許嘉芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許嘉芬的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是台灣欣融生技有限公司, 統一編號是90141207.
無其他 台灣欣融生技 資料。
[ 搜尋所有 台灣欣融生技 ... ]
根據姓名 許嘉芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許嘉芬 ...) | (不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: https://www.npac-weiwuying.org/login? @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
| OID: 2.16.886.110.90019.100164 | 電話: 0932780414 | 地址: 屏東縣屏東市自由路586-3號 | DN: o=許嘉芬建築師事務所,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 159其他紙製品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 80077677 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮海埔里工業東三路7號 @ 登記工廠名錄 |
(不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: https://www.npac-weiwuying.org/login? @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
OID: 2.16.886.110.90019.100164 | 電話: 0932780414 | 地址: 屏東縣屏東市自由路586-3號 | DN: o=許嘉芬建築師事務所,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(不分國籍)美國西北木偶中心Dmitri Carter、許嘉芬 | 活動起始日期: 2024/07/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 159其他紙製品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 80077677 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮海埔里工業東三路7號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 許嘉芬 ... ]
名稱 台灣欣融生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣欣融生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣欣融生技有限公司 彰化縣鹿港鎮工業西七路1之27號1樓 | 黃傑 | 90141207 | 核准設立 |
台灣欣融生技有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮工業西七路1之27號1樓 | 負責人: 黃傑 | 統編: 90141207 | 核准設立 |
姓名 許嘉芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許嘉芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彩揚花坊 高雄市岡山區台上里嘉新東路67之15號1樓 | 許嘉芬 | 09519912 | 核准設立 - 獨資 |
金嘉麗服飾名店 臺北市松山區南京東路5段123巷15號 | 許嘉芬 | 25669492 | 核准設立 - 獨資 |
鑫正商號 高雄市岡山區台上里嘉新東路67-15號1樓 | 許嘉芬 | 73951786 | 歇業 - 獨資 |
達陞企業股份有限公司 新北市汐止區大同路1段217號5樓之2 | 許嘉芬 | 42708273 | 核准設立 |
永贊工程行 臺北市中山區建國北路2段258巷3號7樓 | 許嘉芬 | 76490956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094109303) |
台灣優紙企業有限公司 彰化縣鹿港鎮工業東三路7號 | 許嘉芬 | 80077677 | 核准設立 |
派特小舖 臺北市萬華區艋舺大道336巷9號2樓 | 許嘉芬 | 88199462 | 核准設立 - 獨資 |
昶鋐工程有限公司 新北市瑞芳區四脚亭坑路51號之6 | 許嘉芬 | 90627807 | 核准設立 |
彩揚花坊 登記地址: 高雄市岡山區台上里嘉新東路67之15號1樓 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 09519912 | 核准設立 - 獨資 |
金嘉麗服飾名店 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段123巷15號 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 25669492 | 核准設立 - 獨資 |
鑫正商號 登記地址: 高雄市岡山區台上里嘉新東路67-15號1樓 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 73951786 | 歇業 - 獨資 |
達陞企業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段217號5樓之2 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 42708273 | 核准設立 |
永贊工程行 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段258巷3號7樓 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 76490956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094109303) |
台灣優紙企業有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮工業東三路7號 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 80077677 | 核准設立 |
派特小舖 登記地址: 臺北市萬華區艋舺大道336巷9號2樓 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 88199462 | 核准設立 - 獨資 |
昶鋐工程有限公司 登記地址: 新北市瑞芳區四脚亭坑路51號之6 | 負責人: 許嘉芬 | 統編: 90627807 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許嘉芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
|