楊甄儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊甄儀的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是台灣星力基因再生科技股份有限公司, 統一編號是90314734.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9900 | 所代表法人: | 台灣星力基因再生科技股份有限公司 | 統一編號: 90314734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9900 | 所代表法人: | 台灣星力基因再生科技股份有限公司 | 統一編號: 90314734 |
[ 搜尋所有相關: 楊甄儀 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: B-190314734-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90314734 | 台中市北屯區舊社里北屯路390號11樓之1 |
食品業者登錄字號: B-190314734-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90314734 | 台中市北屯區舊社里北屯路390號11樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 楊甄儀 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據姓名 楊甄儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊甄儀 ...) | 公司統編: 83600873 | 臺中市潭子區雅豐街76巷49號 | 設立核准日期: 20200723 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
公司統編: 83600873 | 臺中市潭子區雅豐街76巷49號 | 設立核准日期: 20200723 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2423860#303 | 機構負責人姓名: 楊甄儀 | 機構代碼: A31000013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路1段182-1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 楊甄儀 ... ]
名稱 台灣星力基因再生科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣星力基因再生科技)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|