李紹誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李紹誠的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是浤縢建設股份有限公司, 統一編號是90365178.
董監事資料集 資料集的 李紹誠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李紹誠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 浤縢建設股份有限公司 | 統一編號: 90365178 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 浤縢建設股份有限公司 | 統一編號: 90365178 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 浤縢建設股份有限公司 | 統一編號: 90365178 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 浤縢建設股份有限公司 | 統一編號: 90365178 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 浤縢建設股份有限公司 | 統一編號: 90365178 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 浤縢建設股份有限公司 | 統一編號: 90365178 |
[ 搜尋所有相關: 李紹誠 @ 董監事資料集 ]
無其他 浤縢建設 資料。
[ 搜尋所有 浤縢建設 ... ]
根據姓名 李紹誠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李紹誠 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22540191 | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: BE0100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市士林區福林路377號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22540191 | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: BE0100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市士林區福林路377號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22540191 | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: BE0100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市士林區福林路377號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22540191 | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: BE0100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市士林區福林路377號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22540191 | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: BE0100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市士林區福林路377號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 22540191 | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: BE0100004 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市士林區福林路377號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 李紹誠 | 機構代碼: B20400055 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市八德區介壽路2段135號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李紹誠 ... ]
名稱 浤縢建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 浤縢建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
浤縢建設股份有限公司 高雄市左營區博愛二路366號19樓之3 | 蘇_菁 | 90365178 | 核准設立 |
浤縢建設股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區博愛二路366號19樓之3 | 負責人: 蘇_菁 | 統編: 90365178 | 核准設立 |
姓名 李紹誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 李紹誠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏嘉科技有限公司 桃園市龜山區茶專路201巷2弄1號1樓 | 李紹誠 | 13058047 | 核准設立 |
迅暉投資有限公司 高雄市苓雅區三多三路204號2樓 | 李紹誠 | 95490225 | 核准設立 |
柏嘉科技有限公司 登記地址: 桃園市龜山區茶專路201巷2弄1號1樓 | 負責人: 李紹誠 | 統編: 13058047 | 核准設立 |
迅暉投資有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區三多三路204號2樓 | 負責人: 李紹誠 | 統編: 95490225 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
|