廖邱堃
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖邱堃的職稱是董事, 持有股份數是45000, 公司名稱是猴糗娛樂有限公司, 統一編號是90298404.
無其他 猴糗娛樂 資料。
[ 搜尋所有 猴糗娛樂 ... ]
根據姓名 廖邱堃 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 廖邱堃 ...) | 聯絡方式: 02-86310133 | 是否收費: Y | 活動地點: 華山1914文化創意產業園區-東3B烏梅劇院 | 開始日期: 20201229 | 結束日期: 20210103 | 發起單位: 余浩瑋 | 主辦單位: 青少年表演藝術聯盟 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)喜劇團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: OPENTIX售票600/800/1000/1200/1500/1800元 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)柯一正、陳昭婷、呂捷、李夢純;(中華民國)MC JJ、王雅萍、田瑄瑄、吳宗恩、吳驊恩、吳秉威、宋宜珊、林綉秦、周聖博、洪懿彤、許家瑋、張孟豪、張寧、陳奕均、曾意婷、廖邱堃、劉紹群 | 活動起始日期: 2024/10/11 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 票價
800/1000/1500/2000/2500/3000/3800/5000 @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)柯一正、陳昭婷、呂捷、李夢純;(中華民國)MC JJ、王雅萍、田瑄瑄、吳宗恩、吳驊恩、吳秉威、宋宜珊、林綉秦、周聖博、洪懿彤、許家瑋、張孟豪、張寧、陳奕均、曾意婷、廖邱堃、劉紹群 | 活動起始日期: 2024/10/11 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 票價
800/1000/1500/2000/2500/3000/3800/5000 @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 02-86310133 | 是否收費: Y | 活動地點: 華山1914文化創意產業園區-東3B烏梅劇院 | 開始日期: 20201229 | 結束日期: 20210103 | 發起單位: 余浩瑋 | 主辦單位: 青少年表演藝術聯盟 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)喜劇團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: OPENTIX售票600/800/1000/1200/1500/1800元 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)柯一正、陳昭婷、呂捷、李夢純;(中華民國)MC JJ、王雅萍、田瑄瑄、吳宗恩、吳驊恩、吳秉威、宋宜珊、林綉秦、周聖博、洪懿彤、許家瑋、張孟豪、張寧、陳奕均、曾意婷、廖邱堃、劉紹群 | 活動起始日期: 2024/10/11 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 票價
800/1000/1500/2000/2500/3000/3800/5000 @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)柯一正、陳昭婷、呂捷、李夢純;(中華民國)MC JJ、王雅萍、田瑄瑄、吳宗恩、吳驊恩、吳秉威、宋宜珊、林綉秦、周聖博、洪懿彤、許家瑋、張孟豪、張寧、陳奕均、曾意婷、廖邱堃、劉紹群 | 活動起始日期: 2024/10/11 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: 票價
800/1000/1500/2000/2500/3000/3800/5000 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 廖邱堃 ... ]
名稱 猴糗娛樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 猴糗娛樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
猴糗娛樂有限公司 新北市中和區中正路169號7樓之9 | 廖邱堃 | 90298404 | 核准設立 |
猴糗娛樂有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路169號7樓之9 | 負責人: 廖邱堃 | 統編: 90298404 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
|