李雅齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李雅齡的職稱是監察人, 持有股份數是5, 公司名稱是晟昱股份有限公司, 統一編號是90111549.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 晟昱股份有限公司 | 統一編號: 90111549 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 晟昱股份有限公司 | 統一編號: 90111549 |
[ 搜尋所有相關: 李雅齡 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 晟昱 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 晟昱 ...) | 英文品名: "TOPOX" TOPICAL HYPERBARIC OXYGEN CHAMBER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002596號 | 有效日期: 1988/06/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/02/26 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: EXTREMITY,SACRAL. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 晟昱企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 90737311 | 電話號碼: 0918028980 | 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: "TOPOX" TOPICAL HYPERBARIC OXYGEN CHAMBER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002596號 | 有效日期: 19880628 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19900226 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: EXTREMITY,SACRAL. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 晟昱企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區民生東路一段239巷24號 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 晟昱科技有限公司 | 統一編號: 42572064 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 晟昱國際股份有限公司 | 統一編號: 84502908 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 晟昱科技股份有限公司 | 統一編號: 89320391 @ 董監事資料集 |
英文品名: "TOPOX" TOPICAL HYPERBARIC OXYGEN CHAMBER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002596號 | 有效日期: 1988/06/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/02/26 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: EXTREMITY,SACRAL. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 晟昱企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 90737311 | 電話號碼: 0918028980 | 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: "TOPOX" TOPICAL HYPERBARIC OXYGEN CHAMBER | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002596號 | 有效日期: 19880628 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19900226 | 註銷理由: 有效期限已屆 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: EXTREMITY,SACRAL. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 晟昱企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中山區民生東路一段239巷24號 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 晟昱科技有限公司 | 統一編號: 42572064 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 晟昱國際股份有限公司 | 統一編號: 84502908 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 晟昱科技股份有限公司 | 統一編號: 89320391 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 晟昱 ... ]
根據姓名 李雅齡 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李雅齡 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大風文創股份有限公司 | 統一編號: 28459772 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20659136 | 所代表法人: | 鎧錡投資有限公司 | 統一編號: 29127772 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 675000 | 所代表法人: | 多面向投資股份有限公司 | 統一編號: 53910823 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 台灣楊式太極武藝股份有限公司 | 統一編號: 53910909 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 德風建設股份有限公司 | 統一編號: 54167913 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 天豐文化行銷股份有限公司 | 統一編號: 86881708 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大風文創股份有限公司 | 統一編號: 28459772 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20659136 | 所代表法人: | 鎧錡投資有限公司 | 統一編號: 29127772 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 675000 | 所代表法人: | 多面向投資股份有限公司 | 統一編號: 53910823 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 台灣楊式太極武藝股份有限公司 | 統一編號: 53910909 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 德風建設股份有限公司 | 統一編號: 54167913 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 天豐文化行銷股份有限公司 | 統一編號: 86881708 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李雅齡 ... ]
名稱 晟昱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 晟昱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晟昱股份有限公司 新北市新莊區大安路20號 | 劉晟碩 | 90111549 | 核准設立 |
晟昱科技有限公司 桃園市平鎮區華安里華安街2號2樓 | 王世文 | 42572064 | 核准設立 |
鑫晟昱商行 嘉義市東區新店里東義路59巷9號一樓 | 徐瑀婕 | 47869327 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
晟昱國際科技有限公司 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 陳怡慎 | 90737311 | 核准設立 |
晟昱企業行 臺南市歸仁區七甲里南潭三街162巷11弄18號1樓 | 朱麗卿 | 19781005 | 歇業 - 獨資 |
鑫晟昱有限公司 嘉義市東區新店里東義路59巷9號1樓 | 徐瑀婕 | 25009936 | 解散 (核准解散日期: 2018-01-11) |
晟昱企業有限公司 臺北市中山區民生東路239巷24號1樓 | | 30919956 | 解散 (文號: 2007-3-6 府建商字 第09681733610號) |
晟昱企業行 臺南市龍崎區石?里檳榔宅2號 | 朱麗卿 | 74955515 | 核准設立 - 獨資 |
晟昱股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區大安路20號 | 負責人: 劉晟碩 | 統編: 90111549 | 核准設立 |
晟昱科技有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區華安里華安街2號2樓 | 負責人: 王世文 | 統編: 42572064 | 核准設立 |
鑫晟昱商行 登記地址: 嘉義市東區新店里東義路59巷9號一樓 | 負責人: 徐瑀婕 | 統編: 47869327 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
晟昱國際科技有限公司 登記地址: 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 負責人: 陳怡慎 | 統編: 90737311 | 核准設立 |
晟昱企業行 登記地址: 臺南市歸仁區七甲里南潭三街162巷11弄18號1樓 | 負責人: 朱麗卿 | 統編: 19781005 | 歇業 - 獨資 |
鑫晟昱有限公司 登記地址: 嘉義市東區新店里東義路59巷9號1樓 | 負責人: 徐瑀婕 | 統編: 25009936 | 解散 (核准解散日期: 2018-01-11) |
晟昱企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路239巷24號1樓 | 統編: 30919956 | 解散 (文號: 2007-3-6 府建商字 第09681733610號) |
晟昱企業行 登記地址: 臺南市龍崎區石?里檳榔宅2號 | 負責人: 朱麗卿 | 統編: 74955515 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 晟昱 ... ]
姓名 李雅齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李雅齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
學府彩券行 新北市土城區明峯街31號 | 李雅齡 | 02084238 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鎧錡投資有限公司 新竹市公園里東大路1段11巷2號1樓 | 李雅齡 | 29127772 | 核准設立 |
台灣楊式太極武藝股份有限公司 臺北市大安區信義路3段111巷6號 | 李雅齡 | 53910909 | 核准設立 |
學府彩券行 登記地址: 新北市土城區明峯街31號 | 負責人: 李雅齡 | 統編: 02084238 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鎧錡投資有限公司 登記地址: 新竹市公園里東大路1段11巷2號1樓 | 負責人: 李雅齡 | 統編: 29127772 | 核准設立 |
台灣楊式太極武藝股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路3段111巷6號 | 負責人: 李雅齡 | 統編: 53910909 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
|