李明宗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李明宗的職稱是董事, 持有股份數是350000, 公司名稱是明宗有限公司, 統一編號是90444618.
根據名稱 明宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 明宗 ...) | 電話: +886-6-6980195 | 開放時間: 週一~週六08:00–18:00,週日休息 | 分類: 地方小吃、中式美食 | 消費分類: 美食 | 720 臺南市官田區二鎮里二鎮97號 @ 臺南餐飲 |
| 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 此冊雖無作者款印,但畫中人物造型、山石畫風皆可見吳彬特色。共二十七開,描繪《楞嚴經》二十五位得道的佛教人物。畫面安排加入更多世間場景,也可見晚明之器用特色,顯示出晚明宗教與視覺文化的互動交融。晚明佛教... | 保存現狀: 完整良好。 @ 文資局古物 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 886-6-6980195 | 地址: 臺南市720官田區二鎮里二鎮97號 | 營業時間: 週一~週六08:00–18:00,週日休息 | 描述: 二鎮鴨肉大王的老闆李明宗,原本為雞農,但有感於雞販的操縱雞價,並從中剝削,雞農所賺有限,如逢價格低迷時,則血本無歸,因而毅然放棄從事多年的養雞業,而改行販賣小吃。對於小吃外行的李明宗,有親戚在鳳山區販... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間緊急連絡電話: 明宗國小玄關左側 | AED地點描述: 明宗國小玄關左側 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 高雄市湖內區保生路103號 @ AED位置資訊 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 1644年明政權覆亡,明朝宗室遺族遷往南方,福王率先於南京即位,建元弘光,接著陸續有隆武、魯王監國、永曆等政權出現,此時期由明宗室建立於南方的諸政權,統稱為「南明」。1646年魯王監國於紹興,紹興潰敗... @ 文資局古蹟 |
| 開始時間: 2023-09-09T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-09-21T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 陶藝家創作聯展9/9-9/21|金門縣文化局特藏室由金門縣陶藝學會理事長王明宗及上岐國小播灑陶藝種子的前任校長謝華東,推展陶藝教育工作。此次有王明宗老師親自指導金門家扶中心之青年小陶藝家,於家扶中心新... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
電話: +886-6-6980195 | 開放時間: 週一~週六08:00–18:00,週日休息 | 分類: 地方小吃、中式美食 | 消費分類: 美食 | 720 臺南市官田區二鎮里二鎮97號 @ 臺南餐飲 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 此冊雖無作者款印,但畫中人物造型、山石畫風皆可見吳彬特色。共二十七開,描繪《楞嚴經》二十五位得道的佛教人物。畫面安排加入更多世間場景,也可見晚明之器用特色,顯示出晚明宗教與視覺文化的互動交融。晚明佛教... | 保存現狀: 完整良好。 @ 文資局古物 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 886-6-6980195 | 地址: 臺南市720官田區二鎮里二鎮97號 | 營業時間: 週一~週六08:00–18:00,週日休息 | 描述: 二鎮鴨肉大王的老闆李明宗,原本為雞農,但有感於雞販的操縱雞價,並從中剝削,雞農所賺有限,如逢價格低迷時,則血本無歸,因而毅然放棄從事多年的養雞業,而改行販賣小吃。對於小吃外行的李明宗,有親戚在鳳山區販... @ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間緊急連絡電話: 明宗國小玄關左側 | AED地點描述: 明宗國小玄關左側 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 高雄市湖內區保生路103號 @ AED位置資訊 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 1644年明政權覆亡,明朝宗室遺族遷往南方,福王率先於南京即位,建元弘光,接著陸續有隆武、魯王監國、永曆等政權出現,此時期由明宗室建立於南方的諸政權,統稱為「南明」。1646年魯王監國於紹興,紹興潰敗... @ 文資局古蹟 |
開始時間: 2023-09-09T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-09-21T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 陶藝家創作聯展9/9-9/21|金門縣文化局特藏室由金門縣陶藝學會理事長王明宗及上岐國小播灑陶藝種子的前任校長謝華東,推展陶藝教育工作。此次有王明宗老師親自指導金門家扶中心之青年小陶藝家,於家扶中心新... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 明宗 ... ]
根據姓名 李明宗 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李明宗 ...) | 作者: 李明宗作 | 出版機構: 李明宗 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 180 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-6973-7 (精裝, NT$2200, 180面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/8/27 上午 12:00:00 | 臺中市西區建國北路二段143號1樓、4樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 李明宗總編輯 | 出版機構: 桃園市光明國小 | 版次: | 預訂出版日: 108/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5411-03-9 (平裝, 128面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 69327945 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區龍潭里龍中街30巷81號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 李明宗作 | 出版機構: 李明宗 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 180 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-6973-7 (精裝, NT$2200, 180面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/8/27 上午 12:00:00 | 臺中市西區建國北路二段143號1樓、4樓 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳成平;(中華民國)陳明華;(中華民國)郭偉民 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 李明宗總編輯 | 出版機構: 桃園市光明國小 | 版次: | 預訂出版日: 108/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5411-03-9 (平裝, 128面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 69327945 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區龍潭里龍中街30巷81號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 李明宗 ... ]
