楊茜羽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊茜羽的職稱是董事, 持有股份數是420000, 公司名稱是暮拉多元藝術空間有限公司, 統一編號是90402048.
| 統一編號: 90402048 | 電話號碼: 06-2228238 | 臺南市中西區淺草里國華街3段15號1樓 |
統一編號: 90402048 | 電話號碼: 06-2228238 | 臺南市中西區淺草里國華街3段15號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊茜羽 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 暮拉多元藝術空間 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 暮拉多元藝術空間 ...) | 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蘇旺伸/陶綱;(日本)波多野泉/山本淳平 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蘇旺伸/陶綱;(日本)波多野泉/山本淳平 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間,蘇旺伸,波多野泉,山本淳平,陶綱 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蘇旺伸/陶綱;(日本)波多野泉/山本淳平 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蘇旺伸/陶綱;(日本)波多野泉/山本淳平 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 暮拉多元藝術空間 ... ]
根據姓名 楊茜羽 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 楊茜羽 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1667105 | 所代表法人: 玉雨投資有限公司 | 亞果遊艇開發股份有限公司 | 統一編號: 54636681 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 晨寓有限公司 | 統一編號: 90658630 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1667105 | 所代表法人: 玉雨投資有限公司 | 亞果遊艇開發股份有限公司 | 統一編號: 54636681 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 晨寓有限公司 | 統一編號: 90658630 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊茜羽 ... ]
名稱 暮拉多元藝術空間 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 暮拉多元藝術空間)
暮拉多元藝術空間有限公司 登記地址: 臺南市中西區淺草里國華街3段15號1樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 90402048 | 核准設立 |
姓名 楊茜羽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 楊茜羽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朵拉手藝材料店 臺南市中西區中正里國華街3段25號1樓 | 楊茜羽 | 10148241 | 核准設立 - 獨資 |
苡菈飾品配件有限公司 臺南市中西區中正里國華街3段15號1樓 | 楊茜羽 | 54561324 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-02) |
均享商行 新竹市東區仙水里光復路一段485巷9-1號2樓 | 楊茜羽 | 87452796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002350) |
晨寓有限公司 臺南市中西區淺草里國華街三段15號3樓 | 楊茜羽 | 90658630 | 核准設立 |
朵拉手藝材料店 登記地址: 臺南市中西區中正里國華街3段25號1樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 10148241 | 核准設立 - 獨資 |
苡菈飾品配件有限公司 登記地址: 臺南市中西區中正里國華街3段15號1樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 54561324 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-02) |
均享商行 登記地址: 新竹市東區仙水里光復路一段485巷9-1號2樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 87452796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002350) |
晨寓有限公司 登記地址: 臺南市中西區淺草里國華街三段15號3樓 | 負責人: 楊茜羽 | 統編: 90658630 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|