李心渝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李心渝的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是香氛喵有限公司, 統一編號是90302456.
無其他 香氛喵 資料。
[ 搜尋所有 香氛喵 ... ]
根據姓名 李心渝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李心渝 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李心渝 ... ]
名稱 香氛喵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 香氛喵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
香氛喵有限公司 新北市三重區興華街12號 | 李心渝 | 90302456 | 核准設立 |
香氛喵有限公司 登記地址: 新北市三重區興華街12號 | 負責人: 李心渝 | 統編: 90302456 | 核准設立 |
姓名 李心渝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 李心渝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莎菈服飾店 臺南市永康區五王里中山東路102號1樓 | 李心渝 | 10114235 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 李心渝 | 36829720 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 李心渝 | 37561313 | 歇業 - 獨資 |
愛派有限公司 桃園市桃園區永安里力行路5號7樓之2 | 李心渝 | 69618177 | 核准設立 |
莎菈服飾店 登記地址: 臺南市永康區五王里中山東路102號1樓 | 負責人: 李心渝 | 統編: 10114235 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 登記地址: 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 負責人: 李心渝 | 統編: 36829720 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 登記地址: 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 負責人: 李心渝 | 統編: 37561313 | 歇業 - 獨資 |
愛派有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永安里力行路5號7樓之2 | 負責人: 李心渝 | 統編: 69618177 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 皇勝營造股份有限公司 | 統一編號: 16679300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 立捷儀器有限公司 | 統一編號: 16681375 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 開麗金屬股份有限公司 | 統一編號: 16693083 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 冠宜汽車有限公司 | 統一編號: 16711940 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富皇塑膠工業有限公司 | 統一編號: 16719605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 晉億汽車貨運有限公司 | 統一編號: 16728392 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 品地商用土地開發顧問有限公司 | 統一編號: 16728506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: 新林電機股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 445000 | 所代表法人: 承華投資股份有限公司 | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1068000 | 所代表法人: | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 英商Edwards Limited | 愛德華先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16741894 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商科實有限公司 | 統一編號: 16743470 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 皇勝營造股份有限公司 | 統一編號: 16679300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 立捷儀器有限公司 | 統一編號: 16681375 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 開麗金屬股份有限公司 | 統一編號: 16693083 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 冠宜汽車有限公司 | 統一編號: 16711940 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富皇塑膠工業有限公司 | 統一編號: 16719605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 良紡企業有限公司 | 統一編號: 16719801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 晉億汽車貨運有限公司 | 統一編號: 16728392 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 品地商用土地開發顧問有限公司 | 統一編號: 16728506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49990000 | 所代表法人: 士林電機廠股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: 新林電機股份有限公司 | 鋐林投資股份有限公司 | 統一編號: 16739686 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 445000 | 所代表法人: 承華投資股份有限公司 | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1068000 | 所代表法人: | 竹塹投資興業股份有限公司 | 統一編號: 16741206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 英商Edwards Limited | 愛德華先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16741894 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商科實有限公司 | 統一編號: 16743470 |
|