林芳儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林芳儀的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是唯齊管理顧問有限公司, 統一編號是90335273.
無其他 唯齊管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 唯齊管理顧問 ... ]
根據姓名 林芳儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林芳儀 ...) | 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 芳信生活開發傳媒有限公司 | 統一編號: 90401809 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 魯瓦克(Robert Chester Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-8567-31-3 (全套:平裝, NT$640, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7334-15-7 (平裝, NT$420, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267498026 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣史前文化博物館|南科考古館 | 活動起始日期: 2024/03/28 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 芳信生活開發傳媒有限公司 | 統一編號: 90401809 @ 董監事資料集 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 魯瓦克(Robert Chester Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-8567-31-3 (全套:平裝, NT$640, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 368 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7334-15-7 (平裝, NT$420, 368面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 魯瓦克(Robert Ruark)著; 謝斌, 冷彬, 林芳儀譯 | 出版機構: 如果出版 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267498026 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 林芳儀 ... ]
名稱 唯齊管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 唯齊管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
唯齊管理顧問有限公司 新竹縣竹北市溪州里溪州路81巷186弄12號1樓 | 林芳儀 | 90335273 | 核准設立 |
唯齊管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市溪州里溪州路81巷186弄12號1樓 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 90335273 | 核准設立 |
姓名 林芳儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林芳儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳信生活開發傳媒有限公司 臺南市北區開元路501號21樓之7 | 林芳儀 | 90401809 | 核准設立 |
靖順光學股份有限公司 新北市新店區寶中路123巷1號 | 林芳儀 | 90876761 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-23) |
鑫儀有限公司 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 林芳儀 | 85036140 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-23) |
鑫儀企業社 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 林芳儀 | 72857313 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128175774) |
弘基工程行 臺中市大雅區員林里神林路1段162巷1號1樓 | 林芳儀 | 21896714 | 歇業 - 獨資 |
林奕坊商行 臺北市萬華區國興路84號6樓之1 | 林芳儀 | 42510928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064217572) |
廣平商行 彰化縣員林市大埔里員大路2段167巷141弄16號 | 林芳儀 | 59083532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110820764) |
默語生態農業有限公司 新北市汐止區大同路3段139巷1弄1號3樓 | 林芳儀 | 83494958 | 核准設立 |
芳信生活開發傳媒有限公司 登記地址: 臺南市北區開元路501號21樓之7 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 90401809 | 核准設立 |
靖順光學股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路123巷1號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 90876761 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-23) |
鑫儀有限公司 登記地址: 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 85036140 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-23) |
鑫儀企業社 登記地址: 新北市淡水區大忠街24巷3之2號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 72857313 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128175774) |
弘基工程行 登記地址: 臺中市大雅區員林里神林路1段162巷1號1樓 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 21896714 | 歇業 - 獨資 |
林奕坊商行 登記地址: 臺北市萬華區國興路84號6樓之1 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 42510928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064217572) |
廣平商行 登記地址: 彰化縣員林市大埔里員大路2段167巷141弄16號 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 59083532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110820764) |
默語生態農業有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路3段139巷1弄1號3樓 | 負責人: 林芳儀 | 統編: 83494958 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林芳儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|