吳道昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳道昌的職稱是監察人, 持有股份數是10000000, 所代表法人是36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED, 公司名稱是台南生活開發股份有限公司, 統一編號是90158282.
董監事資料集 資料集的 吳道昌 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳道昌 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 36855058 英屬開曼群島商台南生活(開曼)股份有限公司TAINAN ENTERPRISE (CAYMAN) CO., LIMITED | 台南生活開發股份有限公司 | 統一編號: 90158282 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 90158282 | 電話號碼: 06-2006277 | 臺南市東區富裕里東門路2段297號1樓 |
統一編號: 90158282 | 電話號碼: 06-2006277 | 臺南市東區富裕里東門路2段297號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台南生活開發 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台南生活開發 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8479200 | 所代表法人: 台南生活開發股份有限公司 | 銳步運動股份有限公司 | 統一編號: 90296145 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8479200 | 所代表法人: 台南生活開發股份有限公司 | 銳步運動股份有限公司 | 統一編號: 90296145 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8479200 | 所代表法人: 台南生活開發股份有限公司 | 銳步運動股份有限公司 | 統一編號: 90296145 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8479200 | 所代表法人: 台南生活開發股份有限公司 | 銳步運動股份有限公司 | 統一編號: 90296145 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 台南生活開發 ... ]
根據姓名 吳道昌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳道昌 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳道昌 ... ]
名稱 台南生活開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台南生活開發)
台南生活開發股份有限公司 登記地址: 臺南市東區富裕里東門路2段297號1樓 | 負責人: 楊青峯 | 統編: 90158282 | 核准設立 |
姓名 吳道昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 吳道昌)
良道投資股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 97357645 | 核准設立 |
冠冕全球華人股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24905408 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-30) |
恒泰策略股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區新和里仁愛街255號2樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24921630 | 核准設立 |
南得實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段15之1號15樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 42836663 | 解散 |
湯尼威爾服飾股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中山路58號1樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 54563548 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-13) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|