張祐寧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張祐寧的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是尚鴻國際實業有限公司, 統一編號是90492929.
無其他 尚鴻國際實業 資料。
[ 搜尋所有 尚鴻國際實業 ... ]
根據姓名 張祐寧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張祐寧 ...) | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東鄉事業股份有限公司 | 統一編號: 83048466 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薩摩亞商青盈國際有限公司 | 統一編號: 90513585 @ 董監事資料集 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
狂美交響管樂團、獨秀文化有限公司 | 活動起始日期: 2024/11/02 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東鄉事業股份有限公司 | 統一編號: 83048466 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 薩摩亞商青盈國際有限公司 | 統一編號: 90513585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張祐寧 ... ]
名稱 尚鴻國際實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 尚鴻國際實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚鴻國際實業有限公司 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 張祐寧 | 90492929 | 核准設立 |
尚鴻國際實業有限公司 新北市中和區永和路六○︱一號 | | 80255709 | 解散 (文號: 2005-12-16 經授中字 第0943335905號) |
尚鴻國際實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 90492929 | 核准設立 |
尚鴻國際實業有限公司 登記地址: 新北市中和區永和路六○︱一號 | 統編: 80255709 | 解散 (文號: 2005-12-16 經授中字 第0943335905號) |
姓名 張祐寧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張祐寧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
証毅水電工程行 桃園市平鎮區義民里環南路二段22號12樓 | 張祐寧 | 41428416 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079000087) |
艾騏家巧克力店 桃園市龍潭區上林里民生路700巷68弄12號1樓 | 張祐寧 | 50612005 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109002183) |
鈞創運動顧問有限公司 新北市板橋區大同路35巷35號2樓 | 張祐寧 | 55756212 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-23) |
雲華成商店 金門縣金沙鎮何斗里斗門43之1號(限建築物第壹層使用) | 張祐寧 | 77359693 | 核准設立 - 獨資 |
夾日風商行 新北市板橋區雙十路2段28號(1樓) | 張祐寧 | 82148396 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129704) |
薩摩亞商青盈國際有限公司 臺中市西區大忠南街55號7樓之5 | 張祐寧 | 90513585 | 核准登記 |
雙十選物販賣機 新北市板橋區仁化街88號 | 張祐寧 | 91685754 | 核准設立 - 獨資 |
証毅水電工程行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里環南路二段22號12樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 41428416 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079000087) |
艾騏家巧克力店 登記地址: 桃園市龍潭區上林里民生路700巷68弄12號1樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 50612005 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109002183) |
鈞創運動顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區大同路35巷35號2樓 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 55756212 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-23) |
雲華成商店 登記地址: 金門縣金沙鎮何斗里斗門43之1號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 張祐寧 | 統編: 77359693 | 核准設立 - 獨資 |
夾日風商行 登記地址: 新北市板橋區雙十路2段28號(1樓) | 負責人: 張祐寧 | 統編: 82148396 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129704) |
薩摩亞商青盈國際有限公司 登記地址: 臺中市西區大忠南街55號7樓之5 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 90513585 | 核准登記 |
雙十選物販賣機 登記地址: 新北市板橋區仁化街88號 | 負責人: 張祐寧 | 統編: 91685754 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張祐寧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
|