蔡茂松
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡茂松的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是艾沛有限公司, 統一編號是90121531.
| 統一編號: 90121531 | 電話號碼: 0937205170 | 桃園市桃園區春日路970號(1樓) |
統一編號: 90121531 | 電話號碼: 0937205170 | 桃園市桃園區春日路970號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 蔡茂松 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 艾沛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 艾沛 ...) | 統一編號: 54563316 | 電話號碼: 06-2532-315 | 臺南市永康區中正路277號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 69727560 | 電話號碼: 07-9763702 | 高雄市前鎮區復興四路10號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24658286 | 電話號碼: 07-3552999 | 高雄市大社區文明路1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 26252389 | 電話號碼: 0922350211 | 臺北市信義區基隆路1段149號3樓之7 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28435511 | 電話號碼: 04-37035999 | 臺中市南屯區精科中二路10號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28753206 | 電話號碼: 04-23155839 | 臺中市西屯區文心路三段215號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 43191373 | 電話號碼: 07-9735135#5002 | 高雄市苓雅區意誠里新光路38號26樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 54220163 | 電話號碼: 04-8322915 | 彰化縣員林市東北里山腳路6段372巷171號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 54563316 | 電話號碼: 06-2532-315 | 臺南市永康區中正路277號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 69727560 | 電話號碼: 07-9763702 | 高雄市前鎮區復興四路10號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24658286 | 電話號碼: 07-3552999 | 高雄市大社區文明路1號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 26252389 | 電話號碼: 0922350211 | 臺北市信義區基隆路1段149號3樓之7 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28435511 | 電話號碼: 04-37035999 | 臺中市南屯區精科中二路10號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28753206 | 電話號碼: 04-23155839 | 臺中市西屯區文心路三段215號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 43191373 | 電話號碼: 07-9735135#5002 | 高雄市苓雅區意誠里新光路38號26樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 54220163 | 電話號碼: 04-8322915 | 彰化縣員林市東北里山腳路6段372巷171號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 艾沛 ... ]
根據姓名 蔡茂松 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡茂松 ...) | (中華民國)王俊盛 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王俊盛 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: (02)29950535 | 公司代號: 8042 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 03550210 | 住址: 新北市三重區光復路一段六十八巷十一弄一號二樓 | 董事長: 江士勳 | 成立日期: 19700320 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 戴威利 Willie Tai | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市新營區國立新營高級中學教學大樓 @ 文化部公共藝術 |
| 李長發 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
| 吳孟璋 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
| 呂沐芢 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
| 林鴻文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)王俊盛 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王俊盛 | 活動起始日期: 2024/02/29 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: (02)29950535 | 公司代號: 8042 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 03550210 | 住址: 新北市三重區光復路一段六十八巷十一弄一號二樓 | 董事長: 江士勳 | 成立日期: 19700320 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
戴威利 Willie Tai | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市新營區國立新營高級中學教學大樓 @ 文化部公共藝術 |
李長發 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
吳孟璋 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
呂沐芢 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
林鴻文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 741-48臺南市新市區紫楝路21號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 蔡茂松 ... ]
名稱 艾沛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 艾沛)
艾沛妮生技有限公司 登記地址: 高雄市大社區文明路1號1樓 | 負責人: 盧一成 | 統編: 24658286 | 核准設立 |
艾沛企業社 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段149號3樓之7 | 負責人: 陳蕙君 | 統編: 26252389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084107861) |
香港商艾沛克斯利益得工具有限公司 登記地址: 臺中市南屯區精科中二路10號 | 負責人: 凌萬權 | 統編: 28435511 | 核准設立 |
艾沛士洲際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區文心路三段215號1樓 | 負責人: 黃章益 | 統編: 28753206 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-15) |
香港商艾沛斯有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市信義區景新里信義路5段8號14樓 | 負責人: 麥格文 Meilink Gerrit Johan | 統編: 28991586 | 核准認許 |
艾沛司企業股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區大雅里民生路1段100號4樓 | 負責人: 陳明瑋 | 統編: 42685617 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-18) |
英屬安奎拉商艾沛斯國際股份有限公司 登記地址: 高雄市大寮區大寮里大寮路686巷75號3樓 | 負責人: 林顏釧 | 統編: 43191373 | 核准設立 |
艾沛斯精密材料股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市東北里山腳路6段372巷171號1樓 | 負責人: 林語娟 | 統編: 54220163 | 核准設立 |
[ 查詢所有 艾沛 ... ]
姓名 蔡茂松 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡茂松)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蔡茂松自營計程車行 新北市板橋區雙一0路2段6-1號4樓 | 蔡茂松 | 01859310 | 核准設立 - 獨資 |
茂松文具行 宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路54―2號 | 蔡茂松 | 02435494 | 核准設立 - 獨資 |
茂松商行 屏東縣屏東市永安里合作街52號 | 蔡茂松 | 76784426 | 歇業 - 獨資 |
茂松商號 花蓮縣秀林鄉秀林村九鄰一三號 | 蔡茂松 | 94843258 | 歇業 - 獨資 |
瑞茂美術燈社 高雄市新興區文昌里民族2路44號 | 蔡茂松 | 06783326 | 核准設立 - 獨資 |
高根德有限公司 臺北市中正區和平西路1段19號2樓之2 | 蔡茂松 | 43299873 | 核准設立 |
億順水電材料行 新北市板橋區滿平街66號?0樓 | 蔡茂松 | 01879982 | 核准停業 - 獨資 |
真元食品行 臺北市南港區東新街89巷1弄4號1樓 | 蔡茂松 | 04839129 | 歇業 - 獨資 |
蔡茂松自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區雙一0路2段6-1號4樓 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 01859310 | 核准設立 - 獨資 |
茂松文具行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路54―2號 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 02435494 | 核准設立 - 獨資 |
茂松商行 登記地址: 屏東縣屏東市永安里合作街52號 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 76784426 | 歇業 - 獨資 |
茂松商號 登記地址: 花蓮縣秀林鄉秀林村九鄰一三號 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 94843258 | 歇業 - 獨資 |
瑞茂美術燈社 登記地址: 高雄市新興區文昌里民族2路44號 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 06783326 | 核准設立 - 獨資 |
高根德有限公司 登記地址: 臺北市中正區和平西路1段19號2樓之2 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 43299873 | 核准設立 |
億順水電材料行 登記地址: 新北市板橋區滿平街66號?0樓 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 01879982 | 核准停業 - 獨資 |
真元食品行 登記地址: 臺北市南港區東新街89巷1弄4號1樓 | 負責人: 蔡茂松 | 統編: 04839129 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡茂松 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|