李沅熹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李沅熹的職稱是董事, 持有股份數是40000, 公司名稱是就醬捲食品有限公司, 統一編號是90343323.
| 食品業者登錄字號: O-190343323-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90343323 | 新竹市東區綠水里東光路42巷15號3樓 |
食品業者登錄字號: O-190343323-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90343323 | 新竹市東區綠水里東光路42巷15號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 李沅熹 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 就醬捲食品 資料。
[ 搜尋所有 就醬捲食品 ... ]
根據姓名 李沅熹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李沅熹 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/02/24 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2796503 | 機構負責人姓名: 李沅熹 | 機構代碼: 1V1400017 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓401室 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李沅熹 ... ]
名稱 就醬捲食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 就醬捲食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
就醬捲食品有限公司 新竹市東區綠水里東光路42巷15號3樓 | 李沅熹 | 90343323 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-26) |
就醬捲食品有限公司 登記地址: 新竹市東區綠水里東光路42巷15號3樓 | 負責人: 李沅熹 | 統編: 90343323 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-26) |
姓名 李沅熹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李沅熹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
快樂企業社 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓 | 李沅熹 | 81477855 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100043633) |
快樂企業社 登記地址: 臺南市仁德區上崙里德崙路407號4樓 | 負責人: 李沅熹 | 統編: 81477855 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100043633) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13645112 | 所代表法人: 勝創科技股份有限公司 | 協泰國際股份有限公司 | 統一編號: 12964423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 95000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 新昆璋興業有限公司 | 統一編號: 12990674 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯昇揚股份有限公司 | 統一編號: 12990864 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13645112 | 所代表法人: 勝創科技股份有限公司 | 協泰國際股份有限公司 | 統一編號: 12964423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 95000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 御境保全股份有限公司 | 統一編號: 12988190 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 新昆璋興業有限公司 | 統一編號: 12990674 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯昇揚股份有限公司 | 統一編號: 12990864 |
|