羅嘉琪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅嘉琪的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是順益菇業有限公司, 統一編號是90141797.
無其他 順益菇業 資料。
[ 搜尋所有 順益菇業 ... ]
根據姓名 羅嘉琪 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 羅嘉琪 ...) | (中華民國)羅嘉琪 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)羅嘉琪 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅嘉琪;(中華民國)黃淑宜;(中華民國)黃碧清;(中華民國)張嘉欣;(中華民國)謝佑麗 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)羅嘉琪;(中華民國)黃淑宜;(中華民國)黃碧清;(中華民國)張嘉欣;(中華民國)謝佑麗 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 睿展工程有限公司 | 統一編號: 13096582 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 方盒子有限公司 | 統一編號: 54992908 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230112 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230310 | 處分字號: 勞局納字第11201862380號 | 違反法規內容: 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
(中華民國)羅嘉琪 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)羅嘉琪 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅嘉琪;(中華民國)黃淑宜;(中華民國)黃碧清;(中華民國)張嘉欣;(中華民國)謝佑麗 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)羅嘉琪;(中華民國)黃淑宜;(中華民國)黃碧清;(中華民國)張嘉欣;(中華民國)謝佑麗 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 睿展工程有限公司 | 統一編號: 13096582 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 方盒子有限公司 | 統一編號: 54992908 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230112 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230310 | 處分字號: 勞局納字第11201862380號 | 違反法規內容: 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 羅嘉琪 ... ]
名稱 順益菇業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 順益菇業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順益菇業有限公司 嘉義縣中埔鄉富收村庄內58-30號1樓 | 羅嘉琪 | 90141797 | 核准設立 |
順益菇業有限公司 登記地址: 嘉義縣中埔鄉富收村庄內58-30號1樓 | 負責人: 羅嘉琪 | 統編: 90141797 | 核准設立 |
姓名 羅嘉琪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 羅嘉琪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
睿展工程有限公司 新北市新莊區中平路90巷1號 | 羅嘉琪 | 13096582 | 核准設立 |
永佳亞洲有限公司 臺北市中正區許昌街42之1號10樓 | 羅嘉琪 | 24547584 | 解散 (核准解散日期: 2015-04-10) |
金鑫早午餐店 宜蘭縣宜蘭市新東里東港路二段233號一樓 | 羅嘉琪 | 50716509 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060901011) |
方盒子有限公司 彰化縣彰化市延平里8鄰寶山路126巷2弄20號 | 羅嘉琪 | 54992908 | 核准設立 |
睿展工程有限公司 登記地址: 新北市新莊區中平路90巷1號 | 負責人: 羅嘉琪 | 統編: 13096582 | 核准設立 |
永佳亞洲有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42之1號10樓 | 負責人: 羅嘉琪 | 統編: 24547584 | 解散 (核准解散日期: 2015-04-10) |
金鑫早午餐店 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新東里東港路二段233號一樓 | 負責人: 羅嘉琪 | 統編: 50716509 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060901011) |
方盒子有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市延平里8鄰寶山路126巷2弄20號 | 負責人: 羅嘉琪 | 統編: 54992908 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|