王德明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王德明的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是力昕有限公司, 統一編號是90253384.
根據名稱 力昕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 力昕 ...) | 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張良一、曾敏雄、賴人碩 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張良一、曾敏雄、賴人碩 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 16670005 | 電話號碼: 03-5541156 | 新竹縣竹北市東平里六家二街12巷6號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 開始時間: 2022-10-15T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-13T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9341148 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022臺東美術館聲音藝術節─消失的聲音今年的聲音藝術節我們將聚焦在 消失的聲音 〔____〕 ,以空白括弧自由想像聲音從何時、何種方式慢慢遺失,而後來的我們又從甚麼角度慢慢尋回。以「消失的聲音/Di... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 力昕雷射科技股份有限公司 | 統一編號: 16670005 @ 董監事資料集 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
紀金慶、朱嘉漢、汪正翔、許鈞宜、郭力昕、李立鈞(按講座順序排列) | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張良一、曾敏雄、賴人碩 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張良一、曾敏雄、賴人碩 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 16670005 | 電話號碼: 03-5541156 | 新竹縣竹北市東平里六家二街12巷6號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
開始時間: 2022-10-15T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-13T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9341148 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022臺東美術館聲音藝術節─消失的聲音今年的聲音藝術節我們將聚焦在 消失的聲音 〔____〕 ,以空白括弧自由想像聲音從何時、何種方式慢慢遺失,而後來的我們又從甚麼角度慢慢尋回。以「消失的聲音/Di... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 力昕雷射科技股份有限公司 | 統一編號: 16670005 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 力昕 ... ]
根據姓名 王德明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王德明 ...) | 公司統編: 89699731 | 桃園市八德區興仁里中興街一四號四樓之一 | 設立核准日期: 19950913 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 霸王鼈生物科技有限公司 | 統一編號: 27911570 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 1582 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 誠德精密工業股份有限公司 | 統一編號: 22126778 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2940000 | 所代表法人: | 德瀧企業有限公司 | 統一編號: 83270937 @ 董監事資料集 |
| 電話: 03 8358101 | 公司地址: 花蓮縣,花蓮市,中山路137號1樓 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 團體會址: 新北市板橋區雙十路3段22號2樓 | 成立日期: 0830326 | 理事長: 王德明 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建縉實業有限公司 | 統一編號: 12779454 @ 董監事資料集 |
公司統編: 89699731 | 桃園市八德區興仁里中興街一四號四樓之一 | 設立核准日期: 19950913 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 霸王鼈生物科技有限公司 | 統一編號: 27911570 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 1582 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 誠德精密工業股份有限公司 | 統一編號: 22126778 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2940000 | 所代表法人: | 德瀧企業有限公司 | 統一編號: 83270937 @ 董監事資料集 |
電話: 03 8358101 | 公司地址: 花蓮縣,花蓮市,中山路137號1樓 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
