王雅嫻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王雅嫻的職稱是監察人, 持有股份數是1000000, 所代表法人是承裕投資有限公司, 公司名稱是承裕財務顧問股份有限公司, 統一編號是90495637.
董監事資料集 資料集的 王雅嫻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王雅嫻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 承裕投資有限公司 | 承裕財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 90495637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 承裕投資有限公司 | 承裕財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 90495637 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 承裕投資有限公司 | 承裕財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 90495637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 承裕投資有限公司 | 承裕財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 90495637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 承裕投資有限公司 | 承裕財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 90495637 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 承裕投資有限公司 | 承裕財務顧問股份有限公司 | 統一編號: 90495637 |
[ 搜尋所有相關: 王雅嫻 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 承裕財務顧問 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 承裕財務顧問 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 承裕財務顧問股份有限公司 | 承裕昇投資股份有限公司 | 統一編號: 90501808 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 承裕財務顧問股份有限公司 | 承裕昇投資股份有限公司 | 統一編號: 90501808 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 承裕財務顧問股份有限公司 | 承裕昇投資股份有限公司 | 統一編號: 90501808 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 承裕財務顧問股份有限公司 | 承裕昇投資股份有限公司 | 統一編號: 90501808 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 承裕財務顧問股份有限公司 | 承裕昇投資股份有限公司 | 統一編號: 90501808 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 承裕財務顧問股份有限公司 | 承裕昇投資股份有限公司 | 統一編號: 90501808 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 承裕財務顧問 ... ]
根據姓名 王雅嫻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王雅嫻 ...) | (中華民國)王雅嫻;(中華民國)張玉麗 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王雅嫻;(中華民國)張玉麗 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王雅嫻;(中華民國)張玉麗 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王雅嫻;(中華民國)張玉麗 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王雅嫻;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)蔡琳琳;(中華民國)關翠華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨;(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳惠玲;(中華民國)張玉麗;(中華民國)王雅嫻;(中華民國)陳美璨 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王雅嫻 ... ]
名稱 承裕財務顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 承裕財務顧問)
承裕財務顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路3段2號7樓 | 負責人: 林秀玲 | 統編: 90495637 | 核准設立 |
姓名 王雅嫻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 王雅嫻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
原木的家家具生活館 臺中市北屯區仁美里環中路一段488號 | 王雅嫻 | 10916565 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110868106) |
久新金箔企業有限公司 新北市永和區成功路二段一巷三號一樓 | 王雅嫻 | 23956060 | 核准設立 |
斗魚商行 臺中市太平區豐年里大源路2之15號1樓 | 王雅嫻 | 80081269 | 核准設立 - 獨資 |
原木的家家具生活館 臺中市北屯區仁美里環中路一段768號 | 王雅嫻 | 88735914 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110873960) |
原木的家家具生活館 登記地址: 臺中市北屯區仁美里環中路一段488號 | 負責人: 王雅嫻 | 統編: 10916565 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110868106) |
久新金箔企業有限公司 登記地址: 新北市永和區成功路二段一巷三號一樓 | 負責人: 王雅嫻 | 統編: 23956060 | 核准設立 |
斗魚商行 登記地址: 臺中市太平區豐年里大源路2之15號1樓 | 負責人: 王雅嫻 | 統編: 80081269 | 核准設立 - 獨資 |
原木的家家具生活館 登記地址: 臺中市北屯區仁美里環中路一段768號 | 負責人: 王雅嫻 | 統編: 88735914 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110873960) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
|