簡玉山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡玉山的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是鴻基新能源股份有限公司, 統一編號是90176346.
董監事資料集 資料集的 簡玉山 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡玉山 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 廣錠科技股份有限公司 | 鴻基新能源股份有限公司 | 統一編號: 90176346 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 鴻祥營造股份有限公司 | 鴻基新能源股份有限公司 | 統一編號: 90176346 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 鴻基新能源股份有限公司 | 統一編號: 90176346 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 廣錠科技股份有限公司 | 鴻基新能源股份有限公司 | 統一編號: 90176346 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 鴻祥營造股份有限公司 | 鴻基新能源股份有限公司 | 統一編號: 90176346 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 鴻基新能源股份有限公司 | 統一編號: 90176346 |
[ 搜尋所有相關: 簡玉山 @ 董監事資料集 ]
無其他 鴻基新能源 資料。
[ 搜尋所有 鴻基新能源 ... ]
根據姓名 簡玉山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡玉山 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照B據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 紅鑫金通科技股份有限公司 | 統一編號: 28036710 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 簡玉山 | 設立時間: 1010804 @ 臺灣區工業及礦業團體清冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 簡玉山 | 機構代碼: BF0100090 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中山區龍洲里民生東路三段88巷1、3號 @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 紅鑫金通科技股份有限公司 | 統一編號: 28036710 @ 董監事資料集 |
負責人: 簡玉山 | 設立時間: 1010804 @ 臺灣區工業及礦業團體清冊 |
[ 搜尋所有 簡玉山 ... ]
名稱 鴻基新能源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻基新能源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻基新能源股份有限公司 新北市板橋區中山路2段111號8樓 | 林宗賢 | 90176346 | 核准設立 |
鴻基新能源股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路2段111號8樓 | 負責人: 林宗賢 | 統編: 90176346 | 核准設立 |
姓名 簡玉山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 簡玉山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興隆油漆工程行 臺北市文山區興隆路3段185巷3弄2號5樓 | 簡玉山 | 01711529 | 歇業 - 獨資 |
興隆油漆工程行 登記地址: 臺北市文山區興隆路3段185巷3弄2號5樓 | 負責人: 簡玉山 | 統編: 01711529 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|