詹淑櫻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹淑櫻的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是泰碩土地開發有限公司, 統一編號是90485194.
無其他 泰碩土地開發 資料。
[ 搜尋所有 泰碩土地開發 ... ]
根據姓名 詹淑櫻 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 詹淑櫻 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山腳路2段95巷29號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山腳路2段95巷29號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山腳路2段95巷29號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山腳路2段95巷29號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 04-8738389 | 機構負責人姓名: 詹淑櫻 | 機構代碼: A30900013 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉山湖村山腳路2段95巷29號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 詹淑櫻 ... ]
名稱 泰碩土地開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 泰碩土地開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰碩土地開發有限公司 桃園市桃園區雲林里大豐路70號8樓之1 | 詹淑櫻 | 90485194 | 核准設立 |
泰碩土地開發有限公司 登記地址: 桃園市桃園區雲林里大豐路70號8樓之1 | 負責人: 詹淑櫻 | 統編: 90485194 | 核准設立 |
姓名 詹淑櫻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 詹淑櫻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崧成企業社 臺中市南屯區黎明里干城街145巷2弄9號1樓 | 詹淑櫻 | 45330049 | 歇業 - 獨資 |
崧成企業社 臺中市南屯區黎明里干城街145巷2弄9號1樓 | 詹淑櫻 | 45355293 | 歇業 - 獨資 |
崧成企業社 登記地址: 臺中市南屯區黎明里干城街145巷2弄9號1樓 | 負責人: 詹淑櫻 | 統編: 45330049 | 歇業 - 獨資 |
崧成企業社 登記地址: 臺中市南屯區黎明里干城街145巷2弄9號1樓 | 負責人: 詹淑櫻 | 統編: 45355293 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|