陳怡如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡如的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 所代表法人是中華資安國際股份有限公司, 公司名稱是保華資安股份有限公司, 統一編號是90188981.
董監事資料集 資料集的 陳怡如 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳怡如 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: 中保投資股份有限公司 | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 保華資安股份有限公司 | 統一編號: 90188981 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡如 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 保華資安股份有限公司 | 到職日期: 1130520 | 統一編號: 90188981 |
公司名稱: 保華資安股份有限公司 | 到職日期: 1130520 | 統一編號: 90188981 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡如 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 保華資安 資料。
[ 搜尋所有 保華資安 ... ]
根據姓名 陳怡如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡如 ...) | 作者: 洪詠善, 柯淑玲, 徐嘉郁, 王敏如, 陳雅慈, 陳怡如, 康雅玲, 朱嘉凰, 黃慈愛, 邱玟瑾, 莊士賢, 黃宛婕, 蔡怡真, 林潔儀, 李宛倫, 黃寶靚, 陳珮文, 宋雅筠, 林純如作; 林純如主... | 出版機構: 高市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 204 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7171-27-1 (平裝, NT$400, 204面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 綠點子創藝工作室 | 臺中市 | 場域: 學校 | 41474臺中市烏日區仁德里信義街99號 大門入口廣場花臺 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)本館故事志工老師、小大繪本館館長樓桂花老師 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)本館故事志工老師、小大繪本館館長樓桂花老師 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)阿里安山・卡尼阿哥、吳其育、李立中、林純用、沈建龍、莫奴、馬寞路、萊昂‧布萊恩、張恩滿、張新丕、許家維、常陵、陳擎耀、曾琬婷、楊茂林、劉子平、劉芸怡、劉玗、鄧文貞、鄭亭亭、盧明德、霍凱盛、... | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 詳參https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)阿里安山・卡尼阿哥、吳其育、李立中、林純用、沈建龍、莫奴、馬寞路、萊昂‧布萊恩、張恩滿、張新丕、許家維、常陵、陳擎耀、曾琬婷、楊茂林、劉子平、劉芸怡、劉玗、鄧文貞、鄭亭亭、盧明德、霍凱盛、... | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 詳參https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 洪詠善, 柯淑玲, 徐嘉郁, 王敏如, 陳雅慈, 陳怡如, 康雅玲, 朱嘉凰, 黃慈愛, 邱玟瑾, 莊士賢, 黃宛婕, 蔡怡真, 林潔儀, 李宛倫, 黃寶靚, 陳珮文, 宋雅筠, 林純如作; 林純如主... | 出版機構: 高市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 204 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7171-27-1 (平裝, NT$400, 204面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
綠點子創藝工作室 | 臺中市 | 場域: 學校 | 41474臺中市烏日區仁德里信義街99號 大門入口廣場花臺 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)本館故事志工老師、小大繪本館館長樓桂花老師 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)本館故事志工老師、小大繪本館館長樓桂花老師 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)阿里安山・卡尼阿哥、吳其育、李立中、林純用、沈建龍、莫奴、馬寞路、萊昂‧布萊恩、張恩滿、張新丕、許家維、常陵、陳擎耀、曾琬婷、楊茂林、劉子平、劉芸怡、劉玗、鄧文貞、鄭亭亭、盧明德、霍凱盛、... | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 詳參https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)阿里安山・卡尼阿哥、吳其育、李立中、林純用、沈建龍、莫奴、馬寞路、萊昂‧布萊恩、張恩滿、張新丕、許家維、常陵、陳擎耀、曾琬婷、楊茂林、劉子平、劉芸怡、劉玗、鄧文貞、鄭亭亭、盧明德、霍凱盛、... | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 詳參https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳怡如 ... ]
名稱 保華資安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 保華資安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
保華資安股份有限公司 臺北市大同區鄭州路139號5樓 | 林建涵 | 90188981 | 核准設立 |
保華資安股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區鄭州路139號5樓 | 負責人: 林建涵 | 統編: 90188981 | 核准設立 |
姓名 陳怡如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳怡如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡如果行銷有限公司 臺北市北投區中央北路3段40巷35號1樓 | 陳怡如 | 00254577 | 核准設立 |
陳怡如蔬果商行 新北市土城區清水路207巷10號16樓 | 陳怡如 | 82103341 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120699) |
怡如鮮魚行 嘉義市東區北門里博愛路一段109號一樓 | 陳怡如 | 10121334 | 歇業 - 獨資 |
怡如美容美體工作坊 新北市三重區3和路2段137號1樓 | 陳怡如 | 99088695 | 核准設立 - 獨資 |
怡泰齒輪工業有限公司 高雄市大樹區竹寮里竹寮路200號 | 陳怡如 | 22549713 | 核准設立 |
怡隆能源有限公司 高雄市新興區南海街6號1樓 | 陳怡如 | 24993599 | 核准設立 |
森怡國際顧問有限公司 臺北市信義區基隆路1段149號7樓之1 | 陳怡如 | 83155211 | 核准設立 |
怡帆商行 新竹縣竹東鎮榮華里長春路3段292號1樓 | 陳怡如 | 87336848 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100300887) |
怡如果行銷有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央北路3段40巷35號1樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 00254577 | 核准設立 |
陳怡如蔬果商行 登記地址: 新北市土城區清水路207巷10號16樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 82103341 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120699) |
怡如鮮魚行 登記地址: 嘉義市東區北門里博愛路一段109號一樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 10121334 | 歇業 - 獨資 |
怡如美容美體工作坊 登記地址: 新北市三重區3和路2段137號1樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 99088695 | 核准設立 - 獨資 |
怡泰齒輪工業有限公司 登記地址: 高雄市大樹區竹寮里竹寮路200號 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 22549713 | 核准設立 |
怡隆能源有限公司 登記地址: 高雄市新興區南海街6號1樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 24993599 | 核准設立 |
森怡國際顧問有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段149號7樓之1 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 83155211 | 核准設立 |
怡帆商行 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮華里長春路3段292號1樓 | 負責人: 陳怡如 | 統編: 87336848 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100300887) |
[ 查詢所有 陳怡如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|