吳哲瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳哲瑋的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 所代表法人是水風井投資有限公司, 公司名稱是瘋傳數位股份有限公司, 統一編號是90362539.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: 宇貴科技有限公司 | 瘋傳數位股份有限公司 | 統一編號: 90362539 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: 宇貴科技有限公司 | 瘋傳數位股份有限公司 | 統一編號: 90362539 |
[ 搜尋所有相關: 吳哲瑋 @ 董監事資料集 ]
| 處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 737 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 737 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 瘋傳數位 ... ]
根據姓名 吳哲瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳哲瑋 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20191114 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| OID: 2.16.886.119.90011.100243 | 電話: 0988-776722 | 地址: 南投縣草屯鎮史館路363巷40號1樓 | DN: o=吳哲瑋居家物理治療所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20191114 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90011.100243 | 電話: 0988-776722 | 地址: 南投縣草屯鎮史館路363巷40號1樓 | DN: o=吳哲瑋居家物理治療所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳哲瑋 ... ]
名稱 瘋傳數位 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 瘋傳數位)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瘋傳數位股份有限公司 臺北市中山區吉林路24號11樓 | 鄧宇軒 | 90362539 | 核准設立 |
瘋傳數位股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路24號11樓 | 負責人: 鄧宇軒 | 統編: 90362539 | 核准設立 |
姓名 吳哲瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳哲瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘瑋企業社 南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷三八之五號 | 吳哲瑋 | 81500390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004748) |
瑋聯工程行 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 吳哲瑋 | 92645231 | 核准設立 - 獨資 |
瑋聯工程行 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 吳哲瑋 | 92645794 | 核准設立 - 獨資 |
威豪國際股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段285巷8弄3號3樓 | 吳哲瑋 | 12967884 | 核准設立 |
禎祥工業社 新北市樹林區三俊街135巷40號 | 吳哲瑋 | 26759485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236889) |
威竑投資有限公司 新北市三重區重陽路1段113巷1弄19之1號3樓 | 吳哲瑋 | 27886798 | 核准設立 |
山豬影像 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 吳哲瑋 | 31874892 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
永富冰淇淋 高雄市新興區忠孝一路7巷3號 | 吳哲瑋 | 38728163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761909500) |
弘瑋企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷三八之五號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 81500390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004748) |
瑋聯工程行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 92645231 | 核准設立 - 獨資 |
瑋聯工程行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 92645794 | 核准設立 - 獨資 |
威豪國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段285巷8弄3號3樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 12967884 | 核准設立 |
禎祥工業社 登記地址: 新北市樹林區三俊街135巷40號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 26759485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236889) |
威竑投資有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路1段113巷1弄19之1號3樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 27886798 | 核准設立 |
山豬影像 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 31874892 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
永富冰淇淋 登記地址: 高雄市新興區忠孝一路7巷3號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 38728163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761909500) |
[ 查詢所有 吳哲瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
|