張福成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張福成的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是連呈有限公司, 統一編號是90135042.
根據名稱 連呈 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 連呈 ...) | 1 | 開放時間: 週二至週日上午9時至下午17時,週一、國定假日及卸布展期間休館。 | 現狀: 建築物目前做為彰化藝術館使用,辦理縣內藝文推展活動場所,目前之空間形制、規模為九二一集集地震震損後於民國94年(西元2005年)5月完成修復之狀態。 | 歷史沿革: 彰化市公會堂竣工於昭和8年(西元1933年),現今位於彰化縣立圖書館旁,地址為彰化縣彰化市中山路二段542號。
昭和初年,臺灣社會及文化活動蓬勃發展,臺灣各地缺乏民眾集會的場域,因而有公會堂之出現,... @ 文資局歷史建築 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市三重區頂崁里中興北街一六0巷二五號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| (中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1090 | 所代表法人: | 陸盛建設股份有限公司 | 統一編號: 23823772 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 桓傑建設股份有限公司 | 統一編號: 86623300 @ 董監事資料集 |
1 | 開放時間: 週二至週日上午9時至下午17時,週一、國定假日及卸布展期間休館。 | 現狀: 建築物目前做為彰化藝術館使用,辦理縣內藝文推展活動場所,目前之空間形制、規模為九二一集集地震震損後於民國94年(西元2005年)5月完成修復之狀態。 | 歷史沿革: 彰化市公會堂竣工於昭和8年(西元1933年),現今位於彰化縣立圖書館旁,地址為彰化縣彰化市中山路二段542號。
昭和初年,臺灣社會及文化活動蓬勃發展,臺灣各地缺乏民眾集會的場域,因而有公會堂之出現,... @ 文資局歷史建築 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市三重區頂崁里中興北街一六0巷二五號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林碧雲 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1090 | 所代表法人: | 陸盛建設股份有限公司 | 統一編號: 23823772 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 桓傑建設股份有限公司 | 統一編號: 86623300 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 連呈 ... ]
根據姓名 張福成 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 張福成 ...) | 作者: 八思巴尊者(Drogön Chögyal Phagpa)原典作; 薩迦巴拿旺貢噶索南傳記作; 第41任薩迦法王(His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche... | 出版機構: 眾生文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 310 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95498-9-4 (平裝, NT$400, 310面, 20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 八思巴尊者(Drogön Chögyal Phagpa)原典作; 薩迦巴拿旺貢噶索南傳記作; 第41任薩迦法王(His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche... | 出版機構: 眾生文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96433-6-3 (EPUB, NT$390) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 豐晟營造有限公司 | 統一編號: 13185439 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 華國資訊股份有限公司 | 統一編號: 16113563 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 品狐有限公司 | 統一編號: 42937584 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51429 | 所代表法人: | 祥禾園股份有限公司 | 統一編號: 89617056 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 泰駿企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 23123264 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: 八思巴尊者(Drogön Chögyal Phagpa)原典作; 薩迦巴拿旺貢噶索南傳記作; 第41任薩迦法王(His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche... | 出版機構: 眾生文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 310 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95498-9-4 (平裝, NT$400, 310面, 20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 八思巴尊者(Drogön Chögyal Phagpa)原典作; 薩迦巴拿旺貢噶索南傳記作; 第41任薩迦法王(His Holiness Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche... | 出版機構: 眾生文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96433-6-3 (EPUB, NT$390) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 豐晟營造有限公司 | 統一編號: 13185439 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 華國資訊股份有限公司 | 統一編號: 16113563 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 品狐有限公司 | 統一編號: 42937584 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51429 | 所代表法人: | 祥禾園股份有限公司 | 統一編號: 89617056 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 泰駿企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 23123264 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 張福成 ... ]
