陳誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳誠的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是閃電力量有限公司, 統一編號是90124805.
無其他 閃電力量 資料。
[ 搜尋所有 閃電力量 ... ]
根據姓名 陳誠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳誠 ...) | (中華民國)陳誠師生 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳誠師生 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 中國孔學會 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 中國孔學會 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 開放時間: 全天。 | 現狀: 位於宜蘭市南門地區商業用地內舊城南路南側大榕樹下,旁有宜蘭設縣紀念碑、防空壕,鄰近宜蘭設治紀念林園以及監獄門廳、宜蘭酒廠、宜蘭演藝廳等文化設施,目前原貌保留。 | 歷史沿革: 紀念碑為混凝土柱體矗立於地,並加以雕刻而成,雕刻之文字有些風化現象,花圃以混凝土柱體作為圍籬,原植龍柏一株,後又植宜蘭縣樹台灣欒樹一株相併。此紀念圃為1954(民國43)年11月28日副總統陳誠蒞宜,... @ 文資局歷史建築 |
| 賴純純 | 雲林縣 | 場域: 醫療院所 | 632 雲林縣虎尾鎮興中里15鄰興中360號 @ 文化部公共藝術 |
| 1 | 現狀: 現狀良好,1樓做為佛具店店面,2、3樓為住宅使用 | 歷史沿革: 建物位處昔日大稻埕太平町北段,1955年由來自福州的廬山軒陳誠祿(祿官司)買下,經改建後經營家族佛具塑像店鋪迄今,後再經1967年增建而成現貌。 @ 文資局歷史建築 |
| 1 | 現狀: | 歷史沿革: 蔣先生1931年逝世後原安葬於大直山公墓,1942年因設置要塞被迫遷移,1952年經友人募款遷葬現址,立碑紀念,碑上有前副總統兼行政院長陳誠提「革命先烈之墓」,下錄刻蔣氏遺囑。 @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)陳誠師生 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳誠師生 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
中國孔學會 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
中國孔學會 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/05/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 全天。 | 現狀: 位於宜蘭市南門地區商業用地內舊城南路南側大榕樹下,旁有宜蘭設縣紀念碑、防空壕,鄰近宜蘭設治紀念林園以及監獄門廳、宜蘭酒廠、宜蘭演藝廳等文化設施,目前原貌保留。 | 歷史沿革: 紀念碑為混凝土柱體矗立於地,並加以雕刻而成,雕刻之文字有些風化現象,花圃以混凝土柱體作為圍籬,原植龍柏一株,後又植宜蘭縣樹台灣欒樹一株相併。此紀念圃為1954(民國43)年11月28日副總統陳誠蒞宜,... @ 文資局歷史建築 |
賴純純 | 雲林縣 | 場域: 醫療院所 | 632 雲林縣虎尾鎮興中里15鄰興中360號 @ 文化部公共藝術 |
1 | 現狀: 現狀良好,1樓做為佛具店店面,2、3樓為住宅使用 | 歷史沿革: 建物位處昔日大稻埕太平町北段,1955年由來自福州的廬山軒陳誠祿(祿官司)買下,經改建後經營家族佛具塑像店鋪迄今,後再經1967年增建而成現貌。 @ 文資局歷史建築 |
1 | 現狀: | 歷史沿革: 蔣先生1931年逝世後原安葬於大直山公墓,1942年因設置要塞被迫遷移,1952年經友人募款遷葬現址,立碑紀念,碑上有前副總統兼行政院長陳誠提「革命先烈之墓」,下錄刻蔣氏遺囑。 @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 陳誠 ... ]
名稱 閃電力量 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 閃電力量)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
閃電力量訓練工作室 屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路92號1樓 | 余東峻 | 85711699 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11217543400) |
閃電力量有限公司 屏東縣屏東市永安里自立南路145巷2弄5號 | 陳誠 | 90124805 | 核准設立 |
閃電力量訓練工作室 登記地址: 屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路92號1樓 | 負責人: 余東峻 | 統編: 85711699 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11217543400) |
閃電力量有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市永安里自立南路145巷2弄5號 | 負責人: 陳誠 | 統編: 90124805 | 核准設立 |
姓名 陳誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳誠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳誠治自營計程車行 新北市樹林區中山路?0段306巷20弄3-3號 | 陳誠治 | 34593087 | 核准設立 - 獨資 |
陳誠德自營計程車 臺北市松山區福德街87號︹之3︺1樓 | 陳誠德 | 01521865 | 核准設立 - 獨資 |
優誠興業股份有限公司 高雄市湖內區湖東里中山路一段29巷16號 | 陳誠主 | 07836321 | 核准設立 |
義誠汽車電機行 高雄市鳥松區坔埔里大同路14號1樓 | 陳誠江 | 15537655 | 核准設立 - 獨資 |
永智誠國際有限公司 臺南市善化區坐駕里青年路169號1樓 | 陳誠忠 | 42938134 | 核准設立 |
誠竑企業社 新竹縣竹東鎮上舘里中豐路二段178號1樓 | 陳誠專 | 82289108 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090303880) |
