何佳穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何佳穎的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是實義有限公司, 統一編號是90451645.
根據名稱 實義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 實義 ...) | 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 高雄市政府 | 指定登錄理由: 1.具歷史、藝術或科學價值:義民巷145號城牆殘蹟屬國定古蹟鳳山縣舊城西門至北門段之部分城牆,見證1826年築城至1945年國民政府來台後鳳山縣舊城歷史過程及空間演變,並串聯國定古蹟鳳山縣舊城之完整性... @ 文資局古蹟 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 實義貿易有限公司 | 統一編號: 01514013 @ 董監事資料集 |
| 作者: 陳博正編著 | 出版機構: 大千 | 版次: 增訂二版 | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 464 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-447-409-7 (平裝, NT$499, 464面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 孫正德著 | 出版機構: 正智 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269825677 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 高雄市政府 | 指定登錄理由: 1.具歷史、藝術或科學價值:義民巷145號城牆殘蹟屬國定古蹟鳳山縣舊城西門至北門段之部分城牆,見證1826年築城至1945年國民政府來台後鳳山縣舊城歷史過程及空間演變,並串聯國定古蹟鳳山縣舊城之完整性... @ 文資局古蹟 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 420000 | 所代表法人: | 實義貿易有限公司 | 統一編號: 01514013 @ 董監事資料集 |
作者: 陳博正編著 | 出版機構: 大千 | 版次: 增訂二版 | 預訂出版日: 112/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 464 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-447-409-7 (平裝, NT$499, 464面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 孫正德著 | 出版機構: 正智 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269825677 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 實義 ... ]
根據姓名 何佳穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何佳穎 ...) | 團體會址: 臺北市大同區哈密街111號B1樓 | 成立日期: 1111101 | 理事長: 何佳穎 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 兆雅資訊股份有限公司 | 統一編號: 24309838 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 健登醫療用品股份有限公司 | 統一編號: 50879475 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 綠禾國際媒體股份有限公司 | 統一編號: 53928632 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 洲北環保工程事業股份有限公司 | 統一編號: 70520102 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 顥智聯科技股份有限公司 | 統一編號: 82871905 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 寶隆塑膠股份有限公司 | 統一編號: 83622692 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 詠泰國際投資股份有限公司 | 統一編號: 90609759 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市大同區哈密街111號B1樓 | 成立日期: 1111101 | 理事長: 何佳穎 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 兆雅資訊股份有限公司 | 統一編號: 24309838 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 健登醫療用品股份有限公司 | 統一編號: 50879475 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 綠禾國際媒體股份有限公司 | 統一編號: 53928632 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 洲北環保工程事業股份有限公司 | 統一編號: 70520102 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 顥智聯科技股份有限公司 | 統一編號: 82871905 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 寶隆塑膠股份有限公司 | 統一編號: 83622692 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 詠泰國際投資股份有限公司 | 統一編號: 90609759 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何佳穎 ... ]
名稱 實義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 實義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
實義分析有限公司 臺北市內湖區瑞光路513巷31號4樓 | 王驛淳 | 50866725 | 核准設立 |
實義國際有限公司 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 | 黃羿華 | 24744712 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-17) |
實義保險代理人有限公司 臺北市中山區長安東路2段171號9樓之4 | 蕭忠恕 | 25011004 | 核准設立 |
果實義式餐廳 新北市淡水區中正路261號 | 黃美娟 | 31718176 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1128173934) |
實義不動產經紀有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政二路南段126號 | 黃大容 | 54228860 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-05) |
實義有限公司 新北市永和區民族街27巷17號 | 何佳穎 | 90451645 | 核准設立 |
實義貿易有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段480號之15樓 | 薛昌實 | 01514013 | 核准設立 |
實義分析有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷31號4樓 | 負責人: 王驛淳 | 統編: 50866725 | 核准設立 |
實義國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 | 負責人: 黃羿華 | 統編: 24744712 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-17) |
實義保險代理人有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段171號9樓之4 | 負責人: 蕭忠恕 | 統編: 25011004 | 核准設立 |
果實義式餐廳 登記地址: 新北市淡水區中正路261號 | 負責人: 黃美娟 | 統編: 31718176 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1128173934) |
實義不動產經紀有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政二路南段126號 | 負責人: 黃大容 | 統編: 54228860 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-05) |
實義有限公司 登記地址: 新北市永和區民族街27巷17號 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 90451645 | 核准設立 |
實義貿易有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段480號之15樓 | 負責人: 薛昌實 | 統編: 01514013 | 核准設立 |
[ 查詢所有 實義 ... ]
姓名 何佳穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 何佳穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明倫針織企業社 新北市樹林區佳園路3段169號 | 何佳穎 | 01948860 | 歇業 - 獨資 |
歐若拉音樂餐坊 新北市中和區連城路121號(1樓) | 何佳穎 | 02436803 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108169321) |
巧悅髮型設計 宜蘭縣宜蘭市慈安里中興路308號一樓 | 何佳穎 | 19573724 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110904015) |
羅卡歐式輕食餐廳 彰化縣彰化市西勢里西勢街100巷21號1樓 | 何佳穎 | 82417336 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080816289) |
小惡魔音樂餐坊 新北市永和區中山路1段337號 | 何佳穎 | 87461578 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128160088) |
揪賀有商行 臺中市南區忠明南路730巷38號12樓 | 何佳穎 | 92306540 | 核准設立 - 獨資 |
洋娃娃塔羅有限公司 新北市瑞芳區大埔路103巷14號2樓 | 何佳穎 | 94043501 | 核准設立 |
明倫針織企業社 登記地址: 新北市樹林區佳園路3段169號 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 01948860 | 歇業 - 獨資 |
歐若拉音樂餐坊 登記地址: 新北市中和區連城路121號(1樓) | 負責人: 何佳穎 | 統編: 02436803 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108169321) |
巧悅髮型設計 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市慈安里中興路308號一樓 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 19573724 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110904015) |
羅卡歐式輕食餐廳 登記地址: 彰化縣彰化市西勢里西勢街100巷21號1樓 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 82417336 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080816289) |
小惡魔音樂餐坊 登記地址: 新北市永和區中山路1段337號 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 87461578 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128160088) |
揪賀有商行 登記地址: 臺中市南區忠明南路730巷38號12樓 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 92306540 | 核准設立 - 獨資 |
洋娃娃塔羅有限公司 登記地址: 新北市瑞芳區大埔路103巷14號2樓 | 負責人: 何佳穎 | 統編: 94043501 | 核准設立 |
[ 查詢所有 何佳穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|