林哲弘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲弘的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是欣柏股份有限公司, 統一編號是90453904.
董監事資料集 資料集的 林哲弘 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林哲弘 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 欣柏股份有限公司 | 統一編號: 90453904 |
[ 搜尋所有相關: 林哲弘 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 欣柏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 欣柏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣柏室內裝修有限公司 | 統一編號: 24642601 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 欣柏投資有限公司 | 統一編號: 55746453 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 54399358 | 電話號碼: 0935366757 | 彰化縣秀水鄉金陵村番花路487號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 23065139 | 電話號碼: 02-22868079 | 新北市三重區三和路4段155巷40號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 84788024 | 電話號碼: 02-27375228 | 新北市中和區建八路2號10樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24755597 | 電話號碼: 02-23322450 | 新北市新店區達觀路8巷2號16樓之6 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: N-154770589-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54770589 | 彰化縣秀水鄉義興村三義巷31弄12號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 電話: 02-27071668 | 許可證起始日: 20090224 | 許可證終止日: 20110223 | 負責人姓名: 李劍宏 | 機構地址: 臺北市大安區新生南路1段155號6樓 | 終止營業日期: 20110224 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣柏室內裝修有限公司 | 統一編號: 24642601 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 欣柏投資有限公司 | 統一編號: 55746453 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54399358 | 電話號碼: 0935366757 | 彰化縣秀水鄉金陵村番花路487號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 23065139 | 電話號碼: 02-22868079 | 新北市三重區三和路4段155巷40號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 84788024 | 電話號碼: 02-27375228 | 新北市中和區建八路2號10樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24755597 | 電話號碼: 02-23322450 | 新北市新店區達觀路8巷2號16樓之6 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: N-154770589-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54770589 | 彰化縣秀水鄉義興村三義巷31弄12號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
電話: 02-27071668 | 許可證起始日: 20090224 | 許可證終止日: 20110223 | 負責人姓名: 李劍宏 | 機構地址: 臺北市大安區新生南路1段155號6樓 | 終止營業日期: 20110224 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋所有 欣柏 ... ]
根據姓名 林哲弘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲弘 ...) | 作者: 林哲弘作 | 出版機構: 林哲弘 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260127244 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 處分日期: 20190516 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190703 | 處分字號: 北市勞動字第10860098241號 | 違反法規內容: 未達基本工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 森弘空調工程股份有限公司 | 統一編號: 94108779 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20240215 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240401 | 處分字號: 113年府勞檢字1130030318號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
作者: 林哲弘作 | 出版機構: 林哲弘 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-04-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260127244 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
處分日期: 20190516 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190703 | 處分字號: 北市勞動字第10860098241號 | 違反法規內容: 未達基本工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 森弘空調工程股份有限公司 | 統一編號: 94108779 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20240215 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20240401 | 處分字號: 113年府勞檢字1130030318號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-4092468 | 機構負責人姓名: 林哲弘 | 機構代碼: A10400021 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市龍潭區中正路三林段619巷105號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林哲弘 ... ]
欣柏萊股份有限公司 | 地址: 台北市大安區安和路二段241號7樓 | 電話: 02-2737-5228 |
欣柏萊股份有限公司 | 地址: 台北市大安區新生南路一段155號6樓 | 電話: 02-2707-1668 |
名稱 欣柏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 欣柏)
欣柏室內裝修有限公司 登記地址: 嘉義市西區美源里美源街138號1樓 | 負責人: 羅家欣 | 統編: 24642601 | 核准設立 |
欣柏投資有限公司 登記地址: 新北市新莊區中央路700號 | 負責人: 吳欣樺 | 統編: 55746453 | 核准設立 |
欣柏凱機械有限公司 登記地址: 彰化縣線西鄉頂犁村頂犁路40-1號 | 負責人: 陳家強 | 統編: 12893498 | 核准設立 |
欣柏事業有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段155巷40號 | 負責人: 林得發 | 統編: 23065139 | 核准設立 |
欣柏運動科技有限公司 登記地址: 新北市新店區達觀路8巷2號16樓之6 | 負責人: 林純綺 | 統編: 24755597 | 核准設立 |
欣柏實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段190號6樓 | 負責人: 何明鴻 | 統編: 28213481 | 核准設立 |
欣柏貿易有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉金陵村番花路487號 | 負責人: 林冠騰 | 統編: 54399358 | 核准設立 |
金欣柏企業有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉義興村三義巷31弄12號1樓 | 負責人: 陳滿足 | 統編: 54770589 | 核准設立 |
[ 查詢所有 欣柏 ... ]
姓名 林哲弘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲弘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲弘汽車商行 基隆市暖暖區水源路15號 | 林哲弘 | 41254061 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000870) |
林哲弘自營計程車行 新北市三重區三和路4段145巷94-1號2樓 | 林哲弘 | 36142904 | 核准設立 - 獨資 |
弘運貨運有限公司 新北市板橋區長江路1段118之4號 | 林哲弘 | 50990983 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-13) |
弘運國際企業社 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 林哲弘 | 85330609 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088131445) |
森弘空調工程股份有限公司 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段328號一樓 | 林哲弘 | 94108779 | 核准設立 |
嘉弘五金廠 嘉義縣水上鄉水上村民享街二九號 | 林哲弘 | 06290300 | 撤銷 - 獨資 |
弘鋼企業社 臺南市柳營區篤農里義士路一段635號1樓 | 林哲弘 | 21607242 | 廢止 - 獨資 |
威翰環保生技股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段399號2樓之1 | 林哲弘 | 90564872 | 核准設立 |
哲弘汽車商行 登記地址: 基隆市暖暖區水源路15號 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 41254061 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000870) |
林哲弘自營計程車行 登記地址: 新北市三重區三和路4段145巷94-1號2樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 36142904 | 核准設立 - 獨資 |
弘運貨運有限公司 登記地址: 新北市板橋區長江路1段118之4號 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 50990983 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-13) |
弘運國際企業社 登記地址: 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 85330609 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088131445) |
森弘空調工程股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段328號一樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 94108779 | 核准設立 |
嘉弘五金廠 登記地址: 嘉義縣水上鄉水上村民享街二九號 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 06290300 | 撤銷 - 獨資 |
弘鋼企業社 登記地址: 臺南市柳營區篤農里義士路一段635號1樓 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 21607242 | 廢止 - 獨資 |
威翰環保生技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段399號2樓之1 | 負責人: 林哲弘 | 統編: 90564872 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林哲弘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|