誠融揚訓練工作室 屏東縣屏東市豐榮里勝利東路55號 | 陳誠 | 88769701 | 核准設立 - 獨資 |
誠竑企業社 新竹縣竹東鎮上舘里中豐路2段178號1樓 | 陳誠專 | 92505978 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301988) |
陳誠治自營計程車行 登記地址: 新北市樹林區中山路?0段306巷20弄3-3號 | 負責人: 陳誠治 | 統編: 34593087 | 核准設立 - 獨資 |
陳誠德自營計程車 登記地址: 臺北市松山區福德街87號︹之3︺1樓 | 負責人: 陳誠德 | 統編: 01521865 | 核准設立 - 獨資 |
優誠興業股份有限公司 登記地址: 高雄市湖內區湖東里中山路一段29巷16號 | 負責人: 陳誠主 | 統編: 07836321 | 核准設立 |
義誠汽車電機行 登記地址: 高雄市鳥松區坔埔里大同路14號1樓 | 負責人: 陳誠江 | 統編: 15537655 | 核准設立 - 獨資 |
永智誠國際有限公司 登記地址: 臺南市善化區坐駕里青年路169號1樓 | 負責人: 陳誠忠 | 統編: 42938134 | 核准設立 |
誠竑企業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮上舘里中豐路二段178號1樓 | 負責人: 陳誠專 | 統編: 82289108 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090303880) |
誠融揚訓練工作室 登記地址: 屏東縣屏東市豐榮里勝利東路55號 | 負責人: 陳誠 | 統編: 88769701 | 核准設立 - 獨資 |
誠竑企業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮上舘里中豐路2段178號1樓 | 負責人: 陳誠專 | 統編: 92505978 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120301988) |
[ 查詢所有 陳誠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 93352 | 所代表法人: | 宗凱股份有限公司 | 統一編號: 16202262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗凱股份有限公司 | 統一編號: 16202262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 46648 | 所代表法人: | 宗凱股份有限公司 | 統一編號: 16202262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 37844 | 所代表法人: | 長園科技實業股份有限公司 | 統一編號: 16207745 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 宏昇石材有限公司 | 統一編號: 16214491 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 弘富電通有限公司 | 統一編號: 16214990 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 立聖美術印刷有限公司 | 統一編號: 16217032 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 高點投資股份有限公司 | 統一編號: 16229136 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利勤實業股份有限公司 | 統一編號: 16229261 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金進發有限公司 | 統一編號: 16234497 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050214 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5505645 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 93352 | 所代表法人: | 宗凱股份有限公司 | 統一編號: 16202262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗凱股份有限公司 | 統一編號: 16202262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46648 | 所代表法人: | 宗凱股份有限公司 | 統一編號: 16202262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 37844 | 所代表法人: | 長園科技實業股份有限公司 | 統一編號: 16207745 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 合成加股份有限公司 | 統一編號: 16211163 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 宏昇石材有限公司 | 統一編號: 16214491 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 弘富電通有限公司 | 統一編號: 16214990 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 立聖美術印刷有限公司 | 統一編號: 16217032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 高點投資股份有限公司 | 統一編號: 16229136 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利勤實業股份有限公司 | 統一編號: 16229261 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金進發有限公司 | 統一編號: 16234497 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050214 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5505645 | 所代表法人: | 居易科技股份有限公司 | 統一編號: 16242320 |
|