潘奕廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名潘奕廷的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是理思有限公司, 統一編號是90186409.
根據名稱 理思 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 理思 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 @ 文化部研習課程 |
| 紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部水質保護司 | 新聞發布日期: 2024-03-21 15:01:00 | 新聞編號: 20240321150240 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| | 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/08/25 @ 文化部研習課程 |
紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
紀州庵文學森林 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/11/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 環境部環境部水質保護司 | 新聞發布日期: 2024-03-21 15:01:00 | 新聞編號: 20240321150240 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 活動起始日期: 2024/09/15 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 理思 ... ]
無其他 潘奕廷 資料。
[ 搜尋所有 潘奕廷 ... ]
名稱 理思 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 理思)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣索理思股份有限公司 臺北市中山區民權東路3段37號12樓 | 孫紹坤 | 12466782 | 核准設立 |
課理思企業社 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 謝泓霖 | 79856774 | 核准設立 - 獨資 |
理思有限公司 臺中市沙鹿區賢正街110號 | 潘奕廷 | 90186409 | 核准設立 |
理思商務有限公司 新北市林口區文化一路1段124號2樓之2 | 李宜靜 | 24310589 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-26) |
高博理思投資股份有限公司 新北市中和區景平路429號3樓之5 | 蘇慧祺 | 59255443 | 核准設立 |
料理思維工作室 新北市汐止區汐碇路16之1巷8號10樓 | 林睿琦 | 91405830 | 核准設立 - 獨資 |
台灣索理思股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段37號12樓 | 負責人: 孫紹坤 | 統編: 12466782 | 核准設立 |
課理思企業社 登記地址: 臺北市大安區信義路4段170號3樓 | 負責人: 謝泓霖 | 統編: 79856774 | 核准設立 - 獨資 |
理思有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區賢正街110號 | 負責人: 潘奕廷 | 統編: 90186409 | 核准設立 |
理思商務有限公司 登記地址: 新北市林口區文化一路1段124號2樓之2 | 負責人: 李宜靜 | 統編: 24310589 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-26) |
高博理思投資股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路429號3樓之5 | 負責人: 蘇慧祺 | 統編: 59255443 | 核准設立 |
料理思維工作室 登記地址: 新北市汐止區汐碇路16之1巷8號10樓 | 負責人: 林睿琦 | 統編: 91405830 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 理思 ... ]
姓名 潘奕廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 潘奕廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍和工程行 屏東縣新園鄉瓦磘村環中路32號1樓 | 潘奕廷 | 88942202 | 核准設立 - 獨資 |
珍和工程行 登記地址: 屏東縣新園鄉瓦磘村環中路32號1樓 | 負責人: 潘奕廷 | 統編: 88942202 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
|