吳志雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳志雄的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是僑園建築開發股份有限公司, 統一編號是90326318.
董監事資料集 資料集的 吳志雄 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳志雄 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 僑園建築開發股份有限公司 | 統一編號: 90326318 |
[ 搜尋所有相關: 吳志雄 @ 董監事資料集 ]
| 負責人姓名: 黃雋 | 統一編號: 90326318 | 所在地: 新北市新莊區中華路2段175號 |
負責人姓名: 黃雋 | 統一編號: 90326318 | 所在地: 新北市新莊區中華路2段175號 |
[ 搜尋所有相關: 吳志雄 @ 不動產經紀業備查資料 ]
無其他 僑園建築開發 資料。
[ 搜尋所有 僑園建築開發 ... ]
根據姓名 吳志雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳志雄 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 23661410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳東路241號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 23661410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳東路241號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳志雄 ... ]
名稱 僑園建築開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 僑園建築開發)
僑園建築開發股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中華路3段76號 | 負責人: 黃雋 | 統編: 90326318 | 核准設立 |
姓名 吳志雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳志雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳志雄自營計程車行 高雄市鼓山區華豐里東門路280巷8號 | 吳志雄 | 06776824 | 核准設立 - 獨資 |
吳志雄自營計程車 臺北市萬華區莒光路57號2樓 | 吳志雄 | 15993962 | 撤銷 - 獨資 |
一等好通運股份有限公司 高雄市小港區店北路106號1樓 | 吳志雄 | 04732409 | 核准設立 |
統偉鋁業股份有限公司 高雄市仁武區永樂街52號1樓 | 吳志雄 | 23661410 | 核准設立 |
南薑企業有限公司 高雄市小港區鳳興路28號1樓 | 吳志雄 | 50952475 | 核准設立 |
禾好環保清運行 高雄市新興區六合二路86號10樓 | 吳志雄 | 85472867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961329800) |
鑫心雄食品有限公司 高雄市三民區春陽街89號11樓之4 | 吳志雄 | 96909439 | 核准設立 |
元昇企業社 高雄市左營區新中里新庄仔路181巷19弄18號1樓 | 吳志雄 | 06772340 | 歇業 - 獨資 |
吳志雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里東門路280巷8號 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 06776824 | 核准設立 - 獨資 |
吳志雄自營計程車 登記地址: 臺北市萬華區莒光路57號2樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 15993962 | 撤銷 - 獨資 |
一等好通運股份有限公司 登記地址: 高雄市小港區店北路106號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 04732409 | 核准設立 |
統偉鋁業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區永樂街52號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 23661410 | 核准設立 |
南薑企業有限公司 登記地址: 高雄市小港區鳳興路28號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 50952475 | 核准設立 |
禾好環保清運行 登記地址: 高雄市新興區六合二路86號10樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 85472867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961329800) |
鑫心雄食品有限公司 登記地址: 高雄市三民區春陽街89號11樓之4 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 96909439 | 核准設立 |
元昇企業社 登記地址: 高雄市左營區新中里新庄仔路181巷19弄18號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 06772340 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳志雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|