楊順發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊順發的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是宜蘭噶瑪蘭農選有限公司, 統一編號是90341824.
無其他 宜蘭噶瑪蘭農選 資料。
[ 搜尋所有 宜蘭噶瑪蘭農選 ... ]
根據姓名 楊順發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊順發 ...) | (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 全天 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 食品業者登錄字號: M-200009227-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣中寮鄉永平村永安街128號 @ 食品業者登錄資料集 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 全天 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2025/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: M-200009227-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣中寮鄉永平村永安街128號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 楊順發 ... ]
名稱 宜蘭噶瑪蘭農選 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宜蘭噶瑪蘭農選)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜蘭噶瑪蘭農選有限公司 宜蘭縣宜蘭市新生里宜興路三段120巷27號2樓 | 楊順發 | 90341824 | 核准設立 |
宜蘭噶瑪蘭農選有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新生里宜興路三段120巷27號2樓 | 負責人: 楊順發 | 統編: 90341824 | 核准設立 |
姓名 楊順發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊順發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊順發自營計程車行 高雄市仁武區灣內里豐仁新村18號 | 楊順發 | 85966828 | 核准設立 - 獨資 |
新順發建材行 彰化縣彰化市茄苳里茄苳路2段146巷27號1樓 | 楊順發 | 99645812 | 核准設立 - 獨資 |
順發照明工程有限公司 新北市板橋區南雅東路8號9樓之32 | 楊順發 | 69356764 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-30) |
玉順行 新北市板橋區長安街138巷1弄120號(1樓) | 楊順發 | 21598378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045239370) |
楊家機車行 花蓮縣花蓮市主力里中華路三○三號 | 楊順發 | 94652519 | 歇業 - 獨資 |
宥豪興業有限公司 新北市樹林區大安路323巷10弄3號3樓 | 楊順發 | 28964363 | 核准設立 |
兆森系統科技企業有限公司 高雄市鳳山區瑞興路253號1樓 | 楊順發 | 53580082 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-26) |
錦澐工程有限公司 新竹縣竹北市東興里自強北路420號2樓 | 楊順發 | 53961126 | 核准設立 |
楊順發自營計程車行 登記地址: 高雄市仁武區灣內里豐仁新村18號 | 負責人: 楊順發 | 統編: 85966828 | 核准設立 - 獨資 |
新順發建材行 登記地址: 彰化縣彰化市茄苳里茄苳路2段146巷27號1樓 | 負責人: 楊順發 | 統編: 99645812 | 核准設立 - 獨資 |
順發照明工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區南雅東路8號9樓之32 | 負責人: 楊順發 | 統編: 69356764 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-30) |
玉順行 登記地址: 新北市板橋區長安街138巷1弄120號(1樓) | 負責人: 楊順發 | 統編: 21598378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045239370) |
楊家機車行 登記地址: 花蓮縣花蓮市主力里中華路三○三號 | 負責人: 楊順發 | 統編: 94652519 | 歇業 - 獨資 |
宥豪興業有限公司 登記地址: 新北市樹林區大安路323巷10弄3號3樓 | 負責人: 楊順發 | 統編: 28964363 | 核准設立 |
兆森系統科技企業有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區瑞興路253號1樓 | 負責人: 楊順發 | 統編: 53580082 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-26) |
錦澐工程有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東興里自強北路420號2樓 | 負責人: 楊順發 | 統編: 53961126 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊順發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
|