謝依靜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝依靜的職稱是董事, 持有股份數是450000, 公司名稱是育辰企業有限公司, 統一編號是90291731.
| 統一編號: 90291731 | 電話號碼: 0929780601 | 高雄市橋頭區橋新三路515號1樓 |
統一編號: 90291731 | 電話號碼: 0929780601 | 高雄市橋頭區橋新三路515號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 謝依靜 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 育辰企業 資料。
[ 搜尋所有 育辰企業 ... ]
根據姓名 謝依靜 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 謝依靜 ...) | (中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 齊偉先, 李戴妮, 黃郁惠, 洪翠蓮, 蔡春美, 楊惠華, 謝依靜, 李陳淑貞, 張麗珍, 吳欣玫, 盧敬文, 黃明華作; 張麗珍, 齊偉先, 林昱瑄主編 | 出版機構: 嘉義基督教醫院 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-89135-5-4 (平裝, 256面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 42932167 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市路竹區甲南里環球路630巷19號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 星月股份有限公司 | 統一編號: 11466530 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 欣堤采生化科技有限公司 | 統一編號: 42932167 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 倬業股份有限公司 | 統一編號: 84796880 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 齊偉先, 李戴妮, 黃郁惠, 洪翠蓮, 蔡春美, 楊惠華, 謝依靜, 李陳淑貞, 張麗珍, 吳欣玫, 盧敬文, 黃明華作; 張麗珍, 齊偉先, 林昱瑄主編 | 出版機構: 嘉義基督教醫院 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-89135-5-4 (平裝, 256面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 42932167 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市路竹區甲南里環球路630巷19號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 星月股份有限公司 | 統一編號: 11466530 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 欣堤采生化科技有限公司 | 統一編號: 42932167 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 倬業股份有限公司 | 統一編號: 84796880 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝依靜 ... ]
名稱 育辰企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 育辰企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
育辰企業有限公司 高雄市橋頭區橋新三路515號1樓 | 謝依靜 | 90291731 | 核准設立 |
育辰企業社 臺北市中正區中華路1段59號10樓 | 陳建威 | 48922406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124106994) |
育辰企業有限公司 新北市永和區保平路二六八巷三二號四樓 | | 22139534 | 解散 (081年04月18日 建三癸字 第081188311號) |
育辰企業社 基隆市仁愛區南新街六二號一樓 | 郭天祥 | 81808237 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
育辰企業有限公司 臺北市信義區松隆路101號3樓 | | 86741469 | 廢止 (文號: 2006-4-27 府建商字 第09571038500號) |
育辰企業有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區橋新三路515號1樓 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 90291731 | 核准設立 |
育辰企業社 登記地址: 臺北市中正區中華路1段59號10樓 | 負責人: 陳建威 | 統編: 48922406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124106994) |
育辰企業有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路二六八巷三二號四樓 | 統編: 22139534 | 解散 (081年04月18日 建三癸字 第081188311號) |
育辰企業社 登記地址: 基隆市仁愛區南新街六二號一樓 | 負責人: 郭天祥 | 統編: 81808237 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
育辰企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路101號3樓 | 統編: 86741469 | 廢止 (文號: 2006-4-27 府建商字 第09571038500號) |
姓名 謝依靜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 謝依靜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豬肉杉肉舖 新北市新莊區樹新路120巷54號(1樓) | 謝依靜 | 10054193 | 歇業 - 獨資 |
星月股份有限公司 臺北市大同區重慶北路2段48號11樓之3 | 謝依靜 | 11466530 | 核准設立 |
本松汽車音響店 高雄市左營區立信路130號1樓 | 謝依靜 | 21377473 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660134500) |
龍贏商行 高雄市前鎮區文林街38號7樓 | 謝依靜 | 38721416 | 停業 (停業起迄日期 107年08月14日 至 108年08月13日) - 獨資 |
欣堤采生化科技有限公司 高雄市路竹區環球路630巷19號 | 謝依靜 | 42932167 | 核准設立 |
峯華美容護膚坊 桃園縣八德市大智里永福西街70巷6號1樓 | 謝依靜 | 73801470 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美耐斯數位有限公司 新北市板橋區民生路1段33號20樓之3 | 謝依靜 | 85092959 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-01) |
豬肉杉肉舖 登記地址: 新北市新莊區樹新路120巷54號(1樓) | 負責人: 謝依靜 | 統編: 10054193 | 歇業 - 獨資 |
星月股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路2段48號11樓之3 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 11466530 | 核准設立 |
本松汽車音響店 登記地址: 高雄市左營區立信路130號1樓 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 21377473 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660134500) |
龍贏商行 登記地址: 高雄市前鎮區文林街38號7樓 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 38721416 | 停業 (停業起迄日期 107年08月14日 至 108年08月13日) - 獨資 |
欣堤采生化科技有限公司 登記地址: 高雄市路竹區環球路630巷19號 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 42932167 | 核准設立 |
峯華美容護膚坊 登記地址: 桃園縣八德市大智里永福西街70巷6號1樓 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 73801470 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美耐斯數位有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路1段33號20樓之3 | 負責人: 謝依靜 | 統編: 85092959 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-01) |
[ 查詢所有 謝依靜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|