林孟寰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林孟寰的職稱是監察人, 持有股份數是200000, 公司名稱是樂劇創製股份有限公司, 統一編號是90367751.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 樂劇創製股份有限公司 | 統一編號: 90367751 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 樂劇創製股份有限公司 | 統一編號: 90367751 |
[ 搜尋所有相關: 林孟寰 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 樂劇創製 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 樂劇創製 ...) | (中華民國)張芯慈;(中華民國)陳品伶;(中華民國)李梓揚;(中華民國)蔡邵桓(叉燒) | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 報名參加https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6639cb312123eb00074715ba/signu @ 講座資訊 |
| (中華民國)張芯慈;(中華民國)陳品伶;(中華民國)李梓揚;(中華民國)蔡邵桓(叉燒) | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 報名參加https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6639cb312123eb00074715ba/signu @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張芯慈;(中華民國)陳品伶;(中華民國)李梓揚;(中華民國)蔡邵桓(叉燒) | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 報名參加https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6639cb312123eb00074715ba/signu @ 講座資訊 |
(中華民國)張芯慈;(中華民國)陳品伶;(中華民國)李梓揚;(中華民國)蔡邵桓(叉燒) | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: 報名參加https://www.npac-weiwuying.org/login?redirect=/programs/6639cb312123eb00074715ba/signu @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 樂劇創製 ... ]
根據姓名 林孟寰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林孟寰 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)朱嘉漢/林孟寰/許孟霖/張亦絢 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)朱嘉漢/林孟寰/許孟霖/張亦絢 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)朱嘉漢/林孟寰/許孟霖/張亦絢 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)朱嘉漢/林孟寰/許孟霖/張亦絢 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林孟寰 ... ]
名稱 樂劇創製 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 樂劇創製)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂劇創製股份有限公司 臺北市中山區中山北路1段33巷1號 | 雷昇 | 90367751 | 核准設立 |
樂劇創製股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段33巷1號 | 負責人: 雷昇 | 統編: 90367751 | 核准設立 |
姓名 林孟寰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林孟寰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉅鐶實業社 臺南市仁德區仁義里仁義五街57巷1弄31號1樓 | 林孟寰 | 47952015 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090043471) |
鉅鐶實業社 登記地址: 臺南市仁德區仁義里仁義五街57巷1弄31號1樓 | 負責人: 林孟寰 | 統編: 47952015 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090043471) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|