黃玲雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃玲雅的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是飛創股份有限公司, 統一編號是90231755.
董監事資料集 資料集的 黃玲雅 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃玲雅 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 飛創股份有限公司 | 統一編號: 90231755 |
[ 搜尋所有相關: 黃玲雅 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 飛創 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 飛創 ...) | (中華民國)我適文創 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)我適文創 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳飛飛 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳飛飛 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)東亞藝術研究會 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)東亞藝術研究會 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 18714 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 22142 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
(中華民國)我適文創 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)我適文創 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳飛飛 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳飛飛 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)東亞藝術研究會 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)東亞藝術研究會 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 18714 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 22142 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 飛創 ... ]
根據姓名 黃玲雅 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 黃玲雅 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 國圓網路股份有限公司 | 統一編號: 25155389 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 瑞威國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 27368726 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國圓科技股份有限公司 | 統一編號: 29067866 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 國宏國際股份有限公司 | 統一編號: 53990852 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 國泰物業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 54607497 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 國圓網路股份有限公司 | 統一編號: 25155389 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 瑞威國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 27368726 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國圓科技股份有限公司 | 統一編號: 29067866 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 國宏國際股份有限公司 | 統一編號: 53990852 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 國泰物業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 54607497 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃玲雅 ... ]
飛創科技有限公司 | 地址: 桃園市龜山區南上路290巷28號1樓 | 電話: 03-352-9629 |
傑飛創意生活有限公司 | 地址: 新北市板橋區民生路一段1號之2,8樓 | 電話: 02-8953-2350 |
飛創科技有限公司 | 地址: 333 桃園市龜山區南上路290巷28號 | 電話: 03-352-9629 |
名稱 飛創 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 飛創)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
飛飛創意活動企劃工作室 桃園市桃園區文化里中華路3號11樓 | 許瑋均 | 72735728 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119004914) |
紙飛機可以飛創意美術工作室 臺南市歸仁區後市里文化五街19號1樓 | 謝伊涵 | 89001565 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110038306) |
歐飛創意有限公司 屏東縣內埔鄉內田村德美路259號1樓 | 魏德瑀 | 42581325 | 核准設立 |
比飛創意工作坊 高雄市楠梓區土庫二路28號2樓 | 黃怡潔 | 69850929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562452200) |
如飛創新股份有限公司 新北市土城區中央路3段120號16樓 | 李貞如 | 16795814 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-21) |
喜飛創意行銷有限公司 桃園市蘆竹區中福里龍壽街一段69號之1 | 康美玫 | 24643714 | 核准設立 |
飛創科技有限公司 桃園市蘆竹區安中街28巷7號 | 張安楠 | 28025024 | 核准設立 |
普飛創意開發有限公司 臺北市萬華區莒光路130之1號2樓 | 羅建君 | 28862345 | 核准設立 |
飛飛創意活動企劃工作室 登記地址: 桃園市桃園區文化里中華路3號11樓 | 負責人: 許瑋均 | 統編: 72735728 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119004914) |
紙飛機可以飛創意美術工作室 登記地址: 臺南市歸仁區後市里文化五街19號1樓 | 負責人: 謝伊涵 | 統編: 89001565 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110038306) |
歐飛創意有限公司 登記地址: 屏東縣內埔鄉內田村德美路259號1樓 | 負責人: 魏德瑀 | 統編: 42581325 | 核准設立 |
比飛創意工作坊 登記地址: 高雄市楠梓區土庫二路28號2樓 | 負責人: 黃怡潔 | 統編: 69850929 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562452200) |
如飛創新股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路3段120號16樓 | 負責人: 李貞如 | 統編: 16795814 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-21) |
喜飛創意行銷有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中福里龍壽街一段69號之1 | 負責人: 康美玫 | 統編: 24643714 | 核准設立 |
飛創科技有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區安中街28巷7號 | 負責人: 張安楠 | 統編: 28025024 | 核准設立 |
普飛創意開發有限公司 登記地址: 臺北市萬華區莒光路130之1號2樓 | 負責人: 羅建君 | 統編: 28862345 | 核准設立 |
[ 查詢所有 飛創 ... ]
姓名 黃玲雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃玲雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘記商行 基隆市暖暖區過港里寧靜街六0巷七號一樓 | 黃玲雅 | 18309493 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002534) |
銘記商行 登記地址: 基隆市暖暖區過港里寧靜街六0巷七號一樓 | 負責人: 黃玲雅 | 統編: 18309493 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002534) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
|