李擴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李擴的職稱是董事, 持有股份數是1436000, 公司名稱是界正有限公司, 統一編號是90420502.
| 統一編號: 90420502 | 電話號碼: 0987-813763 | 新竹縣新豐鄉埔頂267之1號1樓 |
統一編號: 90420502 | 電話號碼: 0987-813763 | 新竹縣新豐鄉埔頂267之1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李擴 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 界正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 界正 ...) | 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本圖卷以四川都司為中心,以分繪連卷方式繪製成都府往正北、西北、西南,「威茂、疊溪、松潘」、「雅州、碉門、天全、大渡河」、「青千戶所」、「保寧千戶所」等四處邊陲交通路線,舉凡明代驛站路線,關津布防、城池... | 保存現狀: 一、 本圖為卷裝,簽條題名:紙本彩畫諸司山川地理手卷。
二、 卷末有二張簽條,一是明黃色簽條記『四川地理圖』,另一簽條記『四川地理圖一卷』。
三、 狀況稍殘,全圖水漬嚴重,破損、霉斑、污漬、折痕多,有... @ 文資局古物 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署資源循環辦公室 | 新聞發布日期: 2022-10-28 10:58:00 | 新聞編號: 20221028110021 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2022-06-02 13:56:51 | 新聞編號: 20220602135826 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| (中華民國)金牌舞團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)金牌舞團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)金牌舞團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 開始時間: 2022-10-15T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-13T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9350382 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 以光為台灣注入滿滿活力營養素兩年多的防疫日子,人與人之間的相聚變得小心翼翼,出外也需要準備多一點勇氣,即使努力地維持接近正常生活,持續的掛慮卻讓心神蒼白疲弱。於是我們發現,真正需要的,是內在的能量,讓... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 聯絡方式: 02-8773-9808 #205 | 是否收費: Y | 活動地點: 信義區信義路五段1號 | 開始日期: 20231003 | 結束日期: 20231003 | 發起單位: 盧小姐 | 主辦單位: 工業技術研究院、數位時代 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本圖卷以四川都司為中心,以分繪連卷方式繪製成都府往正北、西北、西南,「威茂、疊溪、松潘」、「雅州、碉門、天全、大渡河」、「青千戶所」、「保寧千戶所」等四處邊陲交通路線,舉凡明代驛站路線,關津布防、城池... | 保存現狀: 一、 本圖為卷裝,簽條題名:紙本彩畫諸司山川地理手卷。
二、 卷末有二張簽條,一是明黃色簽條記『四川地理圖』,另一簽條記『四川地理圖一卷』。
三、 狀況稍殘,全圖水漬嚴重,破損、霉斑、污漬、折痕多,有... @ 文資局古物 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署資源循環辦公室 | 新聞發布日期: 2022-10-28 10:58:00 | 新聞編號: 20221028110021 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2022-06-02 13:56:51 | 新聞編號: 20220602135826 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
(中華民國)金牌舞團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)金牌舞團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)金牌舞團 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
開始時間: 2022-10-15T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-13T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9350382 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 以光為台灣注入滿滿活力營養素兩年多的防疫日子,人與人之間的相聚變得小心翼翼,出外也需要準備多一點勇氣,即使努力地維持接近正常生活,持續的掛慮卻讓心神蒼白疲弱。於是我們發現,真正需要的,是內在的能量,讓... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
聯絡方式: 02-8773-9808 #205 | 是否收費: Y | 活動地點: 信義區信義路五段1號 | 開始日期: 20231003 | 結束日期: 20231003 | 發起單位: 盧小姐 | 主辦單位: 工業技術研究院、數位時代 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 界正 ... ]
根據姓名 李擴 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李擴 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 物介有限公司 | 統一編號: 54127053 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 穿梭股份有限公司 | 統一編號: 90832820 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 物介有限公司 | 統一編號: 54127053 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 225 | 所代表法人: | 穿梭股份有限公司 | 統一編號: 90832820 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李擴 ... ]
名稱 界正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 界正)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
界正有限公司 新竹縣新豐鄉埔頂267之1號1樓 | 李擴 | 90420502 | 解散 |
界正機械有限公司 臺中市西屯區中港路三段八九巷五七號 | | 89659908 | 撤銷 (文號: 1999-8-27 經88中字 第088095005號) |
界正有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉埔頂267之1號1樓 | 負責人: 李擴 | 統編: 90420502 | 解散 |
界正機械有限公司 登記地址: 臺中市西屯區中港路三段八九巷五七號 | 統編: 89659908 | 撤銷 (文號: 1999-8-27 經88中字 第088095005號) |
姓名 李擴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李擴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
物介有限公司 桃園市龍潭區百年里百年一街16巷1弄5號2樓 | 李擴 | 54127053 | 核准設立 |
物介有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區百年里百年一街16巷1弄5號2樓 | 負責人: 李擴 | 統編: 54127053 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|