陳星樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳星樺的職稱是董事, 持有股份數是3500000, 公司名稱是丞璽有限公司, 統一編號是90228148.
根據名稱 丞璽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 丞璽 ...) | OID: 2.16.886.119.90005.100128 | 電話: 0939313493 | 地址: 新竹縣竹北市中央路229號1樓 | DN: o=丞璽中醫診所,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 273 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 統一編號: 83475615 | 電話號碼: 0922220228 | 臺中市西屯區臺灣大道三段389號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: (03)6563031 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 新竹縣竹北市中央路229號1樓 | 醫事機構代碼: 3833051356 @ 健保特約醫事機構-診所 |
| 作者: 林芩妤總編輯 | 出版機構: 御丞璽國際 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97980-0-1 (平裝, 288面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 03-6563031 | A醫師: 0 | B中醫師: 1 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 新竹縣竹北市中央路229號1樓 @ 醫療機構與人員基本資料 |
| 作者: 林芩妤總編輯 | 出版機構: 御丞璽國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269798018 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
OID: 2.16.886.119.90005.100128 | 電話: 0939313493 | 地址: 新竹縣竹北市中央路229號1樓 | DN: o=丞璽中醫診所,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 273 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
統一編號: 83475615 | 電話號碼: 0922220228 | 臺中市西屯區臺灣大道三段389號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: (03)6563031 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 新竹縣竹北市中央路229號1樓 | 醫事機構代碼: 3833051356 @ 健保特約醫事機構-診所 |
作者: 林芩妤總編輯 | 出版機構: 御丞璽國際 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97980-0-1 (平裝, 288面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 03-6563031 | A醫師: 0 | B中醫師: 1 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 新竹縣竹北市中央路229號1樓 @ 醫療機構與人員基本資料 |
作者: 林芩妤總編輯 | 出版機構: 御丞璽國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269798018 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 丞璽 ... ]
根據姓名 陳星樺 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 陳星樺 ...) | 事務所名稱: 陳星樺事務所 | 執業地址: 高雄市三民區大連街55巷11號 | 登錄字號: 財高國稅登字第0759號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 開始時間: 2017/8/14 | 結束時間: 2017/10/24 | 電話: 886-6-9274400 | | 地點: 澎湖縣 | 地址: 880 澎湖縣馬公市治平路32號 | 參與者: 【 | 停車資訊: | 描述: 【補抽獎】一、抽獎日期:106年10月24日二、中獎名單:(一)名牌手提包1個:蘇惠靖(二)多功能舒柔毯1條:潘美惠(三)住宿券1張:陳柏宇、張富美、朱健忠、葉貴蘭、蔡倫。【第7場次公開抽獎】一、抽獎... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: | 海神建材股份有限公司 | 統一編號: 00137895 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 陳星樺事務所 | 執業地址: 高雄市三民區大連街55巷11號 | 登錄字號: 財高國稅登字第0759號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
開始時間: 2017/8/14 | 結束時間: 2017/10/24 | 電話: 886-6-9274400 | | 地點: 澎湖縣 | 地址: 880 澎湖縣馬公市治平路32號 | 參與者: 【 | 停車資訊: | 描述: 【補抽獎】一、抽獎日期:106年10月24日二、中獎名單:(一)名牌手提包1個:蘇惠靖(二)多功能舒柔毯1條:潘美惠(三)住宿券1張:陳柏宇、張富美、朱健忠、葉貴蘭、蔡倫。【第7場次公開抽獎】一、抽獎... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: | 海神建材股份有限公司 | 統一編號: 00137895 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳星樺 ... ]
名稱 丞璽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 丞璽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
丞璽工程行 新北市板橋區民享街65巷7之2號 | 楊博丞 | 82137779 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119381) |
丞璽室內裝修有限公司 臺中市神岡區庄前里三民南路302巷20號 | 蔡文龍 | 60261204 | 核准設立 |
御丞璽國際拍賣股份有限公司 臺中市西屯區臺灣大道三段389號5樓之3 | 潘麒升 | 83475615 | 核准設立 |
丞璽有限公司 新北市土城區福安街72之3號2樓 | 陳星樺 | 90228148 | 核准設立 |
丞璽企業社 高雄市苓雅區福德三路335巷2弄13號 | 蔡素密 | 93321479 | 核准設立 - 獨資 |
丞璽工程有限公司 新北市板橋區民享街65巷7號3樓 | 楊博丞 | 00127469 | 核准設立 |
丞璽企業管理顧問股份有限公司 新北市板橋區中山路一段291之2號1樓 | | 29123446 | 解散 (文號: 2011-6-3 北府經登字 第1005032965號) |
丞璽建設企業有限公司 臺中市西屯區福雅里台中港路三段108-6號7樓之2 | | 80562538 | 廢止 (文號: 2012-3-19 經授中字 第1013406520號) |
丞璽工程行 登記地址: 新北市板橋區民享街65巷7之2號 | 負責人: 楊博丞 | 統編: 82137779 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119381) |
丞璽室內裝修有限公司 登記地址: 臺中市神岡區庄前里三民南路302巷20號 | 負責人: 蔡文龍 | 統編: 60261204 | 核准設立 |
御丞璽國際拍賣股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區臺灣大道三段389號5樓之3 | 負責人: 潘麒升 | 統編: 83475615 | 核准設立 |
丞璽有限公司 登記地址: 新北市土城區福安街72之3號2樓 | 負責人: 陳星樺 | 統編: 90228148 | 核准設立 |
丞璽企業社 登記地址: 高雄市苓雅區福德三路335巷2弄13號 | 負責人: 蔡素密 | 統編: 93321479 | 核准設立 - 獨資 |
丞璽工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區民享街65巷7號3樓 | 負責人: 楊博丞 | 統編: 00127469 | 核准設立 |
丞璽企業管理顧問股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路一段291之2號1樓 | 統編: 29123446 | 解散 (文號: 2011-6-3 北府經登字 第1005032965號) |
丞璽建設企業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福雅里台中港路三段108-6號7樓之2 | 統編: 80562538 | 廢止 (文號: 2012-3-19 經授中字 第1013406520號) |
[ 查詢所有 丞璽 ... ]
姓名 陳星樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳星樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海神建材股份有限公司 桃園市龜山區南上里民生北路一段136號(2樓) | 陳星樺 | 00137895 | 核准設立 |
惟翔資訊行 臺中市沙鹿區興仁里鎮南路2段571巷7號 | 陳星樺 | 13429272 | 歇業 - 獨資 |
海神建材股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區南上里民生北路一段136號(2樓) | 負責人: 陳星樺 | 統編: 00137895 | 核准設立 |
惟翔資訊行 登記地址: 臺中市沙鹿區興仁里鎮南路2段571巷7號 | 負責人: 陳星樺 | 統編: 13429272 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|