羅奇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅奇的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是映奇影音有限公司, 統一編號是90398500.
無其他 映奇影音 資料。
[ 搜尋所有 映奇影音 ... ]
根據姓名 羅奇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 羅奇 ...) | (中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 24604888 | 電話號碼: 04-24229818 | 臺中市東區十甲里東英七街30號3樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53059985 | 電話號碼: 0920-805503 | 臺南市新化區東榮里信義路169號8樓之12 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: B-124604888-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24604888 | 台中市東區十甲里東英七街30號3樓之2 @ 食品業者登錄資料集 |
| 總機電話: 2269-9888 | 公司代號: 2392 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 22223510 | 住址: 新北市土城區中山路18號 | 董事長: 郭台強 | 成立日期: 19860714 | 出表日期: 1130919 @ 上市公司基本資料 |
(中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅奇雲 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 24604888 | 電話號碼: 04-24229818 | 臺中市東區十甲里東英七街30號3樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53059985 | 電話號碼: 0920-805503 | 臺南市新化區東榮里信義路169號8樓之12 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: B-124604888-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24604888 | 台中市東區十甲里東英七街30號3樓之2 @ 食品業者登錄資料集 |
總機電話: 2269-9888 | 公司代號: 2392 | 產業別: 28 | 營利事業統一編號: 22223510 | 住址: 新北市土城區中山路18號 | 董事長: 郭台強 | 成立日期: 19860714 | 出表日期: 1130919 @ 上市公司基本資料 |
[ 搜尋所有 羅奇 ... ]
名稱 映奇影音 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 映奇影音)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
映奇影音有限公司 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 羅奇 | 90398500 | 核准設立 |
映奇影音有限公司 登記地址: 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 負責人: 羅奇 | 統編: 90398500 | 核准設立 |
姓名 羅奇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 羅奇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
羅奇台自營計程車行 臺北市中正區牯嶺街95巷7號3樓 | 羅奇台 | 01916656 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046009656) |
龍之閣畫廊 高雄市苓雅區正義里建國1路61之1號1樓 | 羅奇賢 | 17860279 | 核准設立 - 獨資 |
泉晨企業有限公司 臺中市豐原區西安里西勢路114巷42弄15號1樓 | 羅?奇 | 27452694 | 核准設立 |
金勇工業社 苗栗縣頭份市土牛里8鄰中正路514巷29號1樓 | 羅奇煒 | 88493438 | 核准設立 - 獨資 |
大可隆企業有限公司 新北市萬里區孝六街5號 | 羅奇隆 | 90029458 | 核准設立 |
情懷香港有限公司 臺中市西屯區逢甲路20巷45弄1號 | 羅奇石 | 90104940 | 核准設立 |
喬盛工程行 新北市三峽區中山路257巷35號2樓 | 吳羅奇 | 91405368 | 核准設立 - 獨資 |
羅奇台自營計程車行 登記地址: 臺北市中正區牯嶺街95巷7號3樓 | 負責人: 羅奇台 | 統編: 01916656 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046009656) |
龍之閣畫廊 登記地址: 高雄市苓雅區正義里建國1路61之1號1樓 | 負責人: 羅奇賢 | 統編: 17860279 | 核准設立 - 獨資 |
泉晨企業有限公司 登記地址: 臺中市豐原區西安里西勢路114巷42弄15號1樓 | 負責人: 羅?奇 | 統編: 27452694 | 核准設立 |
金勇工業社 登記地址: 苗栗縣頭份市土牛里8鄰中正路514巷29號1樓 | 負責人: 羅奇煒 | 統編: 88493438 | 核准設立 - 獨資 |
大可隆企業有限公司 登記地址: 新北市萬里區孝六街5號 | 負責人: 羅奇隆 | 統編: 90029458 | 核准設立 |
情懷香港有限公司 登記地址: 臺中市西屯區逢甲路20巷45弄1號 | 負責人: 羅奇石 | 統編: 90104940 | 核准設立 |
喬盛工程行 登記地址: 新北市三峽區中山路257巷35號2樓 | 負責人: 吳羅奇 | 統編: 91405368 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 羅奇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
|