連呈印刷有限公司 | 地址: 新北市三重區中興北街160巷25號1樓 | 電話: 02-2995-2390 |
名稱 連呈 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 連呈)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
連呈企業社 臺中市神岡區岸裡里大圳路8巷31號1樓 | 高侑呈 | 80072515 | 核准設立 - 獨資 |
連呈企業社 高雄市旗山區旗新街23巷5號1樓 | 柯呈陽 | 91524842 | 核准設立 - 獨資 |
連呈企業社 高雄市旗山區旗新街23巷5號1樓 | 柯呈陽 | 91525568 | 核准設立 - 獨資 |
連呈印刷有限公司 新北市三重區中興北街一六○巷二五號 | 童阿霞 | 07643464 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-25) |
連呈有限公司 桃園市桃園區新埔六街97號19樓 | 張福成 | 90135042 | 核准設立 |
連呈寶五金企業社 臺中市龍井區龍泉里沙田路五段30巷130號一樓 | 郭姿秀 | 67975873 | 歇業 - 獨資 |
連呈精密企業有限公司 新北市蘆洲區長安街二六七巷九弄四號二樓 | | 89638566 | 解散 (文號: 2001-7-17 經90中字 第0903250218號) |
連呈企業社 登記地址: 臺中市神岡區岸裡里大圳路8巷31號1樓 | 負責人: 高侑呈 | 統編: 80072515 | 核准設立 - 獨資 |
連呈企業社 登記地址: 高雄市旗山區旗新街23巷5號1樓 | 負責人: 柯呈陽 | 統編: 91524842 | 核准設立 - 獨資 |
連呈企業社 登記地址: 高雄市旗山區旗新街23巷5號1樓 | 負責人: 柯呈陽 | 統編: 91525568 | 核准設立 - 獨資 |
連呈印刷有限公司 登記地址: 新北市三重區中興北街一六○巷二五號 | 負責人: 童阿霞 | 統編: 07643464 | 解散 (核准解散日期: 2022-02-25) |
連呈有限公司 登記地址: 桃園市桃園區新埔六街97號19樓 | 負責人: 張福成 | 統編: 90135042 | 核准設立 |
連呈寶五金企業社 登記地址: 臺中市龍井區龍泉里沙田路五段30巷130號一樓 | 負責人: 郭姿秀 | 統編: 67975873 | 歇業 - 獨資 |
連呈精密企業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街二六七巷九弄四號二樓 | 統編: 89638566 | 解散 (文號: 2001-7-17 經90中字 第0903250218號) |
[ 查詢所有 連呈 ... ]
姓名 張福成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張福成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張福成自營計程車行 澎湖縣馬公市菜園里8號 | 張福成 | 96682377 | 廢止 - 獨資 |
福成西藥房 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里大同路一七六號(限使用第一層) | 張福成 | 66261429 | 核准設立 - 獨資 |
銓成企業社 臺北市中山區民權東路355號1樓 | 張福成 | 12395197 | 撤銷 - 獨資 |
豐晟營造有限公司 高雄市三民區金鼎路370巷37號5樓 | 張福成 | 13185439 | 核准設立 |
瑞強國際股份有限公司台南分公司 臺南市東區莊敬路116巷11號 | 張福成 | 16290547 | 核准設立 |
安普電機工程行 高雄市小港區松崗路64巷17弄2號 | 張福成 | 20447486 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561603900) |
駿騰工程行 臺南市永康區二王里中山南路490巷12弄31號1樓 | 張福成 | 21626780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080009762) |
品狐有限公司 臺南市東區崇善里崇善八街22巷2號3樓 | 張福成 | 42937584 | 核准設立 |
張福成自營計程車行 登記地址: 澎湖縣馬公市菜園里8號 | 負責人: 張福成 | 統編: 96682377 | 廢止 - 獨資 |
福成西藥房 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮永榮里大同路一七六號(限使用第一層) | 負責人: 張福成 | 統編: 66261429 | 核准設立 - 獨資 |
銓成企業社 登記地址: 臺北市中山區民權東路355號1樓 | 負責人: 張福成 | 統編: 12395197 | 撤銷 - 獨資 |
豐晟營造有限公司 登記地址: 高雄市三民區金鼎路370巷37號5樓 | 負責人: 張福成 | 統編: 13185439 | 核准設立 |
瑞強國際股份有限公司台南分公司 登記地址: 臺南市東區莊敬路116巷11號 | 負責人: 張福成 | 統編: 16290547 | 核准設立 |
安普電機工程行 登記地址: 高雄市小港區松崗路64巷17弄2號 | 負責人: 張福成 | 統編: 20447486 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561603900) |
駿騰工程行 登記地址: 臺南市永康區二王里中山南路490巷12弄31號1樓 | 負責人: 張福成 | 統編: 21626780 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080009762) |
品狐有限公司 登記地址: 臺南市東區崇善里崇善八街22巷2號3樓 | 負責人: 張福成 | 統編: 42937584 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張福成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|