團體會址: 新北市板橋區雙十路3段22號2樓 | 成立日期: 0830326 | 理事長: 王德明 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建縉實業有限公司 | 統一編號: 12779454 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王德明 ... ]
名稱 力昕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 力昕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力昕工程行 基隆市七堵區八德路2-9號 | 何雨桐 | 41255337 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080000395) |
毅力昕實業有限公司 臺南市中西區開山里開山路279之1號 | 陳政和 | 42916785 | 核准設立 |
力昕有限公司 桃園市中壢區篤行里永福路38號 | 王德明 | 90253384 | 核准設立 |
力昕雷射科技股份有限公司 新竹縣竹北市東平里六家二街12巷6號1樓 | 陳光輝 | 16670005 | 核准設立 |
力昕科技有限公司 臺北市信義區松山路540巷3弄37號1樓 | 李素玲 | 27728757 | 核准設立 |
力昕投資股份有限公司 臺中市東區東英十七街175之13號1樓 | 陳江北 | 90290830 | 核准設立 |
力昕企業社 臺中市后里區墩西里富春路17號1樓 | 鍾文豪 | 93431742 | 核准設立 - 獨資 |
力昕企業社 苗栗縣苗栗市文聖里9鄰文發路255巷10弄22號5樓 | 毛瑞賢 | 94438928 | 核准設立 - 獨資 |
力昕工程行 登記地址: 基隆市七堵區八德路2-9號 | 負責人: 何雨桐 | 統編: 41255337 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080000395) |
毅力昕實業有限公司 登記地址: 臺南市中西區開山里開山路279之1號 | 負責人: 陳政和 | 統編: 42916785 | 核准設立 |
力昕有限公司 登記地址: 桃園市中壢區篤行里永福路38號 | 負責人: 王德明 | 統編: 90253384 | 核准設立 |
力昕雷射科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東平里六家二街12巷6號1樓 | 負責人: 陳光輝 | 統編: 16670005 | 核准設立 |
力昕科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路540巷3弄37號1樓 | 負責人: 李素玲 | 統編: 27728757 | 核准設立 |
力昕投資股份有限公司 登記地址: 臺中市東區東英十七街175之13號1樓 | 負責人: 陳江北 | 統編: 90290830 | 核准設立 |
力昕企業社 登記地址: 臺中市后里區墩西里富春路17號1樓 | 負責人: 鍾文豪 | 統編: 93431742 | 核准設立 - 獨資 |
力昕企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市文聖里9鄰文發路255巷10弄22號5樓 | 負責人: 毛瑞賢 | 統編: 94438928 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 力昕 ... ]
姓名 王德明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王德明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王佳明個人計程車 基隆市暖暖區源遠路二六六巷二七號 | 王德明 | 00726502 | 核准設立 - 獨資 |
霸王鼈生物科技有限公司 臺中市潭子區頭家東里中興北路66號1樓 | 王德明 | 27911570 | 核准設立 |
德明行 桃園縣中壢市成功里成功路20號 | 王德明 | 45036003 | 撤銷 - 獨資 |
德明皮鞋店 彰化縣溪湖鎮光華里員鹿路三段一百五十三號 | 王德明 | 60250924 | 歇業 - 獨資 |
德瀧企業有限公司 高雄市仁武區慈育街1號1樓 | 王德明 | 83270937 | 核准設立 |
明怡商行 臺南市新化區全興里竹子脚247之519號1樓 | 王德明 | 88982652 | 核准設立 - 獨資 |
德盟企業社 臺南市北區興南里西門路4段16巷62號1樓(僅供辦公使用 | 王德明 | 19701636 | 核准設立 - 獨資 |
大陸商上海歐達電氣成套設備工程有限公司 高雄市三民區德北里九如二路597號7樓之4 | 王德明 | 28989131 | 廢止許可 |
王佳明個人計程車 登記地址: 基隆市暖暖區源遠路二六六巷二七號 | 負責人: 王德明 | 統編: 00726502 | 核准設立 - 獨資 |
霸王鼈生物科技有限公司 登記地址: 臺中市潭子區頭家東里中興北路66號1樓 | 負責人: 王德明 | 統編: 27911570 | 核准設立 |
德明行 登記地址: 桃園縣中壢市成功里成功路20號 | 負責人: 王德明 | 統編: 45036003 | 撤銷 - 獨資 |
德明皮鞋店 登記地址: 彰化縣溪湖鎮光華里員鹿路三段一百五十三號 | 負責人: 王德明 | 統編: 60250924 | 歇業 - 獨資 |
德瀧企業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區慈育街1號1樓 | 負責人: 王德明 | 統編: 83270937 | 核准設立 |
明怡商行 登記地址: 臺南市新化區全興里竹子脚247之519號1樓 | 負責人: 王德明 | 統編: 88982652 | 核准設立 - 獨資 |
德盟企業社 登記地址: 臺南市北區興南里西門路4段16巷62號1樓(僅供辦公使用 | 負責人: 王德明 | 統編: 19701636 | 核准設立 - 獨資 |
大陸商上海歐達電氣成套設備工程有限公司 登記地址: 高雄市三民區德北里九如二路597號7樓之4 | 負責人: 王德明 | 統編: 28989131 | 廢止許可 |
[ 查詢所有 王德明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|