郭深海
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭深海的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是司美有限公司, 統一編號是90316717.
根據名稱 司美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 司美 ...) | 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/04/12 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/02/03 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/02/03 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 燈號: 黃燈 | 更新日期: 2024/01/31 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
| 更新日期: 2017/01/26 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2018/04/10 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 開始時間: 2017/8/5 | 結束時間: 2017/9/28 | 電話: 886-4-23263928 | | 地點: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 地址: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 水彩畫家-孫少英家在埔里,故鄉在山東,1949年來台灣,復興崗大學藝術系畢業;第一次與日月潭的邂逅是在1961年,他來到教師會館任職美術設計一年,晨昏晴雨迷戀此地的湖光山色。後來雖北上任職光啟社及台灣... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 1 | 現狀: 位於松園街底部,除建築本體外尚有廣播電塔與後期增建之員工宿舍,「中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程」 進行中 | 歷史沿革: 1926年6月間,日人首先在台灣發展出無線電話,民間收音機可以收到日本東京、名古屋、大阪、中國上海、菲律賓馬尼拉等地的電台廣播,其時擁有收音機者多為日人,臺灣人有收音機者少之又少。1928年11月,台... @ 文資局歷史建築 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/04/12 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/02/03 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2017/02/03 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
燈號: 黃燈 | 更新日期: 2024/01/31 @ 消費紅綠燈-國際化粧品 |
更新日期: 2017/01/26 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2018/04/10 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
開始時間: 2017/8/5 | 結束時間: 2017/9/28 | 電話: 886-4-23263928 | | 地點: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 地址: 南投縣魚池鄉中山路599號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 水彩畫家-孫少英家在埔里,故鄉在山東,1949年來台灣,復興崗大學藝術系畢業;第一次與日月潭的邂逅是在1961年,他來到教師會館任職美術設計一年,晨昏晴雨迷戀此地的湖光山色。後來雖北上任職光啟社及台灣... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
1 | 現狀: 位於松園街底部,除建築本體外尚有廣播電塔與後期增建之員工宿舍,「中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程」 進行中 | 歷史沿革: 1926年6月間,日人首先在台灣發展出無線電話,民間收音機可以收到日本東京、名古屋、大阪、中國上海、菲律賓馬尼拉等地的電台廣播,其時擁有收音機者多為日人,臺灣人有收音機者少之又少。1928年11月,台... @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 司美 ... ]
根據姓名 郭深海 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 郭深海 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 釱鈦國際股份有限公司 | 統一編號: 12687954 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 成大證券股份有限公司 | 統一編號: 23469097 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉南食品工業股份有限公司 | 統一編號: 71637805 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 統立企業股份有限公司 | 統一編號: 72008500 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 正新製衣股份有限公司 | 到職日期: 0790120 | 統一編號: 72101153 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 嵩洲實業股份有限公司 | 到職日期: 0760101 | 統一編號: 74727288 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 釱鈦國際股份有限公司 | 統一編號: 12687954 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 成大證券股份有限公司 | 統一編號: 23469097 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉南食品工業股份有限公司 | 統一編號: 71637805 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 統立企業股份有限公司 | 統一編號: 72008500 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 正新製衣股份有限公司 | 到職日期: 0790120 | 統一編號: 72101153 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 嵩洲實業股份有限公司 | 到職日期: 0760101 | 統一編號: 74727288 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 郭深海 ... ]
名稱 司美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 司美)
東部汽車股份有限公司美崙分公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市精美路33號 | 負責人: 黃廷輝 | 統編: 24385413 | 核准設立 |
惠康百貨股份有限公司美術分公司 登記地址: 高雄市鼓山區美術東二路175號 | 負責人: 林美睿 | 統編: 28971580 | 核准設立 |
德豐藥品股份有限公司美村分公司 登記地址: 臺中市西區吉龍里美村路一段681、683號1樓 | 負責人: 陳美玲 | 統編: 60384613 | 廢止 |
蕾蒂司美學館 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段161巷69弄7號 | 負責人: 洪書蔓 | 統編: 31853833 | 核准設立 - 獨資 |
艾瑟司美髮工作室 登記地址: 嘉義市東區安寮里吳鳳南路307號附1一樓 | 負責人: 沈俊緯 | 統編: 40844054 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110171404) |
厄司美髮沙龍工作室 登記地址: 臺北市中山區民權東路1段52號2樓 | 負責人: 邱宏銘 | 統編: 75697000 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1084108776) |
奧爾司美學企業社 登記地址: 臺中市西屯區上安里河南路二段470之1號 | 負責人: 簡潔 | 統編: 94525845 | 核准設立 - 獨資 |
合作金庫商業銀行股份有限公司美濃分公司 登記地址: 高雄市美濃區泰安路172之2號 | 負責人: 洪清濱 | 統編: 23113553 | 核准設立 |
[ 查詢所有 司美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
|