王崇宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王崇宇的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是六爺有限公司, 統一編號是90397777.
根據名稱 六爺 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 六爺 ...) | (中華民國)大力哥哥、太陽姐姐、Jessica、賈玉玲、蟲蟲老師 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)大力哥哥、太陽姐姐、Jessica、賈玉玲、蟲蟲老師 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 市話: (037)825868 | 地址: 苗栗縣南庄鄉中正路240號 | 經度: 120.467077 | 緯度: 22.4608871 @ 客家委員會好客卡特約商店(已停辦) |
| 食品業者登錄字號: F-202277143-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 87496149 | 新北市板橋區重慶路215號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-202277143-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 87496149 | 新北市板橋區重慶路215號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
(中華民國)大力哥哥、太陽姐姐、Jessica、賈玉玲、蟲蟲老師 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)大力哥哥、太陽姐姐、Jessica、賈玉玲、蟲蟲老師 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
市話: (037)825868 | 地址: 苗栗縣南庄鄉中正路240號 | 經度: 120.467077 | 緯度: 22.4608871 @ 客家委員會好客卡特約商店(已停辦) |
食品業者登錄字號: F-202277143-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 87496149 | 新北市板橋區重慶路215號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-202277143-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 87496149 | 新北市板橋區重慶路215號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 六爺 ... ]
根據姓名 王崇宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王崇宇 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇碩科技股份有限公司 | 統一編號: 53325169 @ 董監事資料集 |
| 負責人姓名: 王崇宇 | 統一編號: 90211266 | 所在地: 高雄市楠梓區翠屏路57號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 乖乖媽愛亂買有限公司 | 統一編號: 64836060 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 637500 | 所代表法人: | 泰寧股份有限公司 | 統一編號: 84802004 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 達觀景觀設計有限公司 | 統一編號: 90091706 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 固德豪不動產租賃有限公司 | 統一編號: 90211266 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 泓澄國際股份有限公司 | 統一編號: 93767555 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 蒔六資產管理顧問有限公司 | 統一編號: 95476119 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇碩科技股份有限公司 | 統一編號: 53325169 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 王崇宇 | 統一編號: 90211266 | 所在地: 高雄市楠梓區翠屏路57號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 乖乖媽愛亂買有限公司 | 統一編號: 64836060 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 637500 | 所代表法人: | 泰寧股份有限公司 | 統一編號: 84802004 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 達觀景觀設計有限公司 | 統一編號: 90091706 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 固德豪不動產租賃有限公司 | 統一編號: 90211266 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 泓澄國際股份有限公司 | 統一編號: 93767555 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 蒔六資產管理顧問有限公司 | 統一編號: 95476119 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王崇宇 ... ]
名稱 六爺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 六爺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
六爺牛肉麵食館 新北市板橋區重慶路215號(1樓) | 蔡佳儐 | 87496149 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108152870) |
六爺有限公司 臺北市信義區永吉路180巷29號1樓 | 王崇宇 | 90397777 | 核准設立 |
六爺飲食店 桃園縣桃園市中寧里中埔六街35號1樓 | 王素蘭 | 10528713 | 歇業 - 獨資 |
六爺牛肉麵食館 登記地址: 新北市板橋區重慶路215號(1樓) | 負責人: 蔡佳儐 | 統編: 87496149 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108152870) |
六爺有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路180巷29號1樓 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 90397777 | 核准設立 |
六爺飲食店 登記地址: 桃園縣桃園市中寧里中埔六街35號1樓 | 負責人: 王素蘭 | 統編: 10528713 | 歇業 - 獨資 |
姓名 王崇宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王崇宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
峻宇工程行 新北市樹林區信義街8號 | 王崇宇 | 30356914 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088122955) |
宇沐商行 臺北市中山區松江路97巷6號1樓 | 王崇宇 | 79847473 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104113545) |
新世代商行 新北市新莊區中和街122號 | 王崇宇 | 13365278 | 歇業 - 獨資 |
捷佳光電有限公司 臺北市中正區南昌路2段103號10樓 | 王崇宇 | 24329074 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-20) |
金博盛企業有限公司台北分公司 臺北市中正區南昌路2段103號10樓之1 | 王崇宇 | 28638017 | 廢止 |
晶晶美學工作室 臺南市歸仁區七甲里南潭三街165巷7弄6號1樓 | 王崇宇 | 37561448 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060022013) |
品鑫實業商行 新北市樹林區新興街19巷28號 | 王崇宇 | 37911732 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121324) |
乖乖媽愛亂買企業社 臺南市歸仁區七甲里南潭三街165巷7弄6號1樓 | 王崇宇 | 40879659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060014806) |
峻宇工程行 登記地址: 新北市樹林區信義街8號 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 30356914 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088122955) |
宇沐商行 登記地址: 臺北市中山區松江路97巷6號1樓 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 79847473 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104113545) |
新世代商行 登記地址: 新北市新莊區中和街122號 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 13365278 | 歇業 - 獨資 |
捷佳光電有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路2段103號10樓 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 24329074 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-20) |
金博盛企業有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路2段103號10樓之1 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 28638017 | 廢止 |
晶晶美學工作室 登記地址: 臺南市歸仁區七甲里南潭三街165巷7弄6號1樓 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 37561448 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060022013) |
品鑫實業商行 登記地址: 新北市樹林區新興街19巷28號 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 37911732 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121324) |
乖乖媽愛亂買企業社 登記地址: 臺南市歸仁區七甲里南潭三街165巷7弄6號1樓 | 負責人: 王崇宇 | 統編: 40879659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060014806) |
[ 查詢所有 王崇宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|