陳羿潔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳羿潔的職稱是監察人, 持有股份數是1000000, 所代表法人是宇辰開發股份有限公司, 公司名稱是沅晶科技股份有限公司, 統一編號是90264713.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 沅晶科技股份有限公司 | 統一編號: 90264713 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 沅晶科技股份有限公司 | 統一編號: 90264713 |
[ 搜尋所有相關: 陳羿潔 @ 董監事資料集 ]
無其他 沅晶科技 資料。
[ 搜尋所有 沅晶科技 ... ]
根據姓名 陳羿潔 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳羿潔 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25155180 | 機構負責人姓名: 陳羿潔 | 機構代碼: B70800004 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺中市豐原區北陽里綠山二街158號2F @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25155180 | 機構負責人姓名: 陳羿潔 | 機構代碼: B70800004 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺中市豐原區北陽里綠山二街158號2F @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25155180 | 機構負責人姓名: 陳羿潔 | 機構代碼: B70800004 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺中市豐原區北陽里綠山二街158號2F @ 長照B據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 芸香發食品股份有限公司 | 統一編號: 53507647 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇辰開發股份有限公司 | 統一編號: 69677750 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承暉資訊整合股份有限公司 | 統一編號: 80295929 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 藍蛇科技有限公司 | 統一編號: 83039157 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25155180 | 機構負責人姓名: 陳羿潔 | 機構代碼: B70800004 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺中市豐原區北陽里綠山二街158號2F @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25155180 | 機構負責人姓名: 陳羿潔 | 機構代碼: B70800004 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺中市豐原區北陽里綠山二街158號2F @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25155180 | 機構負責人姓名: 陳羿潔 | 機構代碼: B70800004 | 機構種類: B7 | 地址全址: 臺中市豐原區北陽里綠山二街158號2F @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 芸香發食品股份有限公司 | 統一編號: 53507647 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇辰開發股份有限公司 | 統一編號: 69677750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承暉資訊整合股份有限公司 | 統一編號: 80295929 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 藍蛇科技有限公司 | 統一編號: 83039157 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳羿潔 ... ]
名稱 沅晶科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 沅晶科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
沅晶科技股份有限公司 新竹縣竹北市新國里華興一街89號 | 黃信豪 | 90264713 | 核准設立 |
沅晶科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市新國里華興一街89號 | 負責人: 黃信豪 | 統編: 90264713 | 核准設立 |
姓名 陳羿潔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳羿潔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏羿茶行 屏東縣枋寮鄉人和村中山路2段291號 | 陳羿潔 | 36898227 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10613164300) |
全聯實業股份有限公司台中學府分公司 臺中市南區復興路3段126號1樓 | 陳羿潔 | 28992353 | 核准設立 |
寶龍達有限公司 新北市新莊區中正路68號7樓 | 陳羿潔 | 54294805 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-04) |
零玖零壹精品服飾店 花蓮縣花蓮市民生里大禹街31號 | 陳羿潔 | 82182921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080084563) |
藍蛇科技有限公司 新北市中和區中正路797號地下一層 | 陳羿潔 | 83039157 | 核准設立 |
瓦特美髮沙龍 桃園市中壢區中建里中山路209號 | 陳羿潔 | 87374841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099013070) |
裕晴國際有限公司 臺南市永康區成功里中華路144-1號地下一層 | 陳羿潔 | 90098779 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-29) |
日展眼鏡行 新北市土城區裕民路163號1樓 | 陳羿潔 | 92868400 | 歇業 - 合夥 |
柏羿茶行 登記地址: 屏東縣枋寮鄉人和村中山路2段291號 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 36898227 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10613164300) |
全聯實業股份有限公司台中學府分公司 登記地址: 臺中市南區復興路3段126號1樓 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 28992353 | 核准設立 |
寶龍達有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路68號7樓 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 54294805 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-04) |
零玖零壹精品服飾店 登記地址: 花蓮縣花蓮市民生里大禹街31號 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 82182921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080084563) |
藍蛇科技有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路797號地下一層 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 83039157 | 核准設立 |
瓦特美髮沙龍 登記地址: 桃園市中壢區中建里中山路209號 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 87374841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099013070) |
裕晴國際有限公司 登記地址: 臺南市永康區成功里中華路144-1號地下一層 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 90098779 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-29) |
日展眼鏡行 登記地址: 新北市土城區裕民路163號1樓 | 負責人: 陳羿潔 | 統編: 92868400 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 陳羿潔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|