吳明儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳明儀的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是平和企管顧問有限公司, 統一編號是90143839.
無其他 平和企管顧問 資料。
[ 搜尋所有 平和企管顧問 ... ]
根據姓名 吳明儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳明儀 ...) | 名稱: 吳明儀 | 開放時間: 預約制 | 電話: 02-26799118 | 地址: 23943新北市鶯歌區永吉街39號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| (中華民國)吳正宏;(中華民國)吳明儀;(中華民國)賴秀桃;(中華民國)吳仕杰;(中華民國)吳仕勛 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 電話: 02-2670-1000 (預約開放)
星期二~六,預約報名,每場人數最多十位來賓,歡迎您預約參加。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳正宏;(中華民國)吳明儀;(中華民國)賴秀桃;(中華民國)吳仕杰;(中華民國)吳仕勛 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 電話: 02-2670-1000 (預約開放)
星期二~六,預約報名,每場人數最多十位來賓,歡迎您預約參加。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺北當代工藝設計分館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺北當代工藝設計分館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/28 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 02-2502-0788 | 公司代號: 2443 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 97165506 | 住址: 台北市中山區長春路368號4樓之一 | 董事長: 陳清福 | 成立日期: 19960912 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
名稱: 吳明儀 | 開放時間: 預約制 | 電話: 02-26799118 | 地址: 23943新北市鶯歌區永吉街39號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
(中華民國)吳正宏;(中華民國)吳明儀;(中華民國)賴秀桃;(中華民國)吳仕杰;(中華民國)吳仕勛 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 電話: 02-2670-1000 (預約開放)
星期二~六,預約報名,每場人數最多十位來賓,歡迎您預約參加。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳正宏;(中華民國)吳明儀;(中華民國)賴秀桃;(中華民國)吳仕杰;(中華民國)吳仕勛 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 電話: 02-2670-1000 (預約開放)
星期二~六,預約報名,每場人數最多十位來賓,歡迎您預約參加。 @ 藝文活動-所有類別 |
臺北當代工藝設計分館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺北當代工藝設計分館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/28 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 02-2502-0788 | 公司代號: 2443 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 97165506 | 住址: 台北市中山區長春路368號4樓之一 | 董事長: 陳清福 | 成立日期: 19960912 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
[ 搜尋所有 吳明儀 ... ]
名稱 平和企管顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 平和企管顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
平和企管顧問有限公司 臺北市大安區光復南路102號4樓 | 吳明儀 | 90143839 | 核准設立 |
平和企管顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號4樓 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 90143839 | 核准設立 |
姓名 吳明儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳明儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鎂亞實業有限公司 臺北市中正區林森南路2號7樓之2 | 吳明儀 | 05100936 | 核准設立 |
昺坤鋁門窗行 新北市永和區成功路2段5號 | 吳明儀 | 09864441 | 歇業 - 獨資 |
昺坤工業社 新北市永和區成功路2段5號 | 吳明儀 | 09879486 | 核准設立 - 獨資 |
宏業陶藝有限公司 新北市鶯歌區永吉街39號 | 吳明儀 | 34280661 | 核准設立 |
蜜嘟創意手工坊 嘉義市西區福民里福州三街53號一樓 | 吳明儀 | 40769273 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040170367) |
葭霏文創出版社 嘉義市西區培元里成功街86號一樓 | 吳明儀 | 40852321 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110170473) |
天能國際企業有限公司 臺北市大安區光復南路102號10樓 | 吳明儀 | 50780683 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-25) |
歌德巴赫科技股份有限公司 臺北市大安區光復南路102號10樓 | 吳明儀 | 54679843 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-18) |
鎂亞實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區林森南路2號7樓之2 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 05100936 | 核准設立 |
昺坤鋁門窗行 登記地址: 新北市永和區成功路2段5號 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 09864441 | 歇業 - 獨資 |
昺坤工業社 登記地址: 新北市永和區成功路2段5號 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 09879486 | 核准設立 - 獨資 |
宏業陶藝有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區永吉街39號 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 34280661 | 核准設立 |
蜜嘟創意手工坊 登記地址: 嘉義市西區福民里福州三街53號一樓 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 40769273 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040170367) |
葭霏文創出版社 登記地址: 嘉義市西區培元里成功街86號一樓 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 40852321 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110170473) |
天能國際企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號10樓 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 50780683 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-25) |
歌德巴赫科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號10樓 | 負責人: 吳明儀 | 統編: 54679843 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-18) |
[ 查詢所有 吳明儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|