張世睿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張世睿的職稱是董事, 持有股份數是9450000, 公司名稱是世達投資有限公司, 統一編號是90473269.
根據名稱 世達投資 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 世達投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7800000 | 所代表法人: | 百事達投資股份有限公司 | 統一編號: 70464360 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9950000 | 所代表法人: 世達投資股份有限公司 | 台發投資股份有限公司 | 統一編號: 84132912 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12500000 | 所代表法人: | 康世達投資有限公司 | 統一編號: 24480937 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 盛世達投資有限公司 | 統一編號: 53910345 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳世達投資股份有限公司 | 統一編號: 82891022 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 世達投資股份有限公司 | 統一編號: 84252417 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7800000 | 所代表法人: | 百事達投資股份有限公司 | 統一編號: 70464360 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 9950000 | 所代表法人: 世達投資股份有限公司 | 台發投資股份有限公司 | 統一編號: 84132912 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12500000 | 所代表法人: | 康世達投資有限公司 | 統一編號: 24480937 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 盛世達投資有限公司 | 統一編號: 53910345 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳世達投資股份有限公司 | 統一編號: 82891022 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 世達投資股份有限公司 | 統一編號: 84252417 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 世達投資 ... ]
根據姓名 張世睿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張世睿 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 934064264 | 機構負責人姓名: 張世睿 | 機構代碼: BF0100031 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市中正區頂東里羅斯福路3段84巷13號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張世睿 ... ]
名稱 世達投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 世達投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康世達投資有限公司 臺北市松山區延吉街46巷15號4樓 | 陳世昌 | 24480937 | 核准設立 |
世達投資有限公司 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 張世睿 | 90473269 | 核准設立 |
盛世達投資有限公司 臺北市信義區忠孝東路4段557號11樓 | 徐開民 | 53910345 | 核准設立 |
佳世達投資股份有限公司 彰化縣員林市中東里山腳路5段280號(1樓) | | 82891022 | 核准設立 |
世達投資股份有限公司 苗栗縣竹南鎮竹南鎮南大路十五號1樓 | | 84252417 | 解散 (095年12月28日 經授中字 第0953339536號) |
世達投資顧問有限公司 高雄市新興區民權1路251號9樓之3 | | 80382022 | 解散 (文號: 2009-2-3 高市府經二公字 第0980042281號) |
康世達投資有限公司 登記地址: 臺北市松山區延吉街46巷15號4樓 | 負責人: 陳世昌 | 統編: 24480937 | 核准設立 |
世達投資有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 負責人: 張世睿 | 統編: 90473269 | 核准設立 |
盛世達投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路4段557號11樓 | 負責人: 徐開民 | 統編: 53910345 | 核准設立 |
佳世達投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市中東里山腳路5段280號(1樓) | 統編: 82891022 | 核准設立 |
世達投資股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮竹南鎮南大路十五號1樓 | 統編: 84252417 | 解散 (095年12月28日 經授中字 第0953339536號) |
世達投資顧問有限公司 登記地址: 高雄市新興區民權1路251號9樓之3 | 統編: 80382022 | 解散 (文號: 2009-2-3 高市府經二公字 第0980042281號) |
[ 查詢所有 世達投資 ... ]
姓名 張世睿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 張世睿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
連達國際股份有限公司 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 張世睿 | 28790758 | 核准設立 |
連達國際股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段266號18樓之2 | 負責人: 張世睿 | 統編: 28790758 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|