李宛儒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宛儒的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是佳士富有限公司, 統一編號是90442007.
| 統一編號: 90442007 | 電話號碼: 0933718709 | 臺北市大安區復興南路1段127號8樓 |
統一編號: 90442007 | 電話號碼: 0933718709 | 臺北市大安區復興南路1段127號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 李宛儒 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 佳士富國際有限公司 | 統一編號: 82977920 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 佳士富國際有限公司 | 統一編號: 82977920 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 佳士富 ... ]
根據姓名 李宛儒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宛儒 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| OID: 2.16.886.119.90003.103349 | 電話: 0956261448 | 地址: 臺北市信義區忠孝東路五段482號5樓之2 | DN: o=李宛儒中東文化藝術團,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
OID: 2.16.886.119.90003.103349 | 電話: 0956261448 | 地址: 臺北市信義區忠孝東路五段482號5樓之2 | DN: o=李宛儒中東文化藝術團,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李宛儒 ... ]
名稱 佳士富 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 佳士富)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳士富國際有限公司 臺北市中山區南京西路1之1號7樓 | 李佩如 | 82977920 | 核准設立 |
佳士富有限公司 臺北市中山區北安路789號7樓之5 | 李宛儒 | 90442007 | 核准設立 |
佳士富國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1之1號7樓 | 負責人: 李佩如 | 統編: 82977920 | 核准設立 |
佳士富有限公司 登記地址: 臺北市中山區北安路789號7樓之5 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 90442007 | 核准設立 |
姓名 李宛儒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宛儒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一儒商店 金門縣金城鎮西門里民權路228號5樓之1 | 李宛儒 | 31744771 | 核准設立 - 獨資 |
李沁衣坊 高雄市前金區新田路245號1樓 | 李宛儒 | 38701880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661341200) |
密斯密髮型設計工作坊 彰化縣彰化市萬壽里中華路三五四號 | 李 宛 儒 | 08350676 | 核准設立 - 獨資 |
洗澡吧寵物澡堂 臺北市內湖區成功路4段328號 | 李宛儒 | 10360904 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094106044) |
濟佑有限公司 新北市土城區清化里青雲路589號4樓 | 李宛儒 | 24701925 | 核准設立 |
雲川科技有限公司 臺北市大安區信義路4段296號15樓 | 李宛儒 | 25130732 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-26) |
立橙寵物工作室 新北市林口區民族路220號 | 李宛儒 | 26556643 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128170677) |
極致光科技有限公司 臺北市大安區樂業街108巷11號4樓 | 李宛儒 | 50842668 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-04) |
一儒商店 登記地址: 金門縣金城鎮西門里民權路228號5樓之1 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 31744771 | 核准設立 - 獨資 |
李沁衣坊 登記地址: 高雄市前金區新田路245號1樓 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 38701880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661341200) |
密斯密髮型設計工作坊 登記地址: 彰化縣彰化市萬壽里中華路三五四號 | 負責人: 李 宛 儒 | 統編: 08350676 | 核准設立 - 獨資 |
洗澡吧寵物澡堂 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段328號 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 10360904 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094106044) |
濟佑有限公司 登記地址: 新北市土城區清化里青雲路589號4樓 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 24701925 | 核准設立 |
雲川科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段296號15樓 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 25130732 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-26) |
立橙寵物工作室 登記地址: 新北市林口區民族路220號 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 26556643 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128170677) |
極致光科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區樂業街108巷11號4樓 | 負責人: 李宛儒 | 統編: 50842668 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-04) |
[ 查詢所有 李宛儒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|