方奕心
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名方奕心的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是名捷建設有限公司, 統一編號是90417513.
根據名稱 名捷建設 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 名捷建設 ...)
根據姓名 方奕心 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 方奕心 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400089 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市北區武聖路315號2樓(大豐里活動中心) @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583456 | 機構負責人姓名: 方奕心 | 機構代碼: A31400003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市中西區西賢一街187巷1號1-4樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 方奕心 ... ]
名捷建設有限公司 | 地址: 花蓮縣花蓮市富國路143號 | 電話: 03-857-4057 |
名捷建設有限公司 | 地址: 花蓮縣吉安鄉北昌三街54巷10號之1 | 電話: 03-846-1736 |
名稱 名捷建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 名捷建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名捷建設有限公司 臺南市仁德區太乙十二街30號2樓 | 方奕心 | 90417513 | 核准設立 |
名捷建設股份有限公司 新北市新莊區中港路一一三巷一九號一樓 | | 86793711 | 解散 (文號: 1994-12-29 建三壬字 第083483324號) |
名捷建設股份有限公司 花蓮縣花蓮市 | | 89654642 | 解散已清算完結 (099年07月20日 花院松民寅99司3字字 第2649號) |
名捷建設有限公司 登記地址: 臺南市仁德區太乙十二街30號2樓 | 負責人: 方奕心 | 統編: 90417513 | 核准設立 |
名捷建設股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中港路一一三巷一九號一樓 | 統編: 86793711 | 解散 (文號: 1994-12-29 建三壬字 第083483324號) |
名捷建設股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市 | 統編: 89654642 | 解散已清算完結 (099年07月20日 花院松民寅99司3字字 第2649號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|