楊宗達
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊宗達的職稱是董事, 持有股份數是1800000, 公司名稱是樂邦有限公司, 統一編號是90319029.
根據名稱 樂邦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 樂邦 ...) | (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400000 | 所代表法人: 樂富資本有限公司 | 樂邦投資股份有限公司 | 統一編號: 93616446 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 70494202 | 電話號碼: 06-2216707 | 臺南市下營區中營里1049號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 82823159 | 電話號碼: 02-29002888 | 新北市新店區安興路125之2號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 45121964 | 電話號碼: | 嘉義市西區自強里新民路762號12樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: A-142632540-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42632540 | 台北市大安區大安路1段183號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-142632540-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 42632540 | 台北市大安區大安路1段183號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400000 | 所代表法人: 樂富資本有限公司 | 樂邦投資股份有限公司 | 統一編號: 93616446 @ 董監事資料集 |
統一編號: 70494202 | 電話號碼: 06-2216707 | 臺南市下營區中營里1049號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 82823159 | 電話號碼: 02-29002888 | 新北市新店區安興路125之2號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 45121964 | 電話號碼: | 嘉義市西區自強里新民路762號12樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: A-142632540-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42632540 | 台北市大安區大安路1段183號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-142632540-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 42632540 | 台北市大安區大安路1段183號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 樂邦 ... ]
根據姓名 楊宗達 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊宗達 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鉦展達有限公司 | 統一編號: 00150051 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鉦展達有限公司 | 統一編號: 00150051 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊宗達 ... ]
樂邦企業有限公司 | 地址: 台南市北區公園路900巷23號 | 電話: 06-282-3430 |
樂邦企業有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區環堤大道72號1樓 | 電話: 02-8285-2572 |
名稱 樂邦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 樂邦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂邦有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之5 | 楊宗達 | 90319029 | 核准設立 |
快樂邦數位有限公司 臺北市信義區松山路465巷27弄14號1樓 | 温浩邦 | 42847486 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-27) |
樂邦國際顧問有限公司 臺北市中正區南昌路1段124號10樓之3 | 岸田賢 | 83190126 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-19) |
飛樂邦國際有限公司 桃園市蘆竹區吉林路63號四樓之1 | 薛瑞琦 | 89146387 | 核准設立 |
樂邦國際有限公司 新北市新店區安興路125之2號6樓 | 張宇寧 | 82823159 | 核准設立 |
樂邦科技有限公司 臺中市西屯區工業區三十八路210號5樓之6 | 徐博聖 | 90820541 | 核准設立 |
樂邦文教企業社 桃園市桃園區中正里文中路47巷39號13樓 | 林加恩 | 85247709 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129003541) |
樂邦國際生技企業社 嘉義市東區仁義里嘉北街109號一樓 | 蔡宜珊 | 37698578 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100172792) |
樂邦有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之5 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 90319029 | 核准設立 |
快樂邦數位有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路465巷27弄14號1樓 | 負責人: 温浩邦 | 統編: 42847486 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-27) |
樂邦國際顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段124號10樓之3 | 負責人: 岸田賢 | 統編: 83190126 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-19) |
飛樂邦國際有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區吉林路63號四樓之1 | 負責人: 薛瑞琦 | 統編: 89146387 | 核准設立 |
樂邦國際有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路125之2號6樓 | 負責人: 張宇寧 | 統編: 82823159 | 核准設立 |
樂邦科技有限公司 登記地址: 臺中市西屯區工業區三十八路210號5樓之6 | 負責人: 徐博聖 | 統編: 90820541 | 核准設立 |
樂邦文教企業社 登記地址: 桃園市桃園區中正里文中路47巷39號13樓 | 負責人: 林加恩 | 統編: 85247709 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129003541) |
樂邦國際生技企業社 登記地址: 嘉義市東區仁義里嘉北街109號一樓 | 負責人: 蔡宜珊 | 統編: 37698578 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100172792) |
[ 查詢所有 樂邦 ... ]
姓名 楊宗達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊宗達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗達清潔管理顧問社 臺北市中山區松江路3號6樓之4 | 楊宗達 | 73884106 | 撤銷 - 獨資 |
鉦展達有限公司 臺中市清水區南社里忠孝二街86巷33號1樓 | 楊宗達 | 00150051 | 核准設立 |
金達輪胎行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南二街一八八號一樓 | 楊宗達 | 20054685 | 核准設立 - 獨資 |
大達廚房工作室 高雄市前鎮區漁港東二路56之13號 | 楊宗達 | 93260281 | 核准設立 - 獨資 |
中達企業有限公司 臺中市北屯區平田里遼陽北一街23號 | 楊宗達 | 24843776 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-18) |
霹靂商行 桃園縣桃園市東埔里中正路498號4樓 | 楊宗達 | 13568148 | 歇業 - 獨資 |
通得衛生工程行 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄29號7樓 | 楊宗達 | 14648704 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056003630) |
群義機車租賃行 桃園縣桃園市中平里泰昌三街25號1樓 | 楊宗達 | 14670395 | 歇業 - 獨資 |
宗達清潔管理顧問社 登記地址: 臺北市中山區松江路3號6樓之4 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 73884106 | 撤銷 - 獨資 |
鉦展達有限公司 登記地址: 臺中市清水區南社里忠孝二街86巷33號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 00150051 | 核准設立 |
金達輪胎行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南二街一八八號一樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 20054685 | 核准設立 - 獨資 |
大達廚房工作室 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路56之13號 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 93260281 | 核准設立 - 獨資 |
中達企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平田里遼陽北一街23號 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 24843776 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-18) |
霹靂商行 登記地址: 桃園縣桃園市東埔里中正路498號4樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 13568148 | 歇業 - 獨資 |
通得衛生工程行 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄29號7樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 14648704 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056003630) |
群義機車租賃行 登記地址: 桃園縣桃園市中平里泰昌三街25號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 14670395 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊宗達 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
|