: 張景為 | 統編: 87570301 | 核准設立 - 獨資 |
昱騰企業行 登記地址: 高雄市三民區鼎強里鼎強街461巷12弄2號 | 負責人: 陳靜宜 | 統編: 26018379 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360862900) |
昱騰企業有限公司 登記地址: 臺南市北區成功里西門路四段三五三巷一九號一樓 | 統編: 16695245 | 廢止 (095年02月08日 經授中字 第0953464215號) |
昱騰企業股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區港墘里三民街四八號 | 統編: 86972257 | 解散 (文號: 1995-5-30 建三庚字 第084345614號) |
昱騰企業社 登記地址: 新北市新莊區中正路829巷22弄1號 | 負責人: 陳鈞龍 | 統編: 30115161 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 昱騰企業 ... ]
姓名 許家瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許家瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸瑋企業有限公司 臺北市內湖區瑞光路76巷35號2樓 | 許家瑋 | 12402129 | 核准設立 |
瑋權企業社 彰化縣大城鄉菜寮村東平路9號1樓 | 許家瑋 | 38930498 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120820342) |
幸瑋科技股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄28號6樓 | 許家瑋 | 85116973 | 核准設立 |
瑋成重機械有限公司 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段267號 | 許家瑋 | 90265157 | 核准設立 |
瑋旗有限公司 嘉義市西區福安里國揚四街22號 | 許家瑋 | 94055626 | 核准設立 |
瑋成重機企業社 彰化縣社頭鄉里仁村員集路1段267號 | 許家瑋 | 38927607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040815188) |
宏瑋農產行 雲林縣水林鄉水北村文化路36之10號 | 許家瑋 | 47399331 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071883) |
瑋創貿易有限公司 高雄市小港區桂華街13號1樓 | 許家瑋 | 45143691 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-03) |
幸瑋企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路76巷35號2樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 12402129 | 核准設立 |
瑋權企業社 登記地址: 彰化縣大城鄉菜寮村東平路9號1樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 38930498 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120820342) |
幸瑋科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄28號6樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 85116973 | 核准設立 |
瑋成重機械有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段267號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 90265157 | 核准設立 |
瑋旗有限公司 登記地址: 嘉義市西區福安里國揚四街22號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 94055626 | 核准設立 |
瑋成重機企業社 登記地址: 彰化縣社頭鄉里仁村員集路1段267號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 38927607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040815188) |
宏瑋農產行 登記地址: 雲林縣水林鄉水北村文化路36之10號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 47399331 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071883) |
瑋創貿易有限公司 登記地址: 高雄市小港區桂華街13號1樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 45143691 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-03) |
[ 查詢所有 許家瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|