張鉯崴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張鉯崴的職稱是董事, 持有股份數是255000, 所代表法人是鋐心有限公司, 公司名稱是安然企業股份有限公司, 統一編號是90139217.
董監事資料集 資料集的 張鉯崴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張鉯崴 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安然企業股份有限公司 | 統一編號: 90139217 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: 鋐心有限公司 | 安然企業股份有限公司 | 統一編號: 90139217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 245000 | 所代表法人: 新華泰富股份有限公司 | 安然企業股份有限公司 | 統一編號: 90139217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 安然企業股份有限公司 | 統一編號: 90139217 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: 鋐心有限公司 | 安然企業股份有限公司 | 統一編號: 90139217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 245000 | 所代表法人: 新華泰富股份有限公司 | 安然企業股份有限公司 | 統一編號: 90139217 |
[ 搜尋所有相關: 張鉯崴 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 安然企業股份有限公司 | 到職日期: 1110514 | 統一編號: 90139217 |
公司名稱: 安然企業股份有限公司 | 到職日期: 1110514 | 統一編號: 90139217 |
[ 搜尋所有相關: 張鉯崴 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 安然企業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 安然企業 ...) | OID: 2.16.886.119.90030.101288 | 電話: 03-4265566 | 地址: 桃園市中壢區元化路224號6樓 | DN: o=安然企業股份有限公司附設桃園市私立富安居家長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230410 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路224號6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230410 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路224號6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20231220 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區龍岡路一段231號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230410 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區龍岡路一段231號2樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90030.101288 | 電話: 03-4265566 | 地址: 桃園市中壢區元化路224號6樓 | DN: o=安然企業股份有限公司附設桃園市私立富安居家長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230410 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路224號6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230410 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路224號6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20231220 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區龍岡路一段231號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230410 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 03-4265566 | 機構負責人姓名: 林鴻淙 | 機構代碼: 1V0400022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區龍岡路一段231號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 安然企業 ... ]
根據姓名 張鉯崴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張鉯崴 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/18 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/18 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/18 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210205 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區崙坪里忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/18 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/18 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/18 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/02 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210205 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 034981118 | 機構負責人姓名: 張鉯崴 | 機構代碼: 1X0400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市觀音區崙坪里忠愛路二段115號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張鉯崴 ... ]
名稱 安然企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 安然企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安然企業股份有限公司 桃園市中壢區新街里元化路224號6樓 | 林鴻淙 | 90139217 | 核准設立 |
安然企業社 臺北市大同區延平北路2段202號18樓 | 謝竑祥 | 88358952 | 核准設立 - 獨資 |
安然企業社 臺南市安南區梅花里安中路1段619巷90號1樓 | 王安然 | 06520318 | 歇業 - 獨資 |
安然企業行 高雄市鼓山區裕豐里華寧路155號 | 苗安然 | 76720789 | 歇業 - 獨資 |
安然企業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區新街里元化路224號6樓 | 負責人: 林鴻淙 | 統編: 90139217 | 核准設立 |
安然企業社 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段202號18樓 | 負責人: 謝竑祥 | 統編: 88358952 | 核准設立 - 獨資 |
安然企業社 登記地址: 臺南市安南區梅花里安中路1段619巷90號1樓 | 負責人: 王安然 | 統編: 06520318 | 歇業 - 獨資 |
安然企業行 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐里華寧路155號 | 負責人: 苗安然 | 統編: 76720789 | 歇業 - 獨資 |
姓名 張鉯崴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 張鉯崴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳家室內設計有限公司 桃園市觀音區草漯里10鄰忠孝路59號(ㄧ樓) | 張鉯崴 | 50963579 | 核准設立 |
翔安資訊有限公司 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 | 張鉯崴 | 90478378 | 核准設立 |
瓷膳佳企業社 新北市鶯歌區尖山埔路94號(1樓) | 張鉯崴 | 93040920 | 核准設立 - 獨資 |
佳家室內設計有限公司 登記地址: 桃園市觀音區草漯里10鄰忠孝路59號(ㄧ樓) | 負責人: 張鉯崴 | 統編: 50963579 | 核准設立 |
翔安資訊有限公司 登記地址: 桃園市觀音區草漯里忠孝路59號 | 負責人: 張鉯崴 | 統編: 90478378 | 核准設立 |
瓷膳佳企業社 登記地址: 新北市鶯歌區尖山埔路94號(1樓) | 負責人: 張鉯崴 | 統編: 93040920 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|