林彥甫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林彥甫的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是光亮亮有限公司, 統一編號是90346406.
無其他 光亮亮 資料。
[ 搜尋所有 光亮亮 ... ]
根據姓名 林彥甫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林彥甫 ...) | 王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 @ 文化部公共藝術 |
| 王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 正面入口右方 @ 文化部公共藝術 |
| 盧明德 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 藝文中心大廳右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 B1露天廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 大型道具出入口前方 @ 文化部公共藝術 |
| OID: 2.16.886.119.90006.100340 | 電話: 03-5354576 | 地址: 新竹市東區自由路69號6樓 | DN: o=市議員林彥甫服務處,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)林彥甫 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林彥甫 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 @ 文化部公共藝術 |
王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 正面入口右方 @ 文化部公共藝術 |
盧明德 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 藝文中心大廳右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 B1露天廣場 @ 文化部公共藝術 |
王國益 / 繁體誌藝術事業工作室 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 35056苗栗縣竹南鎮公園路206號 大型道具出入口前方 @ 文化部公共藝術 |
OID: 2.16.886.119.90006.100340 | 電話: 03-5354576 | 地址: 新竹市東區自由路69號6樓 | DN: o=市議員林彥甫服務處,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)林彥甫 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林彥甫 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林彥甫 ... ]
名稱 光亮亮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 光亮亮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光亮亮有限公司 屏東縣屏東市永安里建興南路210號1樓 | 林彥甫 | 90346406 | 核准設立 |
光亮亮有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市永安里建興南路210號1樓 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 90346406 | 核准設立 |
姓名 林彥甫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林彥甫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珮甫有限公司 新北市板橋區館前東路22號1至3樓 | 林彥甫 | 24688900 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-30) |
瓦特商行 新北市永和區竹林路179巷42號 | 林彥甫 | 91180635 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128169429) |
瓦特甜點有限公司 新北市永和區竹林路179巷42號 | 林彥甫 | 94109566 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-31) |
承格軸承股份有限公司 新北市林口區忠孝路531巷18號 | 林彥甫 | 23600569 | 核准設立 |
同原有限公司 新北市板橋區林森街1巷12號(1樓) | 林彥甫 | 69446800 | 核准設立 |
惠祥藥房 臺東縣東河鄉泰源村本部落74號 | 林彥甫 | 08101467 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鴻利企業社 臺北市大同區承德路3段91號2樓 | 林彥甫 | 13450909 | 歇業 - 獨資 |
新鼎資訊工作室 新北市板橋區大觀路2段265巷12之3號(現場僅供辦公室使用) | 林彥甫 | 21507052 | 歇業 - 獨資 |
珮甫有限公司 登記地址: 新北市板橋區館前東路22號1至3樓 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 24688900 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-30) |
瓦特商行 登記地址: 新北市永和區竹林路179巷42號 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 91180635 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128169429) |
瓦特甜點有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路179巷42號 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 94109566 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-31) |
承格軸承股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路531巷18號 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 23600569 | 核准設立 |
同原有限公司 登記地址: 新北市板橋區林森街1巷12號(1樓) | 負責人: 林彥甫 | 統編: 69446800 | 核准設立 |
惠祥藥房 登記地址: 臺東縣東河鄉泰源村本部落74號 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 08101467 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
鴻利企業社 登記地址: 臺北市大同區承德路3段91號2樓 | 負責人: 林彥甫 | 統編: 13450909 | 歇業 - 獨資 |
新鼎資訊工作室 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段265巷12之3號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 林彥甫 | 統編: 21507052 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林彥甫 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
|