林永盛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林永盛的職稱是董事長, 持有股份數是24400, 公司名稱是禾聯生醫科技股份有限公司, 統一編號是90189784.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 禾聯生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 90189784 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 禾聯生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 90189784 |
[ 搜尋所有相關: 林永盛 @ 董監事資料集 ]
| 處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 413 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 413 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 禾聯生醫科技 ... ]
根據姓名 林永盛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林永盛 ...) | (中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 94699275 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞良村中山路三段216號 | 設立核准日期: 19850121 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 證書期限: 2021/10/16 | 商品名稱: 工作燈 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 林永盛君即豐盛科技企業社 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 詮盛文化事業有限公司 | 統一編號: 16187635 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 誠盛興業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 13185487 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林永盛 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 94699275 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞良村中山路三段216號 | 設立核准日期: 19850121 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
證書期限: 2021/10/16 | 商品名稱: 工作燈 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 林永盛君即豐盛科技企業社 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 詮盛文化事業有限公司 | 統一編號: 16187635 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 誠盛興業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 13185487 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 林永盛 ... ]
名稱 禾聯生醫科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾聯生醫科技)
禾聯生醫科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區順德街31號11樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 90189784 | 核准設立 |
姓名 林永盛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林永盛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興永盛工程行 臺中市神岡區神洲里光啓路127巷18號1樓 | 林永盛 | 88533797 | 核准設立 - 獨資 |
長盛土木包工業 雲林縣二崙鄉來惠村頂庄路7號 | 林永盛 | 15679197 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080049572) |
詮盛文化事業有限公司 臺中市豐原區西勢路147號1樓 | 林永盛 | 16187635 | 核准設立 |
味盛企業行 臺南市安南區安順里北安路3段572號1樓 | 林永盛 | 26427938 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030110668) |
豐盛科技企業社 臺中市大肚區大東里沙田路二段445號1樓 | 林永盛 | 38847554 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030711833) |
茂盛機車精品企業社 嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山649號 | 林永盛 | 81333555 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089300785) |
盛水舖 臺中市沙鹿區三鹿里向上路七段26號1樓 | 林永盛 | 82465420 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080866919) |
永宸室內裝修有限公司 臺中市龍井區新庄里中沙路新庄仔巷29–7號1樓 | 林永盛 | 80084683 | 核准設立 |
興永盛工程行 登記地址: 臺中市神岡區神洲里光啓路127巷18號1樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 88533797 | 核准設立 - 獨資 |
長盛土木包工業 登記地址: 雲林縣二崙鄉來惠村頂庄路7號 | 負責人: 林永盛 | 統編: 15679197 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080049572) |
詮盛文化事業有限公司 登記地址: 臺中市豐原區西勢路147號1樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 16187635 | 核准設立 |
味盛企業行 登記地址: 臺南市安南區安順里北安路3段572號1樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 26427938 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030110668) |
豐盛科技企業社 登記地址: 臺中市大肚區大東里沙田路二段445號1樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 38847554 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030711833) |
茂盛機車精品企業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉山中村牛斗山649號 | 負責人: 林永盛 | 統編: 81333555 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089300785) |
盛水舖 登記地址: 臺中市沙鹿區三鹿里向上路七段26號1樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 82465420 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080866919) |
永宸室內裝修有限公司 登記地址: 臺中市龍井區新庄里中沙路新庄仔巷29–7號1樓 | 負責人: 林永盛 | 統編: 80084683 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林永盛 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8380000 | 所代表法人: | 富米佳建設有限公司 | 統一編號: 13078374 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯策科技股份有限公司 | 統一編號: 13079649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 虹星油漆工程有限公司 | 統一編號: 13080913 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: 阿拉伯聯合大公國 GAC Group(Holdings) Limited | 台灣高虎股份有限公司 | 統一編號: 13081716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 高宇投資股份有限公司 | 統一編號: 13094579 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 日商象印魔法瓶株式會社 | 台象股份有限公司 | 統一編號: 13100376 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 瑞士商eBay Marketplaces GmbH | 億貝股份有限公司 | 統一編號: 13100474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 荷宴攝影廣告有限公司 | 統一編號: 13106245 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8380000 | 所代表法人: | 富米佳建設有限公司 | 統一編號: 13078374 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯策科技股份有限公司 | 統一編號: 13079649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 虹星油漆工程有限公司 | 統一編號: 13080913 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: 阿拉伯聯合大公國 GAC Group(Holdings) Limited | 台灣高虎股份有限公司 | 統一編號: 13081716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 高宇投資股份有限公司 | 統一編號: 13094579 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 日商象印魔法瓶株式會社 | 台象股份有限公司 | 統一編號: 13100376 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 瑞士商eBay Marketplaces GmbH | 億貝股份有限公司 | 統一編號: 13100474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 荷宴攝影廣告有限公司 | 統一編號: 13106245 |
|