吳金忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳金忠的職稱是董事長, 持有股份數是120000, 公司名稱是寶盛貿易股份有限公司, 統一編號是90470191.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 寶盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 90470191 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 寶盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 90470191 |
[ 搜尋所有相關: 吳金忠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 90470191 | 電話號碼: 04-25653997 | 臺中市大雅區二和里神林南路343號1樓 |
統一編號: 90470191 | 電話號碼: 04-25653997 | 臺中市大雅區二和里神林南路343號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳金忠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 23621086 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶盛貿易股份有限公司 | 統一編號: 23621086 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 寶盛貿易 ... ]
根據姓名 吳金忠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳金忠 ...) | (中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡電話: 03-4555550 | 郵遞區號: 320 | 會址: 桃園市中壢區環中東路720號3樓 | 理事長: 吳金忠 @ 桃園市立案工會名冊 |
| 電話: 02-24932843 | 地址: 新北市雙溪區牡丹里19鄰下坑35號 | 主祀神祇: 玉皇大帝 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 吳金忠 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 0933547295 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他 | 證書效期: 2026/10/26 | 桃園市中壢區自立里自立五街116號12樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
| (中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 雅富土木包工業有限公司 | 統一編號: 28101129 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 講座資訊 |
(中華民國)吳金忠 | 活動起始日期: 2024/01/23 | 活動結束日期: 2024/12/24 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡電話: 03-4555550 | 郵遞區號: 320 | 會址: 桃園市中壢區環中東路720號3樓 | 理事長: 吳金忠 @ 桃園市立案工會名冊 |
電話: 02-24932843 | 地址: 新北市雙溪區牡丹里19鄰下坑35號 | 主祀神祇: 玉皇大帝 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 吳金忠 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 0933547295 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 其他 | 證書效期: 2026/10/26 | 桃園市中壢區自立里自立五街116號12樓 @ 臺灣有機農業資訊 |
(中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳順賢;(中華民國)吳金忠;(中華民國)呂胡董英 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 雅富土木包工業有限公司 | 統一編號: 28101129 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳金忠 ... ]
名稱 寶盛貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 寶盛貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶盛貿易股份有限公司 臺中市大雅區二和里神林南路343號1樓 | 吳金忠 | 90470191 | 核准設立 |
穀寶盛貿易有限公司 臺中市西區精誠路43之5號2樓 | 鄭秀孌 | 90725384 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-25) |
寶盛貿易股份有限公司 臺北市中山區松江路51號5樓之1 | | 23621086 | 撤銷 (文號: 1998-11-20 建一字 第87237497號) |
寶盛貿易有限公司 臺北市大安區復興南路2段111巷17弄6號4樓 | | 05073065 | 解散 (076年08月12日 建一字 第114124號) |
寶盛貿易股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區二和里神林南路343號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 90470191 | 核准設立 |
穀寶盛貿易有限公司 登記地址: 臺中市西區精誠路43之5號2樓 | 負責人: 鄭秀孌 | 統編: 90725384 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-25) |
寶盛貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路51號5樓之1 | 統編: 23621086 | 撤銷 (文號: 1998-11-20 建一字 第87237497號) |
寶盛貿易有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段111巷17弄6號4樓 | 統編: 05073065 | 解散 (076年08月12日 建一字 第114124號) |
姓名 吳金忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳金忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金利多彩券行 新北市樹林區3福街28號 | 吳金忠 | 14180854 | 廢止 - 獨資 |
翔龍機車行 新北市永和區國中路102號1樓 | 吳金忠 | 09891550 | 核准設立 - 獨資 |
雅富土木包工業有限公司 臺中市西屯區智惠街33巷26號1樓 | 吳金忠 | 28101129 | 核准設立 |
雅晟貿易有限公司 臺中市大雅區二和里神林南路343號 | 吳金忠 | 28374937 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-31) |
富鋒農產行 彰化縣溪州鄉尾厝村光明七街32號1樓 | 吳金忠 | 47547918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050820980) |
浩昀有限公司 新北市土城區中央路4段279巷8號5樓之1 | 吳金忠 | 66906420 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-27) |
尚新機車行 新北市永和區國中路101號1樓 | 吳金忠 | 66913941 | 歇業 - 獨資 |
宏聯機車行 新北市永和區信義路106號(1樓、地下層) | 吳金忠 | 73793823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168094) |
金利多彩券行 登記地址: 新北市樹林區3福街28號 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 14180854 | 廢止 - 獨資 |
翔龍機車行 登記地址: 新北市永和區國中路102號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 09891550 | 核准設立 - 獨資 |
雅富土木包工業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區智惠街33巷26號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 28101129 | 核准設立 |
雅晟貿易有限公司 登記地址: 臺中市大雅區二和里神林南路343號 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 28374937 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-31) |
富鋒農產行 登記地址: 彰化縣溪州鄉尾厝村光明七街32號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 47547918 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050820980) |
浩昀有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路4段279巷8號5樓之1 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 66906420 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-27) |
尚新機車行 登記地址: 新北市永和區國中路101號1樓 | 負責人: 吳金忠 | 統編: 66913941 | 歇業 - 獨資 |
宏聯機車行 登記地址: 新北市永和區信義路106號(1樓、地下層) | 負責人: 吳金忠 | 統編: 73793823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168094) |
[ 查詢所有 吳金忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|