阮旭輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名阮旭輝的職稱是董事長, 持有股份數是360000, 公司名稱是安錦股份有限公司, 統一編號是90191705.
董監事資料集 資料集的 阮旭輝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 阮旭輝 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 安錦股份有限公司 | 統一編號: 90191705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 安錦股份有限公司 | 統一編號: 90191705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: | 安錦股份有限公司 | 統一編號: 90191705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 安錦股份有限公司 | 統一編號: 90191705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 安錦股份有限公司 | 統一編號: 90191705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: | 安錦股份有限公司 | 統一編號: 90191705 |
[ 搜尋所有相關: 阮旭輝 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 安錦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 安錦 ...) | 刊登日期: 2020-09-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 大陸業別: 未分類其他電子零組件製造業 | 大陸事業地址: 東莞市長安鎮錦廈工業區 | 國內投資人: 達威光電股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 大陸業別: 電腦製造業 | 大陸事業地址: 東莞市長安鎮錦廈第二工業區 | 國內投資人: 信昌電子陶瓷股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 大陸業別: 照明器具製造業 | 大陸事業地址: 東莞市長安鎮錦廈河西工業區 | 國內投資人: 聯穎科技股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 裝設地址: 苗栗縣泰安鄉錦水村4鄰圓墩7之5號 | 裝設金融機構名稱: 國泰世華商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 013 | 苗栗縣 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
| 裝設金融機構名稱: 國泰世華商業銀行 | 苗栗縣泰安鄉錦水村4鄰圓墩7之5號 | 裝設金融機構代號: 013 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
| (中華民國)泰安鄉公所 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)泰安鄉公所 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 @ 文化部研習課程 |
刊登日期: 2020-09-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
大陸業別: 未分類其他電子零組件製造業 | 大陸事業地址: 東莞市長安鎮錦廈工業區 | 國內投資人: 達威光電股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
大陸業別: 電腦製造業 | 大陸事業地址: 東莞市長安鎮錦廈第二工業區 | 國內投資人: 信昌電子陶瓷股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
大陸業別: 照明器具製造業 | 大陸事業地址: 東莞市長安鎮錦廈河西工業區 | 國內投資人: 聯穎科技股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
裝設地址: 苗栗縣泰安鄉錦水村4鄰圓墩7之5號 | 裝設金融機構名稱: 國泰世華商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 013 | 苗栗縣 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
裝設金融機構名稱: 國泰世華商業銀行 | 苗栗縣泰安鄉錦水村4鄰圓墩7之5號 | 裝設金融機構代號: 013 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
(中華民國)泰安鄉公所 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)泰安鄉公所 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 安錦 ... ]
根據姓名 阮旭輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 阮旭輝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 成聚股份有限公司 | 統一編號: 12898162 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 聯聚貿易股份有限公司 | 成聯國際股份有限公司 | 統一編號: 28533301 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 810000 | 所代表法人: | 安聚股份有限公司 | 統一編號: 63870201 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 成碩國際股份有限公司 | 統一編號: 80249051 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 方瑞股份有限公司 | 統一編號: 83150588 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 聯聚貿易股份有限公司 | 統一編號: 86250934 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 玉雍股份有限公司 | 統一編號: 89127810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 方銓股份有限公司 | 統一編號: 89136846 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 成聚股份有限公司 | 統一編號: 12898162 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 聯聚貿易股份有限公司 | 成聯國際股份有限公司 | 統一編號: 28533301 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 810000 | 所代表法人: | 安聚股份有限公司 | 統一編號: 63870201 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 成碩國際股份有限公司 | 統一編號: 80249051 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 方瑞股份有限公司 | 統一編號: 83150588 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 聯聚貿易股份有限公司 | 統一編號: 86250934 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 玉雍股份有限公司 | 統一編號: 89127810 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 方銓股份有限公司 | 統一編號: 89136846 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 阮旭輝 ... ]
名稱 安錦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 安錦)
安錦股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區協和里安和一街89號2樓 | 負責人: 阮旭輝 | 統編: 90191705 | 核准設立 |
昇陵建設股份有限公司大安錦町營業所 登記地址: 臺北市大安區錦泰里杭州南路2段63號 | 統編: 75963983 |
安錦資源有限公司 登記地址: 新北市新店區富貴街14巷12號5樓 | 統編: 27660742 | 解散 (核准解散日期: 2014-02-07) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
|