林宏翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宏翰的職稱是董事, 持有股份數是17500, 公司名稱是黑箱劇場有限公司, 統一編號是90386223.
| 統一編號: 90386223 | 電話號碼: 0987390195 | 新北市汐止區翠峰街27號14樓之5 |
統一編號: 90386223 | 電話號碼: 0987390195 | 新北市汐止區翠峰街27號14樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 林宏翰 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 黑箱劇場 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 黑箱劇場 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 地址: 105臺北市松山區市民大道5段99號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 博物館 | 簡介: 台北偶戲館於2004年8月開館,承繼台原藝術文化基金會林經甫博士慷慨捐贈個人收藏數十年的戲偶,並在台北市政府籌劃,與威京集團京華城社區回饋計畫案之下成立。
開館以來透過不同方式引領民眾認識偶戲,... | 經度座標: 121.561336 | 緯度座標: 25.047741 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
地址: 105臺北市松山區市民大道5段99號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 博物館 | 簡介: 台北偶戲館於2004年8月開館,承繼台原藝術文化基金會林經甫博士慷慨捐贈個人收藏數十年的戲偶,並在台北市政府籌劃,與威京集團京華城社區回饋計畫案之下成立。
開館以來透過不同方式引領民眾認識偶戲,... | 經度座標: 121.561336 | 緯度座標: 25.047741 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 黑箱劇場 ... ]
根據姓名 林宏翰 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林宏翰 ...) | 場館實際管理人電話: 04-22769178#831 | 場館分類: 風雨操場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺中市大里區立仁里立新街338號 @ 全國運動場館資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 力申電子股份有限公司 | 統一編號: 70730846 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 腹黑創意有限公司 | 統一編號: 96831382 @ 董監事資料集 |
場館實際管理人電話: 04-22769178#831 | 場館分類: 風雨操場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺中市大里區立仁里立新街338號 @ 全國運動場館資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 力申電子股份有限公司 | 統一編號: 70730846 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 腹黑創意有限公司 | 統一編號: 96831382 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林宏翰 ... ]
名稱 黑箱劇場 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黑箱劇場)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黑箱劇場有限公司 新北市汐止區翠峰街27號14樓之5 | 林宏翰 | 90386223 | 核准設立 |
黑箱劇場有限公司 登記地址: 新北市汐止區翠峰街27號14樓之5 | 負責人: 林宏翰 | 統編: 90386223 | 核准設立 |
姓名 林宏翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林宏翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏翊科技資訊企業社 臺南市北區文元里文賢路1122巷13號1樓 | 林宏翰 | 10105685 | 歇業 - 獨資 |
腹黑娛樂有限公司 臺北市松山區八德路3段34號16樓 | 林宏翰 | 82829581 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-18) |
腹黑創意有限公司 新北市土城區清水路221號11樓 | 林宏翰 | 96831382 | 核准設立 |
宏翊科技資訊企業社 登記地址: 臺南市北區文元里文賢路1122巷13號1樓 | 負責人: 林宏翰 | 統編: 10105685 | 歇業 - 獨資 |
腹黑娛樂有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段34號16樓 | 負責人: 林宏翰 | 統編: 82829581 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-18) |
腹黑創意有限公司 登記地址: 新北市土城區清水路221號11樓 | 負責人: 林宏翰 | 統編: 96831382 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
|