明宗商店 | 地址: 新北市土城區延平街37號1樓 | 電話: 02-2261-4906 |
王明宗 | 地址: 新北市平溪區白石里中埔198號 | 電話: 02-2495-1355 |
明宗商行 | 地址: 台南市楠西區東勢路155號 | 電話: 06-575-1335 |
劉明宗 | 地址: 台南市佳里區延平路297號 | 電話: 06-722-6283 |
黃明宗 | 地址: 台中市中區建國市場臨時攤位建國市場(鮮魚區攤位35號 | 電話: 04-2211-4715 |
李明宗 | 地址: 台南市麻豆區中正路29號(中央市場內攤220號) | 電話: 06-572-8928 |
陳明宗 | 地址: 彰化縣溪湖鎮員鹿路一段120號 | 電話: 04-881-2893 |
蔡明宗 | 地址: 雲林縣四湖鄉中山西路43巷1號 | 電話: 05-787-5538 |
楊明宗 | 地址: 新竹市延平路二段673號 | 電話: 03-538-0931 |
游明宗 | 地址: 嘉義縣溪口鄉中正路2號之10 | 電話: 05-269-5593 |
名稱 明宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 明宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明宗金香舖 南投縣國姓鄉國姓村永興街8號一樓 | 李明宗 | 81516169 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020002468) |
明宗舒壓養生工作室 基隆市七堵區南興路122號1樓 | 劉明宗 | 91313781 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002221) |
正李明宗自營計程車行 新北市土城區廣福路33?7號5樓 | 李明宗 | 01926704 | 核准設立 - 獨資 |
張明宗茶業 新北市新店區北宜路1段113號6樓之1 | 張明宗 | 02120620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098133968) |
明宗水產行 雲林縣麥寮鄉後安村11鄰後安路176之1號1樓 | 吳明宗 | 25497956 | 核准設立 - 獨資 |
明宗機車行 臺北市大安區羅斯福路4段123巷11號1樓 | 蔡明宗 | 25547983 | 核准設立 - 獨資 |
明宗商行 臺南市楠西區東勢里東勢路2號 | 陳明宗 | 73625431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090040917) |
明宗鐵工所 臺南市安定區中沙里沙崙26之10號 | 蔡明宗 | 73704673 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003304) |
明宗金香舖 登記地址: 南投縣國姓鄉國姓村永興街8號一樓 | 負責人: 李明宗 | 統編: 81516169 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020002468) |
明宗舒壓養生工作室 登記地址: 基隆市七堵區南興路122號1樓 | 負責人: 劉明宗 | 統編: 91313781 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002221) |
正李明宗自營計程車行 登記地址: 新北市土城區廣福路33?7號5樓 | 負責人: 李明宗 | 統編: 01926704 | 核准設立 - 獨資 |
張明宗茶業 登記地址: 新北市新店區北宜路1段113號6樓之1 | 負責人: 張明宗 | 統編: 02120620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098133968) |
明宗水產行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉後安村11鄰後安路176之1號1樓 | 負責人: 吳明宗 | 統編: 25497956 | 核准設立 - 獨資 |
明宗機車行 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路4段123巷11號1樓 | 負責人: 蔡明宗 | 統編: 25547983 | 核准設立 - 獨資 |
明宗商行 登記地址: 臺南市楠西區東勢里東勢路2號 | 負責人: 陳明宗 | 統編: 73625431 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090040917) |
明宗鐵工所 登記地址: 臺南市安定區中沙里沙崙26之10號 | 負責人: 蔡明宗 | 統編: 73704673 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003304) |
[ 查詢所有 明宗 ... ]
姓名 李明宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李明宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明宗有限公司 新北市三芝區智成街104號2樓 | 李明宗 | 90444618 | 核准設立 |
正李明宗自營計程車行 新北市板橋區中山路2段89巷1弄5號1樓 | 李明宗 | 34682047 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
李明宗國營計程車行 新竹市東區光鎮里南大路402巷3弄18號 | 李明宗 | 47240608 | 歇業 - 獨資 |
宗岳科技有限公司 新北市三重區中正北路530巷2之1號7樓 | 李明宗 | 24256918 | 核准設立 |
宗輝鑄造股份有限公司 臺南市永康區龍中街30巷81號 | 李明宗 | 69327945 | 核准設立 |
宗盛機車行 臺南市北區華興里林森路3段318號1樓 | 李明宗 | 70850975 | 核准設立 - 獨資 |
明宗有限公司 登記地址: 新北市三芝區智成街104號2樓 | 負責人: 李明宗 | 統編: 90444618 | 核准設立 |
正李明宗自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區中山路2段89巷1弄5號1樓 | 負責人: 李明宗 | 統編: 34682047 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
李明宗國營計程車行 登記地址: 新竹市東區光鎮里南大路402巷3弄18號 | 負責人: 李明宗 | 統編: 47240608 | 歇業 - 獨資 |
宗岳科技有限公司 登記地址: 新北市三重區中正北路530巷2之1號7樓 | 負責人: 李明宗 | 統編: 24256918 | 核准設立 |
宗輝鑄造股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區龍中街30巷81號 | 負責人: 李明宗 | 統編: 69327945 | 核准設立 |
宗盛機車行 登記地址: 臺南市北區華興里林森路3段318號1樓 | 負責人: 李明宗 | 統編: 70850975 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李明宗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|